有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10077EF
初穂商事株式会社 役員の状況 (2015年12月期)
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1. 取締役 磯部 隆英は、社外取締役であります。
2. 監査役 丹羽 正夫及び監査役 宮嵜 良一は、社外監査役であります。
3. 取締役 斎藤 豊は、代表取締役社長 斎藤 悟の実弟であります。
4. 2015年3月27日開催の定時株主総会から2年であります。
5. 2016年3月25日開催の定時株主総会から1年であります。
6. 2016年3月25日開催の定時株主総会から4年であります。
7. 2015年3月27日開催の定時株主総会から4年であります。
8. 当社では、現場レベルの意思決定を迅速化し、業務執行機能を強化するとともに、現場の意見を経営に反映させることにより、取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、熱田営業所及び北営業所統括兼小牧営業所長 月東 達也であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 斎藤 悟 | 1953年5月7日生 | 1980年9月 | 当社入社 | (注)4 | 836 | |
1986年9月 | 当社取締役静岡営業所長就任 | ||||||
1988年3月 | 当社常務取締役静岡営業所長就任 | ||||||
1988年4月 | 当社常務取締役名港営業所長就任 | ||||||
1993年10月 | 当社常務取締役管理本部長就任 | ||||||
2001年3月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長兼 西日本地区統括 兼福山営業所長 | 志岐 義幸 | 1959年2月6日生 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)4 | 40 |
1992年8月 | 当社福山営業所長 | ||||||
2001年3月 | 当社執行役員西日本地区統括兼福山営業所長 | ||||||
2005年3月 | 当社取締役西日本地区統括兼福山営業所長就任 | ||||||
2007年3月 | 当社取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任 | ||||||
2011年3月 | 当社常務取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任(現任) | ||||||
取締役 | 総務部長 | 斎藤 豊 | 1963年5月14日生 | 1993年12月 | 当社入社 | (注)4 | 301 |
2001年7月 | 当社内部監査室長 | ||||||
2008年3月 | 当社監査役就任 | ||||||
2011年3月 | 当社取締役総務部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 中部地区統括兼 開発事業部長 | 伊藤 人勝 | 1958年1月2日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)4 | 23 |
2002年1月 | 当社豊橋営業所長 | ||||||
2004年6月 | 当社名港営業所長 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員中部地区統括兼名港営業所長 | ||||||
2011年3月 2014年4月 | 当社取締役中部地区統括就任 当社取締役中部地区統括兼開発事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 東日本地区統括 兼横浜営業所長 | 蟹江 茂寿 | 1958年8月11日生 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)4 | 27 |
2001年4月 | 当社名港営業所長 | ||||||
2004年9月 | 当社横浜営業所長 | ||||||
2007年3月 | 当社執行役員東日本地区統括兼横浜営業所長 | ||||||
2011年3月 | 当社取締役東日本地区統括兼横浜営業所長就任(現任) | ||||||
取締役 | 磯部 隆英 | 1953年9月29日生 | 1986年3月 2001年1月 2006年1月 2006年6月 2014年6月 2014年6月 2015年6月 2016年3月 | 公認会計士登録 名古屋中小企業投資育成株式会社入社 同社業務第一部長 同社取締役業務第一部長就任 同社取締役業務第一部長退任 未来工業株式会社社外取締役就任 未来工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)5 | ─ | |
常勤監査役 | 伊藤 孔一 | 1956年7月1日生 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)6 | 23 | |
2000年4月 | 当社総務部次長 | ||||||
2006年4月 | 当社総務部部長代理 | ||||||
2011年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 丹羽 正夫 | 1952年2月24日生 | 1986年1月 | 司法書士事務所設立(現任) | (注)6 | ─ | |
1993年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 宮嵜 良一 | 1950年9月12日生 | 1985年4月 | 中綜合法律事務所開設(現任) | (注)7 | ─ | |
1997年3月 2013年6月 | 当社監査役就任(現任) 株式会社ユー・エス・エス社外監査役(現任) | ||||||
計 | 1,251 |
2. 監査役 丹羽 正夫及び監査役 宮嵜 良一は、社外監査役であります。
3. 取締役 斎藤 豊は、代表取締役社長 斎藤 悟の実弟であります。
4. 2015年3月27日開催の定時株主総会から2年であります。
5. 2016年3月25日開催の定時株主総会から1年であります。
6. 2016年3月25日開催の定時株主総会から4年であります。
7. 2015年3月27日開催の定時株主総会から4年であります。
8. 当社では、現場レベルの意思決定を迅速化し、業務執行機能を強化するとともに、現場の意見を経営に反映させることにより、取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、熱田営業所及び北営業所統括兼小牧営業所長 月東 達也であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02797] S10077EF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。