有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10078P0
フジコピアン株式会社 役員の状況 (2015年12月期)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ソリュー ション 本部長 | 赤 城 貫太郎 | 1945年1月31日生 | 1965年4月 | 当社入社 | (注)3 | 499 |
1988年3月 | 取締役製造本部副本部長 | ||||||
1990年10月 | 取締役購買部長 | ||||||
1992年2月 | 営業本部副本部長兼大阪営業部長 | ||||||
1993年3月 | 取締役技術本部長 | ||||||
1995年3月 | 常務取締役技術本部長 | ||||||
1996年6月 | 常務取締役製造本部長 | ||||||
2001年3月 | 代表取締役常務品質保証部担当兼購買部担当兼海外加工促進担当 | ||||||
2002年3月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
2002年3月 | フジ コピアン(UK)リミテッド取締役会長 | ||||||
2002年3月 | フジ コピアン(HK)リミテッド取締役会長(現任) | ||||||
2002年4月 | フジコピアン(USA)インク取締役会長 | ||||||
2014年9月 | 富士加工株式会社取締役会長(現任) | ||||||
エフシー ベトナム コーポレーション取締役会長(現任) | |||||||
2015年12月 | ソリューション本部長(現任) | ||||||
取締役 | 上席執行 役員 経営企画 室長 | 赤 城 耕太郎 | 1965年9月3日生 | 1991年4月 | 当社入社 | (注)3 | 531 |
2001年12月 | 管理部副部長 | ||||||
2002年12月 | 社長室長 | ||||||
2003年3月 | 取締役 | ||||||
2003年12月 | 生産統括部長 | ||||||
2004年3月 | 常務執行役員 | ||||||
生産統括部担当 | |||||||
2005年12月 | 経営企画部担当 | ||||||
2009年7月 | 環境・品質統制室長 | ||||||
2010年2月 | 常務取締役 営業部統括担当 | ||||||
2010年9月 | 営業部統括担当兼東京支店長 | ||||||
2010年9月 | フジ コピアン(UK)リミテッド取締役社長 | ||||||
2010年9月 | フジ コピアン(HK)リミテッド取締役社長 | ||||||
2011年6月 | 企画室担当 | ||||||
2012年12月 | 経営企画室担当 | ||||||
2014年3月 | 取締役上席執行役員(現任) | ||||||
2014年7月 | 経営企画室担当兼経営企画室長 | ||||||
2015年8月 | 経営企画室長(現任) | ||||||
取締役 | 上席執行 役員 ソリュー ション 本部長代行 兼 第一営業 部長 兼 第二営業 部長 兼 東京支店長 | 榎 園 克 巳 | 1962年10月25日生 | 1986年4月 | 大王製紙株式会社入社 | (注)3 | 1 |
1999年12月 | 日本フルート株式会社出向 取締役営業本部長 | ||||||
2005年10月 | 株式会社美幸堂出向 常務取締役営業本部長 | ||||||
2008年9月 | 大王製紙株式会社板紙本部部長代理 | ||||||
2012年6月 | 当社入社 | ||||||
2012年12月 | 営業部長 | ||||||
2013年12月 | 執行役員営業部長 | ||||||
2015年3月 | 取締役上席執行役員(現任) 営業部担当兼営業部長兼東京支店長 フジ コピアン(HK)リミテッド取締役社長 | ||||||
2015年8月 | ソリューション本部副本部長 営業部長兼東京支店長 | ||||||
2015年12月 | ソリューション本部長代行(現任) 第一営業部長兼第二営業部長兼東京支店長(現任) | ||||||
取締役 | 上席執行 役員 | 横 井 滋 実 | 1953年4月14日生 | 2002年2月 | 株式会社カテックス入社 | (注)3 | 2 |
2010年4月 | 当社入社 フジ コピアン(HK)リミテッド出向 | ||||||
2010年12月 | 生産統括部購買部長 | ||||||
2011年7月 | 営業二部長 | ||||||
2012年9月 | 富士加工株式会社出向 | ||||||
2013年12月 | 執行役員 富士加工株式会社出向 エフシー ベトナム コーポレーション取締役社長 | ||||||
2014年12月 | 執行役員 エフシー ベトナム コーポレーション取締役社長(現任) | ||||||
2016年2月 | フジ コピアン(HK)リミテッド取締役社長(現任) | ||||||
2016年3月 | 取締役上席執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 上席執行 役員 管理部長 | 上 田 正 隆 | 1962年7月25日生 | 1986年10月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | (注)3 | 1 |
