有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007X1L
株式会社図研 役員の状況 (2016年3月期)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
2.監査役尾崎靖、半田高史は、社外監査役であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | 金子 真人 | 1945年 3月15日生 | 1976年12月 株式会社図形処理技術研究所(現株式会社図研)設立 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 4,500 | |
代表取締役副社長 | 勝部 迅也 | 1942年 10月13日生 | 1982年1月 当社入社営業部長 1984年1月 取締役営業本部長 1995年6月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 1999年4月 専務取締役(最高執行責任者) 2004年6月 代表取締役副社長(現任) 2009年9月 図研エルミック株式会社代表取締役会長(現任) | (注)3 | 65 | |
常務取締役 | EDA事業部長 | 仮屋 和浩 | 1960年 11月27日生 | 1986年10月 当社入社 1994年4月 技術本部EDA開発部長 2002年4月 EDA事業部副事業部長 2004年6月 取締役EDA事業部副事業部長 2005年4月 取締役技術本部長 2013年3月 取締役EDA事業部長 2013年6月 常務取締役EDA事業部長(現任) | (注)3 | 2 |
常務取締役 | 管理本部長 | 相馬 粛一 | 1960年 1月15日生 | 1991年3月 当社入社 2001年4月 総務部長 2004年1月 総務人事部長 2005年4月 管理本部長 2005年6月 取締役管理本部長 2016年6月 常務取締役管理本部長(現任) | (注)3 | 15 |
取締役 | EDA事業部営業統括部長 | 大澤 岳夫 | 1962年 7月11日生 | 1986年4月 当社入社 2002年4月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長 2005年4月 営業本部PLM営業部長 2010年4月 営業本部デザインソリューション営業部長 2011年6月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長 2013年4月 取締役EDA事業部営業統括部長(現任) | (注)3 | 0 |
取締役 | オートモーティブ&マシナリー事業部長 | 早乙女 幸一 | 1964年 7月11日生 | 1987年4月 当社入社 2012年4月 技術本部副本部長 2013年4月 EDA事業部技術統括部長 2015年4月 オートモーティブ&マシナリー事業部長 2016年6月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部長(現任) | (注)3 | 1 |
取締役 | 佐野 高志 | 1948年 4月3日生 | 1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 (現有限責任 あずさ監査法人)入所 1979年2月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1986年6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1993年1月 公認会計士登録 1997年8月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設(現任) 2011年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 荒井 洋一 | 1944年 4月25日生 | 1971年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 1977年4月 荒井洋一法律事務所(現荒井総合法律事務所)所長(現任) 1990年1月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 10 | |
監査役 (常勤) | 和田 扶佐夫 | 1949年 4月23日生 | 1976年12月 当社入社 1984年1月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年4月 取締役技術本部長 1999年4月 取締役(最高技術責任者) 2001年6月 監査役(現任) | (注)4 | 690 | |
監査役 | 尾崎 靖 | 1954年 8月6日生 | 1977年4月 日本生命保険相互会社入社 2002年3月 Nippon Life Insurance Company of America 社長 2004年3月 日本生命保険相互会社法務部長 2006年7月 同社取締役、広電日生人寿保険有限公司総経理 2007年3月 同社取締役執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 2008年3月 同社常務執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 2010年4月 新星和不動産株式会社代表取締役社長 2011年6月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長 2012年6月 当社監査役(現任) 2015年6月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長(現任) | (注)4 | ― | |
監査役 | 半田 高史 | 1967年 2月9日生 | 1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 (現有限責任 あずさ監査法人)入所 1996年5月 公認会計士登録 1998年8月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年2月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年5月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年5月 ホワイトベア国際監査法人(現Mazars WB 監査法人)設立 法人代表就任(現任) 2014年6月 当社監査役(現任) | (注)5 | ― | |
計 | 5,285 |
(注)1.取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
2.監査役尾崎靖、半田高史は、社外監査役であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
舘 彰男 | 1972年1月6日生 | 1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 荒井総合法律事務所入所(現任) | ― |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01966] S1007X1L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。