有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007XAF
コムシスホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
代表取締役 社長 | 髙 島 元 | 1948年1月3日生 | 2002年6月 | 東日本電信電話株式会社常務取締役 | (注)3 | 519 | |
2004年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2006年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役会長 | ||||||
2016年6月 | 同社取締役相談役(現任) | ||||||
代表取締役 | 加 賀 谷 卓 | 1957年3月12日生 | 2005年7月 | 日本電信電話株式会社第五部門担当部長 | (注)3 | 113 | |
2008年6月 | 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 | ||||||
2012年6月 | 同社常務取締役東京支店長 | ||||||
2014年7月 | 同社常務取締役東京事業部長 | ||||||
2015年6月 | 日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 | ||||||
2016年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
取締役 | 伊 東 則 昭 | 1952年4月3日生 | 2005年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役執行役員経営企画部長 | (注)3 | 271 | |
2008年6月 | 西日本電信電話株式会社代表取締役副社長 | ||||||
2012年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役副社長執行役員副社長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2013年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
2016年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役 コンプライアンス担当(現任) | ||||||
2016年6月 | 日本コムシス株式会社代表取締役会長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 小 川 亮 夫 | 1952年4月7日生 | 2003年4月 | 東日本電信電話株式会社設備部エンジニアリングセンタ所長 | (注)3 | 70 | |
2005年7月 | 日本コムシス株式会社 入社 | ||||||
2006年7月 | 同社執行役員 | ||||||
2007年7月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員 | ||||||
2013年2月 | 株式会社TOSYS代表取締役副社長 | ||||||
2013年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社TOSYS代表取締役社長 | ||||||
取締役 | 大 村 佳 久 | 1956年4月2日生 | 2009年6月 | 東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長 | (注)3 | 41 | |
2012年6月 | 同社常務取締役ビジネス&オフィス事業推進本部長 | ||||||
2013年7月 | 同社常務取締役ビジネス&オフィス営業推進本部長 | ||||||
2014年6月 | 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員 | ||||||
2016年3月 | 株式会社つうけん取締役 | ||||||
2016年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2016年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 株式会社つうけん代表取締役社長 | ||||||
取締役 | 坂 本 繁 実 | 1956年1月29日生 | 1978年3月 | 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 | (注)3 | 60 | |
2010年6月 | 同社調達部長 | ||||||
2010年7月 | 同社執行役員 | ||||||
2012年5月 | コムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 日本コムシス株式会社取締役執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役人事部長 | ||||||
2015年6月 | 当社人事部長 | ||||||
2016年5月 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役 NCC事業推進、民需事業推進担当(現任) | ||||||
2016年5月 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 西 山 剛 | 1953年12月24日生 | 2004年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役無線アクセスネットワーク部長 | (注)3 | 121 | |
2005年6月 | 同社執行役員資材部長 | ||||||
2007年6月 | 日本コムシス株式会社 入社 | ||||||
2007年7月 | 同社執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 | ||||||
2015年6月 | 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ドコモ事業本部長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 ドコモ事業推進担当(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画 部長 | 熊 谷 仁 | 1957年2月2日生 | 1979年3月 | 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 | (注)3 | 44 |
2007年7月 | 東日本システム建設株式会社(現 株式会社TOSYS)執行役員 | ||||||
2009年7月 | 日本コムシス株式会社NTT事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長 | ||||||
2010年7月 | 同社執行役員 | ||||||
2013年2月 | 当社経営企画部担当部長 | ||||||
2013年6月 | 日本コムシス株式会社取締役執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役経営企画部長 事業改革推進、ITシステム、人事担当(現任) | ||||||
2016年6月 | 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長(現任) | ||||||
