有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007YNB
CBグループマネジメント株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.2015年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 臼井義眞および羽田研司は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月に係る定時株主総会終結の時から2017年3月に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役社長 児島誠一郎は、取締役会長 丸山源一の娘婿であります。
6.2016年6月29日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として小野寺壽雄(現 税理士)が選任されております。
7.経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は、役付執行役員3名と執行役員10名の合計13名で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 丸山 源一 | 1924年10月12日生 | 1948年4月 | 野崎産業㈱入社 | (注)3 | 533 | |
1951年3月 | 同社ニューヨーク支店 | ||||||
1958年11月 | 同社本店機械金属部機械課課長 | ||||||
1961年1月 | 当社取締役 | ||||||
1961年3月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
1975年10月 | セントラル商事㈱代表取締役社長 | ||||||
1986年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
1997年6月 | AMERICAN CHUO BUSSAN,INC. 代表取締役会長 | ||||||
1999年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2000年3月 | ㈱シービック代表取締役会長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
取締役社長(代表取締役) | 児島誠一郎 | 1948年11月5日生 | 1983年9月 | 旺文社インターナショナル㈱入社 | (注)3 | 237 | |
1984年9月 | 同社取締役 | ||||||
1987年9月 | ㈱旺文社パシフィック常務取締役 | ||||||
1991年2月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 | ||||||
1992年4月 | 当社入社社長室長 ㈱シービック常務取締役 | ||||||
1992年6月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
1994年1月 | 当社常務取締役、㈱シービック取締役副社長 | ||||||
1995年1月 | 当社経営戦略室長 | ||||||
1996年12月 | 当社営業企画部管掌 | ||||||
1998年6月 | 当社代表取締役副社長、当社経営戦略室管掌 | ||||||
1999年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2000年3月 | ㈱シービック代表取締役社長(現任) | ||||||
2005年7月 | ㈱エナス代表取締役社長(現任) | ||||||
2007年4月 | アルボ㈱代表取締役会長 | ||||||
取締役副社長 | 管理本部長、経営戦略室長 | 原 幸男 | 1952年11月3日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
1995年5月 | 当社HPMK部長 | ||||||
1998年4月 | 当社チェーンストア第二部長 | ||||||
1999年4月 | 当社第一営業本部マーチャンダイジング部長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役マーチャンダイジング部長 | ||||||
2004年6月 | 当社常務取締役マーチャンダイジング部長 | ||||||
2005年4月 | 当社常務取締役マーチャンダイジング本部長 | ||||||
2005年7月 | ㈱エナス取締役(現任) | ||||||
2006年7月 | 当社常務取締役経営戦略室長 | ||||||
2006年11月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社専務取締役マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 | ||||||
2008年4月 | 当社専務取締役MD統括部管掌 | ||||||
2009年4月 | 当社専務取締役経営戦略室新規事業開発室長 | ||||||
2010年4月 | 当社専務取締役管理本部長、財務部長 | ||||||
2010年6月 | ㈱CBフィールド・イノベーション取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | ㈱e-NOVATIVE取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役副社長管理本部長(現任)、経営戦略室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | M&S統括本部長 | 提坂 直弘 | 1960年12月3日生 | 1983年4月 | チヨカジ㈱入社 | (注)3 | 18 |
1999年10月 | 当社入社 | ||||||
2003年9月 | 当社第一営業本部東京第一支店長 | ||||||
2005年4月 | 当社第一営業本部神奈川支店長 | ||||||
2006年4月 | 当社第一営業本部広域第二CS部長 | ||||||
2007年5月 | 当社執行役員第一営業本部広域第二CS部長 | ||||||
2007年10月 | 当社執行役員営業本部広域第二CS部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役営業本部広域第二CS部長 | ||||||
2009年10月 | 当社取締役管理本部総務人事部統括部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役管理本部副本部長 | ||||||
2010年8月 | ㈱e-NOVATIVE取締役(現任) | ||||||
2010年12月 | 当社取締役管理本部管理オペレーション部長 | ||||||
2011年10月 | 当社取締役営業本部副本部長、東日本支社広域二部長 | ||||||
2012年6月 | ㈱CBフィールド・イノベーション取締役(現任) | ||||||
2012年7月 | 当社取締役営業本部副本部長、広域二部長、広域五部、ダイレクトマーケティング営業部管掌 | ||||||
2012年10月 | 当社取締役営業本部副本部長、営業本部広域第二統括部長、広域二部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役M&S本部第二営業本部長、広域二部長 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役M&S第一本部長、M&S第一本部第二営業本部長、広域一部、広域二部、広域三部、広域四部、関西支店、ダイレクトマーケティング営業部管掌 | ||||||
2014年10月 | 当社取締役M&S本部長、M&S本部第一営業本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社常務取締役M&S本部長、M&S本部第一営業本部長 | ||||||
2015年10月 | 当社常務取締役M&S本部長、M&S本部M&S第一本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社常務取締役M&S統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | M&S統括本部 M&S第二本部長 | 永田光市郎 | 1950年10月1日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
2002年9月 | 当社第一営業本部東京第三支店長 | ||||||
2004年10月 | 当社営業本部卸営業部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員営業本部卸営業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務執行役員営業本部副本部長、特販・卸支社長、卸営業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社常務執行役員M&S本部第三営業本部長、業務用品営業部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役M&S本部第三営業本部長、業務用品営業部長 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役M&S第二本部長 | ||||||
2014年10月 | 当社取締役M&S本部第二営業本部長 | ||||||
