有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10080L6
三国商事株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 取締役社長 | 西 尾 佳 三 | 1957年8月21日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
2010年4月 | 当社理事電線部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役電線部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役大阪支店長 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役東京支店長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 営業本部長 兼 化成品関連 製品管掌 | 前 島 昌 則 | 1957年9月7日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2010年4月 | 当社理事化成品部長 | ||||||
2012年4月 | 当社理事日立支店副支店長 | ||||||
2012年6月 | 当社理事日立支店長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役日立支店長 | ||||||
2015年5月 | 当社取締役営業本部副本部長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役営業本部長兼 化成品関連製品管掌(現) | ||||||
取締役 | 海外統括 部長 兼 三国(上海)電器件有限公司董事長 | 岡 伸 一 | 1956年8月22日生 | 1979年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)3 | ― |
2003年4月 | 同社デバイス開発センタ資材部長 | ||||||
2011年10月 | 日立ビアメカニクス株式会社 (現ビアメカニクス株式会社) 企画室長 | ||||||
2012年4月 | 同社監査室長兼企画室主管 | ||||||
2013年10月 | 当社理事営業本部副本部長 | ||||||
2014年3月 | 当社理事営業本部副本部長兼 三国(上海)電器件有限公司 董事長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役海外統括部長兼 三国(上海)電器件有限公司 董事長(現) | ||||||
取締役 | 営業本部 副本部長 兼 金属関連 製品管掌 | 一 柳 安 男 | 1957年7月26日生 | 1980年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)3 | ― |
2005年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部 鋼材貿易第一部部長代行 | ||||||
2007年4月 | 同社鋼材第二本部 鋼材貿易部部長代行 | ||||||
2008年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼欧州会社 副社長 | ||||||
2012年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 中国総代表付副総代表兼 伊藤忠丸紅鉄鋼貿易(上海) 有限公司董事兼総経理 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役営業本部副本部長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役営業本部副本部長兼 金属関連製品管掌(現) | ||||||
取締役 | 東京支店長 兼 電線関連 製品管掌 | 佐 藤 孝 二 | 1959年12月29日生 | 1982年4月 | 日立電線株式会社入社 | (注)3 | 30 |
2003年7月 | 同社営業本部北海道支店長 | ||||||
2007年4月 | 同社情報システム事業本部 ワイヤレスシステム営業統括部 ワイヤレスシステム営業部長 | ||||||
2011年7月 | 同社営業統括本部中国支店長 | ||||||
2013年2月 | 株式会社ジェイ・パワーシステムズ中国支店長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役東京支店長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役東京支店長兼 電線関連製品管掌(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 大阪支店長 | 灰 藤 健 一 | 1957年4月9日生 | 1981年4月 | 日立化成工業株式会社(現日立化成株式会社)入社 | (注)3 | ― |
2005年5月 | 同社関西支社化成品営業部長 | ||||||
2011年12月 | 同社機能性樹脂営業部長 | ||||||
2012年4月 | 同社社会インフラ関連材料 営業部長 | ||||||
2014年4月 | 同社営業本部新規パートナー開拓グループ担当部長 | ||||||
2015年3月 | 当社理事大阪支店長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役大阪支店長(現) | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 伊 藤 寿 一 | 1957年5月28日生 | 1981年4月 | 日立電線株式会社入社 | (注)3 | 10 |
2003年7月 | 同社ビジネスサポート本部 経理部経理グループマネージャー | ||||||
2004年7月 | 株式会社ジェイ・パワーシステムズ経理部経理課長 | ||||||
2005年7月 | 同社経理部長 | ||||||
2008年6月 | 当社理事総務部長 | ||||||
2010年2月 | 住電日立ケーブル株式会社 理事総務部長 | ||||||
2014年7月 | 同社理事管理本部副本部長 | ||||||
2014年10月 | 当社理事管理本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役管理本部長(現) | ||||||
取締役 | 古 澤 元 | 1965年8月14日生 | 2016年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第三本部総括室長(現) | (注)3 | ― | |
2016年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
監査役 | 舟 井 隆 | 1961年10月29日生 | 2016年4月 | 日立化成株式会社 営業本部営業企画部長(現) | (注)4 | ― | |
2015年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 鏑 木 徹 | 1969年4月26日生 | 2016年4月 | 日立金属株式会社 電線材料カンパニー企画部 (営業企画)主管部員(現) | (注)5 | ― | |
2016年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 60 |
(注)1 取締役古澤元は、社外取締役であります。
2 監査役舟井隆及び鏑木徹は、社外監査役であります。
3 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02565] S10080L6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。