有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008XET
株式会社山王 役員の状況 (2016年7月期)
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)
1.取締役(監査等委員)神津重人及び寺崎賢一は、社外取締役(監査等委員)であります。
当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 中村宏明 委員 神津重人 委員 寺崎賢一
2.2016年10月28日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
3.2015年10月28日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長 | 甲山 文成 | 1946年10月4日生 | 1970年4月 当社 入社 1990年4月 当社 総務本部長代理 1993年10月 当社 取締役(総務本部長)就任 2001年5月 当社 取締役(総務部長)就任 2006年9月 山王電子(無錫)有限公司 監事就任 2008年6月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任) 2008年10月 当社 常務取締役就任 2008年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 (現任) 2010年9月 当社 代表取締役社長就任 2015年10月 当社 取締役会長就任(現任) | (注)2 | 50,000 | |
代表取締役社長 | 鈴木 啓治 | 1956年2月17日生 | 1978年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社 1994年6月 同社 中目黒支店長就任 2002年4月 同社 王子支店長就任 2004年11月 当社 入社 経理部長 2009年10月 当社 取締役(経理部長)就任 2010年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任) 2011年5月 当社 取締役(経理部長兼経営企画部長)就任 2013年10月 当社 取締役 2014年10月 当社 専務取締役就任 2015年10月 当社 代表取締役社長就任(現任) | (注)2 | 1,700 | |
常務取締役 | 事業統括 本部長 | 三浦 尚 | 1955年3月30日生 | 1990年7月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社 | (注)2 | 1,200 |
1999年7月 同社 大井町支店長就任 | ||||||
2008年1月 当社 入社 総務部長 | ||||||
2008年10月 当社 経営企画部長 | ||||||
2010年10月 当社 取締役(経営企画部長)就任 2011年5月 当社 取締役(営業部長兼新規開発プロジェクト部長)就任 2012年8月 当社 取締役(営業部長)就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 (現任) 2014年10月 当社 常務取締役就任(現任) 2016年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事長就任 (現任) Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 品質保証 本部長 | 照井 英樹 | 1958年3月30日生 | 1990年11月 同和鉱業株式会社 入社 1999年7月 DOWAハイテックフィリピン出向 取締役工場長 2004年11月 DOWAハイテック株式会社 取締役 2009年11月 DOWAメタルテック株式会社 めっき事業部営業部長 2010年9月 同社 めっき事業部 名古屋営業所長 2012年4月 同社 中国プロジェクト責任者 2013年4月 同社 金属加工事業部技術部長 2014年8月 当社 入社(技術顧問) 2014年10月 当社 取締役就任(現任) | (注)2 | 400 |
取締役 | 事業統括 副本部長 | 荒巻 拓也 | 1980年10月26日生 | 2003年4月 当社 入社 営業部 2009年4月 当社 営業部営業二課課長 2010年1月 当社 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 当社 営業部営業一課課長 2015年2月 当社 営業部次長 2015年10月 当社 取締役就任(現任) | (注)2 | 153,000 |
取締役 (常勤監査等委員) | 中村 宏明 | 1946年7月12日生 | 1969年4月 株式会社横浜高島屋 入社 1981年5月 株式会社高島屋 入社 (転籍) 1984年3月 同社 本社監査役付次長 1992年3月 同社 本社総務部法務担当部長 1997年3月 同社 本社業務監査室担当部長 2003年3月 株式会社高島屋友の会 常勤監査役 2006年1月 当社 入社 法務担当 2008年4月 当社 法務課課長 2015年1月 当社 常勤監査役就任 2015年10月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任 (現任) | (注)3 | 2,800 | |
取締役 (監査等委員) | 神津 重人 | 1948年1月12日生 | 1971年4月 シェル石油(現 昭和シェル石油)入社 | (注)1 (注)3 | 1,200 | |
1975年9月 同社 退社 | ||||||
1976年10月 公認会計士第2次試験 合格 | ||||||
1976年11月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 | ||||||
1981年7月 公認会計士第3次試験 合格 2001年6月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2005年7月 同監査法人 代表社員退任、退社 2012年10月 当社 監査役就任 2015年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 寺崎 賢一 | 1950年12月15日生 | 1973年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)1 (注)3 | 1,400 | |
1992年5月 同行 芝浦支店長、水道橋支店長、五反田支店長、堀留支店長を歴任 | ||||||
2001年1月 同行 審査第一部長 | ||||||
2002年11月 KDDI株式会社 入社 同社 国内法人営業本部 東京支社長 副本部長を歴任 2006年4月 同社 コンテンツ・メディア本部 金融ビジネス部長 2008年6月 株式会社じぶん銀行 代表取締役副社長 2012年6月 同行 代表取締役副社長退任 2013年10月 当社 監査役就任 2015年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
計 | 211,700 |
(注)
1.取締役(監査等委員)神津重人及び寺崎賢一は、社外取締役(監査等委員)であります。
当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 中村宏明 委員 神津重人 委員 寺崎賢一
2.2016年10月28日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
3.2015年10月28日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
佐藤 克洋 | 1949年1月13日生 | 1975年10月 司法試験 合格 | - |
1978年4月 弁護士登録(横浜弁護士会所属) | |||
1980年4月 法律事務所開設 | |||
1995年度 横浜弁護士会 副会長 2005年2月 当社 顧問弁護士 2008年9月 当社 顧問弁護士辞任 2008年10月 当社 社外監査役 2012年10月 当社 社外監査役退任 2012年11月 当社 顧問弁護士 その他 横浜地方裁判所選任による更生管財人代理・破産管財人・監督委員を歴任 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02121] S1008XET)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。