男性19名 女性2名 (役員のうち女性の比率9.5%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 (代表取締役) | | 小澤 哲 | 1949年8月5日生 |
|
| | 1974年4月 | トヨタ自動車販売㈱入社 | 2003年6月 | トヨタ自動車㈱常務役員 | 2007年6月 | 同社専務取締役 | 2010年5月 | 同社取締役副社長 | 2015年6月 | 当社取締役会長(現職) | (主要な兼職) Toyota Tsusho (Taiwan) Co.,Ltd.董事長 |
| 2016年6月から1年 | 10 |
取締役社長 (代表取締役) | | 加留部 淳 | 1953年7月1日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 1999年6月 | 当社物流部長 | 2004年6月 | 当社取締役 | 2006年4月 | 当社執行役員 | 2008年6月 | 当社常務執行役員 | 2011年6月 | 当社取締役社長(現職) |
| 2016年6月から1年 | 46 |
取締役副社長 (代表取締役) | | 浅野 幹雄 | 1952年7月29日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 1998年3月 | 当社非鉄金属部長 | 2003年6月 | 当社取締役 | 2006年4月 | 当社執行役員 | 2007年6月 | 当社常務取締役 | 2009年6月 | 当社専務取締役 | 2011年6月 | 当社取締役副社長(現職) |
| 2016年6月から1年 | 75 |
取締役副社長 (代表取締役) | | 横井 靖彦 | 1954年1月26日生 |
|
| | 1977年4月 | トヨタ自動車販売㈱入社 | 2001年1月 | トヨタ自動車㈱海外企画部 計画室長(部長級) | 2006年6月 | 同社常務役員 | 2009年6月 | 当社専務取締役 | 2012年6月 | 当社取締役副社長(現職) |
| 2016年6月から1年 | 44 |
取締役副社長 (代表取締役) | | 山際 邦明 | 1954年4月23日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2000年4月 | 当社人事部長 | 2003年2月 | ㈱トーメン経営企画部長 | 2005年6月 | 同社取締役 | 2006年4月 | 当社執行役員 | 2010年6月 | 当社常務執行役員 | 2011年6月 | 当社常務取締役 | 2014年6月 2015年4月 | 当社専務取締役 当社取締役副社長(現職) |
| 2016年6月から1年 | 49 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
専務取締役 | 化学品・エレクトロニクス本部長 | 松平 惣一郎 | 1954年11月3日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2000年4月 | 当社情報電子部長 | 2005年6月 | 当社取締役 | 2006年4月 | 当社執行役員 | 2010年6月 | 当社常務執行役員 | 2012年6月 | 当社常務取締役 | 2014年6月 | 当社専務取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | 38 |
専務取締役 | | 服部 孝 | 1955年1月22日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2001年3月 | Toyota Tsusho (Africa) Pty.Ltd.社長(部長級) | 2006年4月 | 当社執行役員 | 2011年6月 | 当社常務執行役員 | 2012年6月 | 当社常務取締役 | 2015年4月 | 当社専務取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | 34 |
専務取締役 | グローバル部品・ロジスティクス本部長 | 大井 祐一 | 1954年8月17日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2001年3月 | 当社物流部グループリーダー(部長級) | 2006年4月 | 当社執行役員 | 2011年6月 | 当社常務執行役員 | 2013年6月 | 当社常務取締役 | 2015年4月 | 当社専務取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | 35 |
専務取締役 | 食料・生活産業本部長 | 三浦 芳樹 | 1955年5月7日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2002年3月 | Toyota Tsusho (Australasia) Pty.Ltd.社長(部長級) | 2008年6月 | 当社執行役員 | 2012年4月 | 当社常務執行役員 | 2012年6月 2015年4月 | 当社常務取締役 当社専務取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | 27 |
常務取締役 | コーポレート本部長 | 柳瀬 英喜 | 1956年10月2日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2001年3月 | 当社非鉄金属部主査(部長級) | 2009年6月 | 当社執行役員 | 2012年4月 | 当社常務執行役員 | 2013年6月 | 当社常務取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | 46 |
常務取締役 | 機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部長 | 日髙 俊郎 | 1957年6月8日生 |
|
| | 1981年4月 | トヨタ自動車販売㈱入社 | 2013年4月 | トヨタ自動車㈱常務役員 | 2015年4月 2015年6月 | 当社顧問 当社常務取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | 7 |
常務取締役 | 金属本部長 | 村田 稔 | 1955年12月17日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2001年3月 | 当社鋼板部副部長(部長級) | 2007年6月 | 当社執行役員 | 2012年4月 | 当社常務執行役員 | 2016年6月 | 当社常務取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | 25 |
