男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長 | 最高経営責任者 | 野村 正治 | 1946年9月18日生 |
|
| | 1962年4月 | 株式会社大阪扇屋商店入社 | 1972年4月 | 同社常務取締役就任 | 1974年10月 | 「同志社」創業 | 1977年1月 | 株式会社同志社(現・株式会社ドウシシャ)設立代表取締役社長就任 | 2014年4月 | 当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任) |
| (注)3 | 1,039 |
代表取締役社長 | 最高執行責任者 | 野村 正幸 | 1972年6月3日生 |
|
| | 1998年1月 | 当社入社 | 2002年1月 | 当社営業企画部ダイレクター | 2004年6月 | 当社取締役就任 | 2006年4月 | 当社常務取締役就任、PB本部長 | 2006年5月 | 当社第2事業本部長 | 2007年5月 | 当社専務取締役就任 | 2010年5月
2011年4月 | 当社代表取締役専務就任、IR広報担当 当社代表取締役兼副社長執行役員、営業統括兼IR広報担当 | 2014年4月 | 当社代表取締役社長兼最高執行責任者就任(現任) |
| (注)3 | 47 |
代表取締役副会長 | 会長補佐 | 金原 利根里 | 1952年8月5日生 |
|
| | 1978年2月 | 株式会社セキチュー入社 | 1990年2月 | 当社入社 | 1995年6月 | 当社取締役就任 | 2001年6月 | 当社常務取締役就任 | 2002年11月 | 当社専務取締役就任 | 2004年12月 | 当社代表取締役副社長就任 | 2007年10月 | 一志商貿(上海)有限公司董事長(現任) | 2008年4月 2010年7月 2011年4月
2013年5月 | 当社営業統括兼IR広報担当 当社営業統括 当社代表取締役兼副社長執行役員、社長補佐 当社社長補佐兼営業企画担当 | 2014年6月 | 当社代表取締役副会長兼会長補佐就任(現任) |
| (注)3 | 84 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役兼専務執行役員 | 第1事業本部長 | 二木 和宏 | 1955年11月1日生 |
|
| | 1983年10月 | 当社入社 | 2004年12月 | 当社ギフト・カンパニープレジデント | 2005年6月 | 当社取締役就任 | 2006年5月 | 当社第3事業本部長 | 2007年5月 2011年4月
2011年7月 | 当社常務取締役就任 当社取締役兼専務執行役員(現任) 当社第1事業本部長(現任) |
| (注)3 | 16 |
取締役兼執行役員 | 財務経理、貿易業務、業務管理担当役員 | 松本 崇裕 | 1970年8月25日生 |
|
| | 1994年4月 | 株式会社大和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行 | 2012年4月 | 当社入社、経営企画部ダイレクター | 2013年8月 | 当社システム開発部統括ダイレクター、経営企画部ダイレクター兼IR広報担当 | 2014年6月 | 当社執行役、システム開発担当役員兼財務経理部、貿易業務部、業務管理部統括ダイレクター | 2015年4月 | 当社財務経理部、貿易業務部、業務管理部統括ダイレクター | 2016年6月 | 当社取締役兼執行役員(現任) | | 当社財務経理、貿易業務、業務管理担当役員(現任) |
| (注)3 | 0 |
取締役 | | 後藤 長八 | 1945年2月9日生 |
|
| | 1972年1月 | ㈱しまむら入社 | 1985年5月 | 同社取締役就任 | 1987年5月 1990年5月 | 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 | 2009年5月 | 同社退任 | 2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | 0 |
取締役 | | 熊本 倫章 | 1947年11月9日生 |
|
| | 1966年4月 | 大阪府警察官任官 | 2001年3月 | 布施警察署長 | 2002年3月 | 刑事部刑事総務課長 | 2003年3月 | 警務部監察室長 | 2004年3月 | 南警察署長 | 2005年3月 | 大阪市警察部長兼大阪府警察組織犯罪対策本部長 | 2006年1月 | 大阪府警察本部刑事部長 | 2008年3月 | 大阪府警察官退官 | 2008年4月 | 自動車安全運転センター大阪府事務所所長就任 | 2010年3月 | 同所所長退任 | 2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 坂本 明 | 1947年12月18日生 |
|
