男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役名誉会長 | | 都木 恒夫 | 1931年10月29日生 |
|
| | 1956年10月 | 当社入社 | 1978年11月 | 当社取締役 情報機材本部 副本部長 | 1983年3月 | 当社常務取締役 機器営業本部副本部長 | 1986年12月 | 当社専務取締役 業務管理 本部長兼社長室長 | 1988年12月 | 当社代表取締役副社長 社長室長兼機器総本部長 | 1992年11月 | 武蔵興産株式会社 代表取締役社長(現任) | 2001年6月 | 当社代表取締役会長 | 2013年6月 | 当社取締役名誉会長(現任) |
| (注)3 | 70 |
取締役会長 (代表取締役) | | 小林 厚一 | 1943年10月12日生 |
|
| | 1967年4月 | 日本ビクター株式会社入社 | 1972年2月 | 当社入社 | 1982年11月 | 当社取締役 綜合企画部長 | 1986年12月 | 当社常務取締役 紙事業本部 副本部長 | 1989年12月 | 当社代表取締役専務取締役 紙事業本部長 | 1991年3月 | 当社代表取締役専務取締役 TC事業本部長 | 1992年12月 | 当社代表取締役社長 | 2013年6月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 237 |
取締役社長 (代表取締役) | | 羽鳥 雅孝 | 1943年6月29日生 |
|
| | 1966年4月 | 株式会社日本勧業銀行入行 | 1982年8月 | 日本インフォメーション株式会社(現 株式会社ジェイ・アイ・エム)入社 | 1984年12月 | 当社入社 | 1984年12月 | 当社取締役 業務管理本部 副本部長 | 1986年12月 | 当社常務取締役 業務管理本部副本部長 | 1992年12月 | 当社代表取締役専務取締役 管理本部長 | 1997年6月 | 当社代表取締役専務取締役 P&C営業部担当 | 2003年4月 | 当社代表取締役専務取締役 経営本部長 | 2010年6月 | 当社代表取締役副社長 | 2013年6月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 137 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 第一営業本部長 | 佐々木 淳 | 1951年10月12日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 1992年10月 | 仙台支店長 | 2001年4月 | 横浜支店長 | 2005年10月 | 第一営業本部長 | 2007年6月 | 当社取締役 第一営業本部長 | 2011年6月
2012年10月 | 当社常務取締役 第一営業本部長 当社常務取締役 第一営業本部長 兼東京第一支店長 | 2015年6月 | 当社常務取締役 第一営業本部長(現任) |
| (注)3 | 6 |
常務取締役 | 役員室長 兼 財務部長 | 村田 進 | 1953年5月20日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2001年6月 | 経営推進本部 経営企画推進部長 | 2003年4月 | 経営本部 経営企画部長 | 2005年3月 | 役員室長 | 2005年6月 | 当社取締役 役員室長 | 2006年12月 | 当社取締役 役員室長 兼総務人事部長 | 2011年6月 | 当社取締役 役員室長 兼グループ企業管理室長 | 2015年6月 | 当社常務取締役 役員室長 兼財務部長(現任) |
| (注)3 | 8 |
常務取締役 | 紙・紙加工営業部長 兼 総務部長 | 山村 隆 | 1952年11月26日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2001年6月 | P&C営業部長 | 2002年4月 | 紙・紙加工営業部長 | 2005年6月 | 当社取締役 紙・紙加工営業部長 | 2015年6月 | 当社常務取締役 紙・紙加工営業部長 兼総務部長(現任) |
| (注)3 | 11 |
取締役 | 第二営業本部長 | 吉川 伸一 | 1953年7月7日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2007年4月 | 中四国支店長 | 2009年4月 | 名古屋支店長 | 2009年6月 | 当社取締役 名古屋支店長 | 2011年6月 | 当社取締役 大阪支店長 | 2013年6月 | 当社取締役 第二営業本部長 兼東京第二支店長 | 2015年6月 | 当社取締役 第二営業本部長(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | 経営企画本部長 兼 グループ企業管理室長 | 浅川 正仁 | 1954年1月22日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2004年12月 | 神静支店長 | 2009年5月 | 東京第二支店長 | 2009年6月 | 当社取締役 東京第二支店長 | 2013年6月 | 当社取締役 経営企画本部長 | 2015年6月 | 当社取締役 経営企画本部長 兼グループ企業管理室長(現任) |
| (注)3 | 11 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 大阪支店長 | 新妻 一俊 | 1959年1月4日生 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2004年12月 | 仙台支店長 | 2009年4月 | 北関東支店長 | 2011年6月 2013年6月 | 名古屋支店長 当社取締役 大阪支店長(現任) |
| (注)3 | 2 |
取締役 | 東京第二支店長 | 廻 真一郎 | 1959年12月19日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2011年6月 | 中四国支店長 | 2015年6月 | 当社取締役 東京第二支店長(現任) |
| (注)3 | 2 |
取締役 | 東京第一支店長 | 栃木 眞司 | 1959年4月23日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2007年4月 | 東関東支店長 | 2011年6月 | 北関東支店長 | 2013年6月 | 名古屋支店長 | 2015年6月 | 当社取締役 東京第一支店長(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | | 髙原 巨章 | 1980年3月17日生 |
|
| | 2012年5月 | 浅野修一事務所入所(現任) | 2015年4月 | 税理士登録 | 2015年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | 0 |
常勤監査役 | | 中川 裕務 | 1950年12月1日生 |
|
| | 1986年10月 | 当社入社 | 2005年3月 | 総務人事部長 | 2006年12月 | 内部監査室長 | 2008年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 11 |
常勤監査役 | | 桑原 弘順 | 1952年1月11日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2008年6月 | 内部監査室長 | 2011年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 5 |
監査役 | | 安藤 信彦 | 1964年4月29日生 |
|
| | 1993年10月 | 司法試験合格 | 1996年4月 | 東京弁護士会登録 上野久徳法律事務所入所 | 2000年10月 | 上野・安藤法律事務所を開設 | 2007年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 浅野 修一 | 1935年7月6日生 |
|
| | 1963年3月 | 公認会計士登録 | 1963年3月 | 浅野修一事務所所長(現任) | 1965年1月 | 税理士登録 | 2008年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | 2 |
計 | 514 |
(注)1. 取締役 髙原 巨章氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 安藤 信彦及び浅野 修一の両氏は、社外監査役であります。
3. 2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4. 2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5. 2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間