常務取締役 | 自動車本部長 | 貸谷 伊知郎 | 1959年4月25日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2005年3月 | 当社自動車企画部副部長 (部長級) | 2011年6月 | 当社執行役員 | 2015年4月 | 当社常務執行役員 | 2016年6月 | 当社常務取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | 7 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 髙橋 治朗 | 1932年11月20日生 |
|
| | 1961年4月 | 名港海運㈱入社 | 1974年5月 | 同社取締役業務部長 | 1977年6月 | 同社常務取締役 | 1980年6月 | 同社専務取締役 | 1989年6月 | 同社取締役副社長 | 1993年6月 | 同社代表取締役副社長 | 1995年6月 | 同社代表取締役社長 | 2001年6月 | 同社代表取締役会長(現職) | 2014年6月 | 当社取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | - |
取締役 | | 川口 順子 | 1941年1月14日生 |
|
| | 1965年4月 | 通商産業省(現経済産業省) 入省 | 1990年2月 | 通商産業省通商政策局経済協力部長 | 1990年8月 | 在アメリカ合衆国日本国大使館公使 | 1992年6月 | 通商産業大臣官房審議官 | 1993年9月 | サントリー㈱常務取締役 | 2000年7月 | 国務大臣環境庁長官 | 2001年1月 | 環境大臣 | 2002年2月 | 外務大臣 | 2004年9月 | 内閣総理大臣補佐官 | 2005年10月 | 参議院議員 | 2013年11月 | 明治大学国際総合研究所特任 教授(現職) | 2014年6月 | 当社取締役(現職) | 2015年6月 | 石油資源開発㈱取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | 0 |
取締役 | | 藤沢 久美 | 1967年3月15日生 |
|
| | 1995年4月 | ㈱アイフィス代表取締役 | 2000年6月 | ㈱ソフィアバンク取締役 | 2005年4月 | 法政大学大学院客員教授 一般社団法人投資信託協会理事(現職) | 2006年6月 | トレンダーズ㈱監査役 | 2006年7月 | シンメトリー・ジャパン㈱ 取締役 | 2011年6月 | 日本証券業協会公益理事 (現職) | 2012年2月 | ㈱東日本大震災事業者再生支援機構取締役 | 2013年6月 | ㈱静岡銀行取締役(現職) ミュージックセキュリティーズ ㈱監査役 | 2013年8月 | ㈱ソフィアバンク代表取締役 (現職) | 2014年6月 | 当社取締役(現職) ㈱サイネックス取締役(現職) | 2016年5月 | ㈱クリーク・アンド・リバー取締役(現職) |
| 2016年6月から1年 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 志治 芳弘 | 1955年10月14日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2001年3月 | 当社車両部品部長 | 2014年4月 | 当社理事 | 2014年6月 | 当社常勤監査役(現職) |
| 2014年6月から4年 | 14 |
常勤監査役 | | 塩﨑 泰司 | 1957年5月21日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2002年3月 | 当社経営企画部グループリーダー(部長級) | 2014年4月 | 当社理事 | 2015年6月 | 当社常勤監査役(現職) |
| 2015年6月から3年 | 8 |
監査役 | | 豊田 鐵郎 | 1945年8月23日生 |
|
| | 1970年4月 | トヨタ自動車販売㈱入社 | 1991年6月 | ㈱豊田自動織機製作所取締役 | 1997年6月 | 同社常務取締役 | 1999年6月 | 同社専務取締役 | 2002年6月 | ㈱豊田自動織機取締役副社長 | 2005年6月 | 同社取締役社長 | 2008年6月 | 当社監査役(現職) | 2013年6月 | ㈱豊田自動織機取締役会長 (現職) |
| 2016年6月から4年 | 4 |
監査役 | | 田島 和憲 | 1946年12月18日生 |
|
| | 1971年10月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | 1988年6月 | 同所代表社員 | 2000年7月 | 同所所長 | 2001年1月 | 中央青山監査法人 名古屋事務所長 | 2007年8月 | あずさ監査法人名古屋事務所長 | 2009年6月 | 同所退所 | 2009年7月 | 田島和憲公認会計士事務所長 (現職) | 2010年6月 | 当社監査役(現職) |
| 2014年6月から4年 | - |
監査役 | | 桑野 雄一郎 | 1966年5月18日生 |
|
| | 1993年4月 | 弁護士登録 | 2002年4月 | 警察大学校講師(現職) | 2003年4月 | 東京藝術大学音楽学部・同大学院非常勤講師(現職) | 2003年9月 | 骨董通り法律事務所設立 (現職) | 2005年6月 | 株式会社昭文社監査役(現職) | 2009年4月 | 島根大学大学院法務研究科教授(現職) | 2012年11月 | 文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター特別委員(現職) | 2014年4月 | 山梨学院大学法科大学院講師(現職) | 2015年4月 | 成蹊大学法科大学院講師 (現職) | 2016年6月 | 当社監査役(現職) |
| 2016年6月から4年 | - |
計 | 473 |
(注) 1.取締役 髙橋治朗、川口順子及び藤沢久美の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 豊田鐵郎、田島和憲及び桑野雄一郎の各氏は、社外監査役であります。
3.当社では、全社経営と業務執行の分離により、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、2006年4月より執行役員制度を導入しております。
なお、常務執行役員11名、執行役員は24名です。