有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10079EL
株式会社パイロットコーポレーション 役員の状況 (2015年12月期)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ─ | 渡 辺 広 基 | 1948年8月13日生 | 1972年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 21,500 |
2003年7月 | 当社東北支社長 | ||||||
2004年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2006年3月 | 当社取締役 | ||||||
2009年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 専務 | ― | 後 藤 郁 雄 | 1951年11月14日生 | 1974年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 16,900 |
2002年7月 | Pilot Pen Do Brasil S/A.取締役社長 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役 | ||||||
2011年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
2015年3月 | 当社代表取締役専務(現任) | ||||||
専務取締役 | ― | 小久保 好 雄 | 1952年7月23日生 | 1975年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 15,400 |
2004年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2006年3月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役 | ||||||
2011年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
2015年3月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
取締役 相談役 | ─ | 髙 橋 清 | 1942年8月24日生 | 1965年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 63,200 |
1993年4月 | 株式会社パイロット東部第一営業部長 | ||||||
1998年3月 | 同取締役 | ||||||
2000年3月 | 同常務取締役 | ||||||
2002年4月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
2002年11月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2009年3月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役会長 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役相談役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 伊 藤 秀 | 1956年10月31日生 | 1979年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 8,800 |
2005年7月 | 当社海外第一営業部長 | ||||||
2007年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画 室長 | 成 舞 龍 | 1952年10月8日生 | 1975年4月 | 株式会社三和銀行入行 | (注)3 | 10,500 |
1998年5月 | 同自由が丘支店長 | ||||||
2005年4月 | 当社入社 海外業務管理部長 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年3月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2011年3月 | 当社取締役 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役経営企画室長(現任) | ||||||
取締役 | 総務部長 | 浅 羽 弘 | 1952年10月11日生 | 1975年4月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | (注)3 | 10,500 |
2003年5月 | 株式会社みずほ銀行大阪中央支店長 | ||||||
2005年4月 | 当社入社 情報システム部長 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年3月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2011年3月 | 当社取締役総務部長(現任) | ||||||
取締役 | 国内営業 本部長 | 堀 口 恭 男 | 1956年1月19日生 | 1979年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 29,800 |
2007年7月 | 当社九州支社長 | ||||||
2009年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年3月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役国内営業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 田 中 早 苗 (本名:菊川早苗) | 1962年7月15日生 | 1989年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
1991年9月 | 田中早苗法律事務所開設・代表(現任) | ||||||
2006年3月 | 公益財団法人国際保険振興会理事(現任) | ||||||
2011年3月 | 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
2015年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2015年4月 | 株式会社テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現任) | ||||||
2015年5月 | 松竹株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社近鉄エクスプレス社外取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 鈴 木 卓 | 1950年11月17日生 | 1974年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)4 | 9,600 |
2005年1月 | 当社人事部長 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年3月 | 当社取締役 | ||||||
2011年3月 | パイロットプリンテックス株式会社代表取締役社長 | ||||||
2013年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 早乙女 辰 男 | 1952年8月7日生 | 1977年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)4 | 15,800 |
2001年5月 | 株式会社パイロット生産技術部長 | ||||||
2002年3月 | 同執行役員 | ||||||
2003年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2006年3月 | 当社取締役 | ||||||
2011年3月 | 当社上席執行役員Pilot Pen Do Brasil S/A.取締役社長 | ||||||
2015年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 丹 羽 宏 己 | 1947年3月5日生 | 1976年3月 | 公認会計士登録 | (注)4 | ― |
1976年6月 | 税理士登録 | ||||||
2006年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
2011年1月 | 税理士法人茂木会計事務所代表社員(現任) | ||||||
監査役 | ― | 板 澤 幸 雄 | 1947年10月5日生 | 1985年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ─ |
2007年6月 | 株式会社メディパルホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
2009年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 202,000 |
(注) 1 取締役 田中早苗は、社外取締役であります。
2 監査役 丹羽宏己及び板澤幸雄は、社外監査役であります。
3 2015年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2016年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
4 2015年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02466] S10079EL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。