| | 1972年6月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | 1999年5月 | 同社取締役就任 | 2004年5月 | 同社執行役員店舗開発室長 | 2004年8月 | 株式会社コメリ常務執行役員商品担当 | 2005年6月 | 当社入社、専務取締役就任 | 2008年8月 | 東京理化学テクニカルセンター株式会社代表取締役 | 2008年12月
2011年6月 | 当社営業企画・品質保証兼東京管理担当 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | 2 |
常勤監査役 | | 藤本 利博 | 1951年1月25日生 |
|
| | 1974年4月 | 株式会社福徳相互銀行(現・株式会社近畿大阪銀行)入行 | 1998年9月 | 同行本店市場金融部副部長 | 2000年6月 | 当社入社 | 2000年12月 | 当社財務部ダイレクター | 2003年6月 | 当社取締役就任 | 2006年12月 | 当社財務経理・業務管理・貿易業務担当兼財務経理部・業務管理部ダイレクター | 2008年7月 | 当社財務経理兼貿易業務担当 | 2010年4月 | 当社常務取締役就任 | 2011年4月 | 当社取締役兼常務執行役員 | 2014年2月 | 当社財務経理、貿易業務、業務管理担当役員 | 2016年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | 33 |
監査役 | | 小山 史郎 | 1935年1月11日生 |
|
| | 1953年4月 | 税務講習所大阪支所入所 | 1982年7月 | 東淀川税務署副署長 | 1992年7月 | 堺税務署長 | 1993年10月 | 小山史郎税理士事務所設立(現任) | 2000年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | 7 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 江戸 忠 | 1944年9月16日生 |
|
| | 1963年4月 | 大阪国税局入局 | 1992年7月 | 東淀川税務署副署長 | 1997年7月 | 田辺税務署長 | 1998年7月 | 大阪国税不服審判所第二部審判官 | 1999年7月 | 大阪派遣首席国税庁監察官 | 2001年7月 | 大阪国税局課税第一部次長 | 2002年7月 | 大阪国税局調査第二部長 | 2003年8月 | 江戸忠税理士事務所設立(現任) | 2015年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | 0 |
| | | | 計11名 | | 1,234 |
(注)1.取締役 後藤 長八及び熊本 倫章は、社外取締役であります。
2.監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
なお、監査役 藤本 利博は、任期満了前に辞任により退任した監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。
5.代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
6.当社は、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
| | |
専務執行役員 | 第2事業本部長 | 井 下 主 |
専務執行役員 | 第3事業本部長 | 阪 本 路 憲 |
常務執行役員 | 第4事業本部長兼フード&ビューティ事業部長 | 須 佐 美 徹 |
常務執行役員 | 第5事業本部長 | 橋 本 嘉 雄 |
常務執行役員 | 第7事業本部長兼A&V関連商品DIVダイレクター | 伊 賀 元 徳 |
常務執行役員 | 業務改革室長 | 岩 本 清 春 |
常務執行役員 | 経営企画、人事企画、イタリア事務所担当役員兼社長室長、経営企画部ダイレクター兼人事企画部ダイレクター、IR広報担当 | 小 栁 伸 成 |
常務執行役員 | 第6事業本部長 | 金 子 佳 明 |
常務執行役員 | 時計ブランド雑貨事業部長 | 渡 辺 浩 治 |
常務執行役員 | ギフト事業部長 | 安 藤 学 |
執行役員 | 総務、労務、セールスサポートセンター担当役員 | 加 藤 公 彦 |
執行役員 | 営業企画部ダイレクター兼IR広報担当 | 鈴 木 高 広 |
執行役員 | 東京管理部ダイレクター | 寄 田 雄 丈 |
執行役員 | ブランドバッグ事業部長 | 米 田 英 司 |
執行役員 | 繊維事業部長 | 藤 田 幹 雄 |
執行役員 | ライフスタイル事業部長 | 村 井 洋 一 |
執行役員 | A&V関連事業部長 | 西 山 淳 |
執行役員 | ホームリビング事業部長兼リビング・家具収納商品DIVダイレクター | 槇 坂 徹 |
執行役員 | 輸出販売部担当役員 | 堀 英 世 |
執行役員 | 内部統制担当役員兼内部統制室ダイレクター | 七 村 浩 治 |