有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007ZWZ
株式会社Misumi 役員の状況 (2016年3月期)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 三 角 皓三郎 | 1934年12月13日生 | 1959年2月 | 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)常務取締役 | (注)5 | 180 | |
1975年3月 | 当社 専務取締役 | ||||||
1978年3月 | 当社 代表取締役専務取締役 | ||||||
1988年3月 | 当社 代表取締役副社長 | ||||||
1988年9月 | 三角開発㈱ 代表取締役副社長 | ||||||
1990年3月 | 当社 代表取締役社長 三角開発㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
2004年6月 | ㈱鹿児島県プロパンガス会館 代表取締役社長(現任) | ||||||
2009年6月 | 当社 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 岡 恒 憲 | 1955年1月24日生 | 1978年4月 | 日本石油㈱(現JXエネルギー㈱)入社 | (注)5 | 5 | |
2000年4月 | 同社 総務部総務グループ課長 | ||||||
2001年4月 | 当社 入社 | ||||||
2001年4月 | 当社 鹿児島支店長 | ||||||
2001年6月 | 当社 取締役鹿児島支店長 | ||||||
2001年9月 | 当社 取締役サポート本部長 | ||||||
2006年7月 | 当社 代表取締役専務取締役 | ||||||
2009年4月 | ㈱ミスミ建設 代表取締役社長 | ||||||
2009年4月 | 三角開発㈱ 取締役(現任) | ||||||
2009年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 副会長 | 三 角 征四郎 | 1940年12月10日生 | 1963年4月 | 兼松江商㈱(現兼松㈱)入社 | (注)5 | 149 | |
1968年9月 | 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 | ||||||
1970年4月 | 当社 取締役 | ||||||
1975年3月 | 当社 常務取締役熊本支店長 | ||||||
1988年9月 | 三角開発㈱ 取締役(現任) | ||||||
1990年3月 | 当社 専務取締役熊本支社長 | ||||||
1993年4月 | 当社 専務取締役 エネルギー事業部長兼カルチャー事業部長 | ||||||
1997年5月 | 当社 専務取締役 | ||||||
1997年7月 | 当社 代表取締役専務取締役 | ||||||
2003年4月 | 当社 代表取締役専務取締役 経営戦略本部長 | ||||||
2003年12月 | 当社 代表取締役専務取締役 事業本部長 | ||||||
2004年7月 | ㈱ミスミ建設 代表取締役社長 | ||||||
2005年6月 | 当社 代表取締役副社長 | ||||||
2009年6月 | 当社 代表取締役副会長 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役副会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 第一事業本 部長兼 ガス卸事業 部長 | 上 野 康 志 | 1956年5月21日生 | 1978年4月 | 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 | (注)5 | 2 |
2000年9月 | 当社 エネルギー営業本部ガス事業部長 | ||||||
2002年4月 | 当社 経営戦略本部グループリーダー | ||||||
2003年4月 | 当社 石油ビジネスユニットリーダー | ||||||
2003年10月 | 当社 石油事業部長 | ||||||
2005年6月 | 当社 取締役石油事業部長 | ||||||
2007年9月 | 当社 取締役石油卸事業部長 | ||||||
2009年8月 | 当社 取締役石油卸事業部長兼 ガス卸事業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社 取締役第一事業本部長兼 石油卸事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 取締役第一事業本部長兼 ガス卸事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 第二事業本 部長兼 外食事業 部長 | 神 野 直 也 | 1957年6月3日生 | 1980年4月 | 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 | (注)5 | 2 |
1998年4月 | 当社 外食事業部長 | ||||||
2002年4月 | 当社 外食ビジネスユニットリーダー | ||||||
2002年6月 | 当社 取締役外食ビジネスユニットリーダー | ||||||
2003年4月 | 当社 取締役外食ビジネスユニットリーダー兼カルチャービジネスユニットリーダー | ||||||
2003年10月 | 当社 取締役外食事業部長兼 カルチャー事業部長 | ||||||
2006年2月 | 当社 取締役カルチャー事業部長 | ||||||
2007年2月 | 当社 取締役カルチャー事業部長兼オプシア事業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社 取締役カルチャー事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 取締役サポート本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 取締役第二事業本部長兼 外食事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 上 村 俊一郎 | 1960年2月23日生 | 1983年4月 | 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 | (注)5 | 1 | |
2006年2月 | 当社 外食事業部長 | ||||||
2007年6月 | 当社 取締役外食事業部長 | ||||||
2009年9月 | 当社 取締役SS事業部長 | ||||||
2015年4月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2015年4月 | 南九州トーヨータイヤ㈱ 副社長 | ||||||
2015年6月 | 南九州トーヨータイヤ㈱ 取締役 副社長 | ||||||
2016年3月 | 南九州トーヨータイヤ㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 発電事業 部長 | 吉 満 誠 | 1957年6月9日生 | 1978年4月 | 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 | (注)5 | 1 |
2001年6月 | 当社 八代支店長 | ||||||
2008年4月 2009年6月 | 当社 ガス小売事業部長 当社 取締役ガス小売事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 取締役ホームライフ事業部長 | ||||||
2014年1月 | 当社 取締役発電事業担当部長 | ||||||
2016年4月 | 当社 取締役発電事業部長(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 濵 島 健 一 | 1951年6月27日生 | 1976年4月 | 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 | (注)6 | 2 | |
1992年4月 | 当社 情報システム部次長 | ||||||
1994年4月 | 当社 情報システム部長 | ||||||
2012年4月 | 当社 安全推進部 | ||||||
2012年6月 | 当社 常勤監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | 上 村 敏 徳 | 1950年9月28日生 | 1973年4月 | 鹿児島県警察官採用 | (注)6 | 0 | |
2002年4月 | 警視昇任 | ||||||
2007年8月 | 種子島警察署長 | ||||||
2008年9月 | 鹿児島県警察本部刑事部組織犯罪対策課長 | ||||||
2010年3月 | 鹿児島南警察署長 | ||||||
2011年3月 | 鹿児島県警退職 | ||||||
2011年6月 | 当社 常勤監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 池 田 洹 | 1940年4月9日生 | 1972年4月 | 弁護士開業 | (注)6 | ― | |
1976年4月 | 鹿児島県弁護士会常議員 | ||||||
1987年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
1988年4月 | 鹿児島県弁護士会常議員会議長 | ||||||
2000年6月 | 当社 監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 指 宿 祐 一 | 1956年9月22日生 | 1979年4月 | 日本石油㈱(現JXエネルギー㈱)入社 | (注)6 | ― | |
2007年6月 | 同社 経営管理第2本部 広報部長 | ||||||
2010年7月 | 同社 エネルギー・ソリューション本部エネルギー・ソリューション3部長 | ||||||
2012年6月 | JX日鉱日石石油基地㈱(現JX喜入石油基地㈱) 常務取締役 (現任) | ||||||
2013年6月 | 当社 監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 347 |
(注) 1 取締役副会長 三角 征四郎は、代表取締役会長 三角 皓三郎の実弟であります。
2 代表取締役社長 岡 恒憲は、代表取締役会長 三角 皓三郎の娘婿であります。
3 取締役 上村 敏徳、池田 洹及び指宿 祐一は、社外取締役であります。
4 当社は執行役員制度を採用しております。
5 監査等委員以外の取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 濵島 健一 委員 上村 敏徳、池田 洹、指宿 祐一
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02813] S1007ZWZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。