男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 (代表取締役) | | 大嶽 昌宏 | 1947年3月15日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 1987年6月 | 取締役 | 1993年6月 | 常務取締役 | 1999年6月 | 専務取締役 | 2005年6月 | 代表取締役副社長 | 2007年6月 | 代表取締役社長 | 2015年6月 | 代表取締役会長(現在) |
| (注)5 | 87 |
取締役社長(代表取締役) | | 三原 弘志 | 1955年2月19日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2000年4月 | アジア部長 | 2003年6月 2006年6月 2011年6月 2013年6月 2015年6月 | 取締役 常務取締役 専務取締役 代表取締役副社長 代表取締役社長(現在) |
| (注)5 | 12 |
取締役副社長 (代表取締役) | 技術本部長、知的財産部・研究所・新事業推進部・開発推進部担当 | 横矢 雄二 | 1950年1月21日生 |
|
| | 1975年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | 1996年1月 | 同社第2車両技術部部長 | 2005年6月 2009年6月 2011年6月 | 常務取締役 専務取締役 代表取締役副社長(現在) |
| (注)5 | 8 |
取締役副社長(代表取締役) | 生産本部長、人事部・静岡総務部・調達部・航空機器事業部・光源事業部担当 | 榊原 公一 | 1952年1月22日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 1999年6月 | 製品開発部長 | 2001年6月 | 取締役 | 2007年6月 2009年6月 2013年6月 | 常務取締役 専務取締役 代表取締役副社長(現在) |
| (注)5 | 18 |
専務取締役 | 国際本部長、技術本部副本部長、品質保証部・製品開発部・静岡設計部担当 | 有馬 健司 | 1954年9月11日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2005年1月 | コイトヨーロッパNV取締役 | 2005年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 | 取締役 常務取締役 取締役常務執行役員 専務取締役(現在) |
| (注)5 | 9 |
専務取締役 | 営業本部長、総務部・部品用品企画部担当、東京支店長 | 川口 洋平 | 1951年5月9日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2002年4月 | 調達部長 | 2003年6月 | 取締役 | 2006年6月 2012年6月 2013年6月 | 常務取締役 常務執行役員 専務取締役(現在) |
| (注)5 | 11 |
取締役相談役 | | 大嶽 隆司 | 1939年9月15日生 |
|
| | 1962年4月 | 当社入社 | 1979年6月 | 取締役 | 1983年6月 | 常務取締役 | 1985年6月 | 専務取締役 | 1992年7月 | 代表取締役副社長 | 2003年6月 | 代表取締役社長 | 2007年6月 | 代表取締役会長 | 2015年6月 | 取締役相談役(現在) |
| (注)5 | 110 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 常務執行役員 | 生産本部副本部長、静岡工場長、生産管理部・安全環境部・物流部・電子製造部担当 | 内山 正巳 | 1959年5月12日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2005年6月 | 人事部長 | 2007年6月 2010年6月
2011年6月 2012年6月 | 取締役 小糸工業㈱(現KIホールディングス㈱)取締役(現在) 常務取締役 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 5 |
取締役 常務執行役員 | 経営企画部・コンプライアンス推進室・情報システム部担当 | 草川 克之 | 1956年7月30日生 |
|
| | 1980年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | 2009年1月 2011年3月 2011年6月 2012年6月 | 米国トヨタ出向 当社常勤顧問 常務取締役 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 8 |
取締役 常務執行役員 | 経理本部長、内部監査室・原価管理部担当、内部監査室長 | 山本 英男 | 1958年4月1日生 |
|
| | 1980年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | 2008年6月 2010年10月 2011年6月 2012年6月 | 同行アジアCIB部長 当社常勤顧問 常務取締役 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 6 |
取締役 常務執行役員 | 営業本部副本部長、国際本部副本部長、豊田支店長 | 加藤 充明 | 1959年6月23日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2004年6月 | 欧米部長 | 2005年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 | 取締役 常務取締役 常務執行役員 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 10 |
取締役 常務執行役員 | 経理本部副本部長 | 小長谷 秀治 | 1963年6月17日生 |
|
| | 1987年4月 | 当社入社 | 2006年4月 2009年6月 2011年12月
2012年6月 2013年6月 2015年6月 | 経理部長 取締役 KIホールディングス㈱監査役(現在) 執行役員 常務執行役員 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 6 |
取締役 常務執行役員 | 国際本部副本部長 | 小林 峯夫 | 1956年8月18日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2003年5月 2004年10月 | 豪亜部長 タイコイトカンパニーリミテッド副社長 | 2005年7月 2013年6月 2015年6月 | 同社社長 執行役員 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 10 |
取締役 | | 上原 治也 | 1946年7月25日生 |
|
| | 1969年4月 | 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | 1996年6月 | 同社取締役 | 1998年6月 2001年6月 2002年6月 2004年4月 2005年10月 2008年6月 2012年4月 2013年6月 | 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社取締役社長 三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長 同社取締役会長 同社最高顧問(現在) 当社取締役(現在) |
| (注)5 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 菊地 光雄 | 1945年4月2日生 |
|
| | 1968年4月 | 当社入社 | 1995年4月 | 生産管理部長 | 1999年6月 | 取締役 | 2005年6月 | 常務取締役 | 2006年6月 2009年6月 2013年6月 | 専務取締役 代表取締役副社長 常勤監査役(現在) |
| (注)6 | 23 |
常勤監査役 | | 鶴田 幹男 | 1946年11月23日生 |
|
| | 1969年4月 | 当社入社 | 1996年4月 | 総務部長 | 2001年6月 | 取締役 | 2007年7月 2015年6月 | 顧問 常勤監査役(現在) |
| (注)6 | 11 |
監査役 | | 草野 耕一 | 1955年3月22日生 |
|
| | 1977年10月 | 司法試験合格 | 1980年4月 | 弁護士登録 | 1986年11月 | 米国・ニューヨーク州弁護士資格取得 | 1994年6月 | 当社監査役(現在) |
| (注)7 | 1 |
監査役 | | 鈴木 幸信 | 1946年6月16日生 |
|
| | 1965年4月 | 仙台国税局入局 | 1990年7月 | 国税庁調査査察部調査課主査 | 1995年7月 | 八王子税務署副署長 | 1995年12月 2005年7月 | 税理士資格取得 高松国税不服審判所長 | 2009年7月 2010年1月 | 当社顧問(非常勤) コイト保険サービス㈱監査役 (現在) | 2016年6月 | 当社監査役(現在) |
| (注)6 | - |
| | | | 計 | | 340 |
(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。
3.取締役上原治也は、社外取締役であります。
4.監査役草野耕一・鈴木幸信は、社外監査役であります。
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。