男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 | 社長 | 町田 正信 | 1961年10月17日生 |
|
| | 1986年3月 | 信州大学大学院工学研究科電子工学専攻修了 | 1986年4月 | 当社入社 | 2001年4月 | 第6研究室長 | 2005年10月 | 技術本部PMI部長 | 2007年2月 | 執行役員技術本部PMI部長 | 2009年2月 | 取締役執行役員技術本部PMI 部長 | 2011年1月 | 取締役執行役員技術1部長 | 2013年1月 | 代表取締役社長就任(現任) |
| (注)4 | 8 |
取締役 | 専務執行役員 | 細谷 和俊 | 1955年1月1日生 |
|
| | 1979年3月 | 明治大学工学部卒業 | 1979年4月 | 当社入社 | 1987年10月 | 厚木営業所長 | 1995年8月 | 製造1課長 | 1999年7月 | 第7研究室長 | 2005年3月 | 執行役員ATE部長 | 2006年12月 | 執行役員開発部長 | 2011年2月 | 取締役執行役員開発部長 | 2012年1月 | 取締役執行役員技術3部長 | 2013年1月 2013年5月
2015年5月 | 取締役専務執行役員開発部長 取締役専務執行役員開発部長兼経営企画室長 取締役専務執行役員(現任) |
| (注)4 | 31 |
取締役 | 執行役員 営業本部長 | 岡沢 尊宏 | 1968年4月25日生 |
|
| | 1987年3月 | 長野県長野工業高等学校卒業 | 1987年4月 | 当社入社 | 2002年10月 | 製造1課長 | 2006年10月 | 北関東営業所長 | 2008年2月 | 製造部長 | 2008年10月 | 執行役員製造部長 | 2011年2月 | 取締役執行役員製造部長 | 2012年2月
2013年5月 2014年1月
2015年1月 | 日置エンジニアリングサービス㈱代表取締役社長 取締役執行役員営業部長 取締役執行役員営業本部長兼営業部長 取締役執行役員営業本部長(現任) |
| (注)4 | 8 |
取締役 | 執行役員 製造部長 | 巣山 芳計 | 1964年8月1日生 |
|
| | 1987年3月 | 信州大学経済学部卒業 | 1987年4月 | 当社入社 | 2002年10月 | 業務課長 | 2006年3月 | 総務部長 | 2007年2月 | 執行役員総務部長 | 2011年2月 2013年5月 | 取締役執行役員総務部長 取締役執行役員製造部長(現任) |
| (注)4 | 11 |
取締役 | | 中神 靖雄 | 1938年12月5日生 |
|
| | 1961年3月 | 東京大学工学部卒業 | 1961年4月 | 新三菱重工業株式会社入社 | 1992年6月 | 三菱重工業株式会社取締役高砂製 作所長 | 1995年6月 | 同社常務取締役(代表取締役)原 動機事業本部長 | 1998年10月 | 核燃料サイクル開発機構副理事長 | 2003年10月 | 三菱重工業株式会社特別顧問 | 2009年6月 | 同社特別顧問退任 | 2013年2月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 中谷 朔三 | 1942年2月22日生 |
|
| | 1964年3月 | 室蘭工業大学工学部卒業 | 1964年4月 | 本田技研工業㈱入社 | 1980年4月 | 同社工場長 | 1992年3月 | 同社退社 | 1992年6月 | 日信工業㈱入社専務取締役 | 1995年6月 | 同社代表取締役社長 | 2001年6月 | 同社代表取締役社長退任 | 2008年2月 2015年2月 | 当社監査役 当社取締役(現任) |
| (注)4 | 1 |
常勤監査役 | | 田口 公明 | 1953年1月24日生 |
|
| | 1976年3月 | 明治大学工学部卒業 | 1976年3月 | 当社入社 | 1989年11月 | 技術1部長代理 | 1991年10月 | 名古屋営業所長 | 2003年3月 2007年2月 2007年4月 2011年2月 2013年1月 2013年2月 | 執行役員営業部長 取締役執行役員営業部長 日置(上海)商貿有限公司董事長 取締役専務執行役員 取締役 顧問 | 2014年2月 | 常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 10 |
常勤監査役 | | 竹内 繁弘 | 1954年7月23日生 |
|
| | 1979年3月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 | 1979年4月 | 当社入社 | 1991年1月 2014年10月 | 経理課長 財務・監査室担当理事 | 2015年2月 | 常勤監査役(現任) |
| (注)6 | 50 |
監査役 | | 小川 直樹 | 1956年12月22日生 |
|
| | 1980年3月 | 中央大学商学部卒業 | 1988年8月 | 公認会計士資格取得 | 1994年7月 | 税理士資格取得 | 1994年11月 | 小川直樹会計事務所開設 同事務所所長(現任) | 2011年6月 | 株式会社マルイチ産商社外監査役(現任) | 2013年2月 | 当社監査役(現任) |
| (注)7 | - |
監査役 | | 弓場 法 | 1956年3月13日生 |
|
| | 1979年3月 | 早稲田大学商学部卒業 | 1991年3月 | 公認会計士資格取得 | 1992年1月 | 弓場公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) | 2003年6月 | 税理士資格取得 | | 弓場法税理士事務所開設 同事務所所長(現任) | 2005年3月 | 当社社外監査役 | 2013年2月 2015年2月 2015年6月 | 当社社外監査役退任 当社社外監査役(現任) 太平電業株式会社社外取締役(現任) |
| (注)6 | - |
計 | 126 |
(注)1.取締役中神靖雄、中谷朔三の両名は、社外取締役であります。
2.監査役小川直樹、弓場法の両名は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
布施 圭一 | 1954年1月2日生 |
|
| | 1989年6月 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社入社 | 1993年12月 1995年12月 2001年4月 2007年10月 | 同社総務部長 同社取締役総務部長 同社取締役管理事業部事業部長 同社取締役総務部長 | 2009年12月 | 同社常勤監査役(現任) |
| - |
4.2015年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2014年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2013年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2016年2月29日)現在における取得株式数を確認することができないため、2016年1月末日現在の実質所有株式数を記載しております。