取締役 | 佐 藤 謙 一 | 1957年7月21日生 | 2007年6月 | 東日本電信電話株式会社埼玉支店長 | (注)3 | 40 | |
2010年6月 | 同社取締役埼玉支店長 | ||||||
2011年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長 | ||||||
2013年6月 | 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 NTT事業推進担当(現任) | ||||||
取締役 | 財務部長 | 尾 﨑 秀 彦 | 1957年8月20日生 | 2007年4月 | 東日本電信電話株式会社相互接続推進部長 | (注)3 | 44 |
2011年6月 | 株式会社NTTファシリティーズ取締役財務部長 | ||||||
2014年6月 | 日本コムシス株式会社 入社 | ||||||
2014年6月 | 当社財務部担当部長 | ||||||
2014年7月 | 日本コムシス株式会社執行役員 | ||||||
2015年6月 | 株式会社つうけん取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 日本コムシス株式会社取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社TOSYS取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | コムシス情報システム株式会社取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役財務部長 IR、内部統制監査、総務担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 成 宮 憲 一 | 1951年5月3日生 | 1976年4月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 | (注)3 | ― | |
1999年7月 | 東日本電信電話株式会社技術部担当部長 | ||||||
2002年6月 | 同社技術部長 | ||||||
2004年6月 | 同社退職 | ||||||
2004年6月 | 富士通アクセス株式会社(現 富士通テレコムネットワークス株式会社)執行役員 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2013年6月 | 同社特命顧問 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2015年10月 | 富士通株式会社ネットワークビジネスグループ特命顧問(現任) | ||||||
取締役 | 宮 下 正 彦 | 1956年10月3日生 | 1980年4月 | 警察庁入庁 | (注)3 | ― | |
1992年4月 | 弁護士(第一東京弁護士会所属)登録 友常木村見富法律事務所 | ||||||
1995年6月 | シカゴ大学ロースクール修士課程卒 | ||||||
2001年6月 | 岡本硝子株式会社社外監査役 | ||||||
2004年3月 | TMI総合法律事務所(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 小 森 浩 | 1952年2月27日生 | 1970年3月 | 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 | (注)4 | 61 | |
2006年7月 | 同社財務部長 | ||||||
2009年7月 | 同社執行役員財務部長 | ||||||
2013年6月 | 同社監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 上 脇 晃一郎 | 1956年3月18日生 | 1979年3月 | 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 | (注)5 | 62 | |
2006年4月 | 当社総務人事部グループ人事部門長 | ||||||
2006年7月 | 日本コムシス株式会社人事部長 | ||||||
2008年4月 | 同社人材育成部人事部長 | ||||||
2012年7月 | 同社執行役員 | ||||||
2013年6月 | コムシスシェアードサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
2016年6月 | 日本コムシス株式会社監査役(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
監査役 | 三 枝 隆 治 | 1952年4月20日生 | 1975年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)6 | ― | |
1998年6月 | 同行ニューヨーク支店副支店長 | ||||||
2001年4月 | ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長 | ||||||
2004年8月 | 千代田化工建設株式会社執行役員 | ||||||
2005年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社)常勤監査役 | ||||||
2014年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小野原 一 賀 | 1949年1月1日生 | 2005年4月 | 新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)参与エンジニアリング事業本部建築事業部長 | (注)5 | ― | |
2006年4月 | 同社参与エンジニアリング事業本部調達本部長、建築・鋼構造事業部長 | ||||||
2006年6月 | 新日鉄エンジニアリング株式会社(現 新日鉄住金エンジニアリング株式会社)取締役常務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2011年4月 | 日鉄パイプライン株式会社(現 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 同社取締役相談役 | ||||||
2015年7月 | 同社相談役 | ||||||
2016年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 1,446 |
(注) 1 取締役 成宮憲一氏及び宮下正彦氏は、社外取締役であります。
2 監査役 三枝隆治氏及び小野原一賀氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役を1名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
秋 野 吉 郎 | 1948年9月14日生 | 2005年4月 | 沖電気工業株式会社執行役員 | ― |
2008年4月 | 同社理事 | |||
2010年6月 | 日本コムシス株式会社社外監査役 | |||
2010年6月 | 当社社外監査役 | |||
2014年6月 | 当社補欠監査役(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00322] S1007XAF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。