男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長
(代表取締役) | グループ統括議長 | 松岡 信夫 | 1946年5月15日生 |
|
| | 1965年6月 | 当社入社 | 1977年1月 | 常務取締役 | 1985年1月 | 代表取締役副社長 | 1992年4月 | 代表取締役社長 | 2006年6月 | 代表取締役会長(現任) |
| (注)5 | 1,096,775 |
取締役社長
(代表取締役) | | 阪口 有一 | 1950年1月28日生 |
|
| | 1972年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 1997年4月 | 株式会社三和ファイナンシャルマネジメント(現三菱UFJ個人財務アドバイザーズ株式会社)取締役大阪支店長 | 2001年7月 | 当社入社 | 2002年1月 | 取締役 | 2003年1月 | 執行役員経営管理室長兼財務部長 | 2006年6月 | 常務取締役経営管理室長兼財務部長 | 2007年9月 | 専務取締役管理部門担当 | 2010年6月 2011年6月 | 取締役副社長管理部門担当 代表取締役社長(現任) |
| (注)5 | 23,980 |
取締役副社長 | 製造部門担当生産開発本部長 | 香田 剛昌 | 1952年12月1日生 |
|
| | 1976年4月 | 第一鋼業株式会社入社 | 1979年10月 | 田中熱工株式会社入社 | 1996年10月 2008年7月 | 同社取締役技術部長 当社入社 | 2009年1月 2010年5月 | 執行役員技術部長 執行役員八尾工場長兼技術部長 | 2012年6月
2013年6月
2013年10月 | 常務取締役技術部門担当八尾工場長 常務取締役製造部門・技術部門担当 常務取締役製造・技術部門担当・生産開発本部長 | 2016年6月 | 取締役副社長製造部門担当・生産開発本部長(現任) |
| (注)5 | 1,400 |
専務取締役 | 管理・調達部門担当 | 金本 現一 | 1951年1月28日生 |
|
| | 1975年4月 | 東京商銀信用組合(現あすか信用組合)入社 | 1985年4月 | 当社入社 | 1991年1月 | 取締役 | 1996年1月
2011年6月 | 常務取締役人事・総務部門担当 専務取締役人事・総務・管理部門担当 | 2016年6月
| 専務取締役管理・調達部門担当(現任) |
| (注)5 | 20,500 |
専務取締役 | 営業部門担当営業本部長 | 桑村 周二 | 1951年12月12日生 |
|
| | 1976年4月 | シュナイダー商事株式会社入社 | 1979年1月 | 当社入社 | 2009年1月 2010年4月 | 執行役員営業副本部長 執行役員営業本部長 | 2010年6月 2013年6月 | 常務取締役営業部門担当 専務取締役営業部門担当・営業本部長(現任) |
| (注)5 | 12,075 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | 営業部門担当営業副本部長兼営業第1部長 | 松岡 祐吉 | 1972年12月9日生 |
|
| | 1998年3月 | 当社入社 | 2004年2月 | GMB NORTH AMERICA INC.副社長 | 2009年8月 | 営業第3部長 | 2010年1月 | 執行役員営業副本部長兼営業第3部長 | 2013年6月 | 常務取締役営業部門担当営業副本部長兼営業第3部長 | 2015年4月 | 常務取締役営業部門担当・営業副本部長兼営業第1部長(現任) |
| (注)5 | 109,125 |
常務取締役 | 技術部門担当 生産開発本部副本部長兼技術開発支援部長 | 松波 誠 | 1960年1月4日生 |
|
| | 1982年4月 | 株式会社不二越入社 | 2003年3月 | NACHI INDUSTRIAL,S.A 欧州工場出向同社社長 | 2009年3月 | 株式会社不二越西日本支社部品営業部長 | 2011年9月 | 同社ボールベアリング製造所長 | 2013年2月 | 当社入社技術部統括 | 2013年10月 | 生産開発副本部長兼技術開発支援部長 | 2014年1月 | 執行役員生産開発副本部長兼技術開発支援部長 | 2016年6月 | 常務取締役技術部門担当・生産開発副本部長兼技術開発支援部長(現任) |
| (注)5 | 700 |
取締役 | | 鄭 世泳 | 1958年3月25日生 |
|
| | 1983年7月 | 韓国綜合機械株式会社入社 | 1990年9月 | 韓国GMB工業株式会社(現GMB KOREA CORP.)入社 | 1999年1月 2004年1月 | 同社常務理事 同社専務理事 | 2009年1月 2011年3月 | 同社理事副社長 同社代表理事副社長(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)5 | 1,500 |
取締役 | | 梁 亨恩 | 1956年10月2日生 |
|
| | 1980年3月 | 株式会社大韓航空入社 | 1994年5月 | 株式会社アシアナ航空入社 | 1995年4月 | 同社富山支店長 | 2001年1月 | 同社国際線営業部長 | 2003年1月 | 同社大阪支店長 | 2007年4月 | 大阪商業大学アミューズメント産業研究所研究員(地域政策学博士)(現任) | 2015年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)5 | - |
常勤監査役 | | 大西 昭 | 1948年12月8日生 |
|
| | 1972年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 2000年1月 | 当社入社 | 2003年1月 | 経理部長 | 2007年1月 | 執行役員経理部長 | 2008年7月 | 執行役員内部監査室長 | 2015年6月 | 常勤監査役(現任) |
| (注)6 | 13,200 |
監査役 | | 浜本 章 | 1947年5月29日生 |
|
| | 1966年4月 | 信用組合大阪興銀入行 | 1999年4月 | 株式会社大興抵当証券 | | 専務取締役 | 2002年7月 | 明朋株式会社相談役 | 2003年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | | 濱田 誠一 | 1951年10月16日生 |
|
| | 1975年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 1999年5月 | 同行西陣支店長 | 2000年10月 | 同行神戸地区リテール営業部長 | 2002年12月 | 三信株式会社(現エムエスティ保険サービス株式会社)神戸支店長 | 2004年4月 | 三信東栄株式会社(現エムエスティ保険サービス株式会社)京都支店長 | 2007年4月 | MSTリスクコンサルティング株式会社大阪支店長 | 2009年6月 | 同社執行役員大阪支店長 | 2014年6月 | エムエスティ保険サービス株式会社顧問 | 2015年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | - |
| | | | | 計 | 1,279,255 |
(注)1.専務取締役金本現一は取締役会長松岡信夫の義弟であります。
2.常務取締役松岡祐吉は取締役会長松岡信夫と親子であります。
3.取締役梁亨恩は、社外取締役であります。
4.監査役浜本章及び濱田誠一は、社外監査役であります。
5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
堀部 治 | 1942年12月8日生 | 1972年11月 篠原公認会計士事務所入所 | - |
1979年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
1987年1月 堀部公認会計士事務所開業(現任) |