2015年10月 | 当社取締役M&S本部M&S第二本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役M&S統括本部M&S第二本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | M&S 統括本部M&S 統括室長 | 松島 淑雄 | 1954年1月29日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2004年10月 | 当社第二営業本部東京百貨店営業部長 | ||||||
2005年4月 | 当社第二営業本部特販営業部長 | ||||||
2007年10月 | 当社営業本部特販営業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員営業本部特販営業部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役営業本部特販営業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役営業本部副本部長 | ||||||
2010年10月 | 当社取締役MD統括部長 | ||||||
2012年10月 | 当社取締役営業本部M&S統括部長、MD部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役M&S本部MD本部長 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役M&S第一本部MD本部長 | ||||||
2014年10月 | 当社取締役M&S本部MD本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役M&S統括室長 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役M&S統括本部M&S統括室長(現任) | ||||||
取締役 | 物流本部長 | 加藤 雅之 | 1957年8月28日生 | 1981年4月 | チヨカジ㈱入社 | (注)3 | 8 |
1999年10月 | 当社入社 | ||||||
2003年9月 | 当社第一営業本部広域第三CS部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員第一営業本部広域第三CS部長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員営業本部東海支社長、静岡支店長 | ||||||
2007年10月 | 当社執行役員営業本部東海支社長 | ||||||
2008年10月 | 当社執行役員物流本部物流部長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員物流本部長、物流部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役物流本部長、物流部長 | ||||||
2010年8月 | ㈱e-NOVATIVE取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役営業本部副本部長、東日本支社長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役M&S本部第一営業本部副本部長、M&S統括室副室長 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役M&S第一本部第一営業本部長、関東一部、関東二部、関東三部、広域五部、静岡支店、名古屋支店管掌 | ||||||
2014年10月 | 当社取締役物流本部長(現任) | ||||||
取締役 | 清水 大雄 | 1956年3月29日生 | 1980年4月 | トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車)入社 | (注)3 | 3 | |
1988年3月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 入社 | ||||||
1991年7月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 取締役 | ||||||
1994年10月 | Hewitt Associates LLC アフィリエートパートナー | ||||||
1995年7月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 代表取締役社長 | ||||||
1996年1月 | ヒューイット・アソシエイツ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
1996年10月 | Hewitt Associates LLC プリンシパル | ||||||
2012年1月 | エーオンヒューイットジャパン㈱ シニアコンサルタント | ||||||
2012年5月 | ㈱価値創造マネジメント研究所 代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役経営戦略担当(現任) ㈱シービック 取締役副社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役(監査等委員) | 永井 幸雄 | 1937年3月23日生 | 1959年4月 | 花王㈱入社 | (注)4 | 16 | |
1992年5月 | 近畿花王販売㈱代表取締役社長 | ||||||
1995年5月 | 中部花王販売㈱代表取締役社長 | ||||||
1997年12月 | 当社入社特別顧問 | ||||||
1998年3月 | 新千葉物産㈱代表取締役社長 | ||||||
1999年4月 | 当社第一営業本部副本部長 | ||||||
1999年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2001年5月 | ㈱シービートランスポート代表取締役社長 | ||||||
2002年4月 | ㈱シー・ビー・ロジスティクス代表取締役社長 | ||||||
2003年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
2004年6月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
2007年6月 | 当社専務理事、内部統制制度管掌 | ||||||
2009年6月 | 当社監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役(監査等委員) | 臼井 義眞 | 1949年2月11日生 | 1978年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | - | |
1985年10月 | 臼井法律事務所開設 | ||||||
2003年5月 | 臼井総合法律事務所開設(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役(監査等委員) | 羽田 研司 | 1948年9月24日生 | 1971年4月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 | (注)4 | - | |
1992年10月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)人事部部門人事グループ部長 | ||||||
1996年9月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)膜・システムセンター企画室長 | ||||||
1999年6月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)水処理事業推進部長 | ||||||
2005年4月 | サランラップ販売㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2007年4月 | 旭化成ホームプロダクツ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構機構本部 経営支援部アドバイザー委嘱(現任) | ||||||
2014年4月 | 三和ニードルベアリング㈱ 顧問(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 857 |
(注)1.2015年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 臼井義眞および羽田研司は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月に係る定時株主総会終結の時から2017年3月に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役社長 児島誠一郎は、取締役会長 丸山源一の娘婿であります。
6.2016年6月29日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として小野寺壽雄(現 税理士)が選任されております。
7.経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は、役付執行役員3名と執行役員10名の合計13名で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02712] S1007YNB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。