1996年3月 | 同行人事部付慶応ビジネススクール派遣 | ||||||
2001年7月 | 同行業務企画室企画調整役兼人事室付企画調整役 | ||||||
2002年4月 | 株式会社みずほ銀行業務企画部参事役 | ||||||
2007年2月 | 同行事務統括部事務リスク管理室長 | ||||||
2011年6月 | 同行業務監査部副部長 | ||||||
2014年5月 | 当社出向、顧問 | ||||||
2014年7月 | 当社出向、管理部長 | ||||||
2015年3月 | 当社入社、執行役員管理部長 | ||||||
2016年3月 | 取締役上席執行役員(現任) 管理部長(現任) | ||||||
取締役 (常勤監査 等委員) | ― | 根 来 俊 彦 | 1953年4月21日生 | 1987年9月 | 当社入社 | (注)4 | 14 |
2001年12月 | 開発部長 | ||||||
2002年3月 | 取締役開発部長 | ||||||
2004年3月 | 執行役員生産統括部開発部長 | ||||||
2008年12月 | 上級執行役員生産統括部長兼開発部長兼環境・品質統制室長 | ||||||
2009年3月 | 取締役常務執行役員生産統括部長兼開発部長兼環境・品質統制室長 | ||||||
2009年12月 | 執行役員生産統括部開発部長 | ||||||
2012年12月 | 上級執行役員開発部担当常務取締役付 | ||||||
2013年3月 | 常勤監査役 | ||||||
2016年3月 | 取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | ― | 杉 谷 公 伸 | 1947年3月14日生 | 1969年4月 | 株式会社池田銀行入行 | (注)4 | ― |
1997年6月 | 株式会社池田銀行監査役 | ||||||
2003年6月 | 池銀投資顧問株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年12月 | ソリオ宝塚都市開発株式会社常勤監査役 | ||||||
2010年3月 | 当社監査役 | ||||||
2016年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | ― | 本 多 紀 雄 | 1952年5月26日生 | 1976年4月 | 東京海上火災保険株式会社入社 | (注)4 | ― |
2001年6月 | 同社東京企画第二本部石油エネルギー営業部長 | ||||||
2004年10月 | 東京海上日動火災保険株式会社企画営業開発部長 | ||||||
2007年6月 | 同社執行役員企画営業開発部長 | ||||||
2007年8月 | 同社執行役員化学産業営業部長 | ||||||
2008年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同社顧問(常勤) | ||||||
2012年6月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
2016年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 1,048 |
(注) 1 2016年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員設置会社に移行しております。
2 取締役杉谷公伸および本多紀雄は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 根来俊彦 委員 杉谷公伸、本多紀雄
6 当社は、法令の定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | |
相 内 真 一 | 1955年1月22日生 | 1979年4月 | 大阪弁護士会登録 | ― |
1989年4月 | 磯川・相内法律事務所を共同開設 | |||
1996年4月 | グローバル法律事務所副代表(現任) | |||
2011年6月 | 日本基礎技術株式会社 社外監査役(現任) |
7 経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の構成は次のとおりであります。
役名および職名 | 氏名 |
取締役 上席執行役員 経営企画室長 | 赤 城 耕太郎 |
取締役 上席執行役員 ソリューション本部長代行 兼第一営業部長 兼第二営業部長 兼東京支店長 | 榎 園 克 巳 |
取締役 上席執行役員 エフシー ベトナム コーポレーション取締役社長兼フジ コピアン(HK)リミテッド取締役社長 | 横 井 滋 実 |
取締役 上席執行役員 管理部長 | 上 田 正 隆 |
執行役員 生産本部長 兼生産管理部長 兼製造部長 兼生産技術部長 兼岡山工場長 兼富士加工株式会社代表取締役社長 | 金 城 宜 秀 |
執行役員 ソリューション本部副本部長 兼市場開発部長 兼SIプロジェクト室長 | 佐々木 敏 樹 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02402] S10078P0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。