有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100809I
株式会社レダックス 役員の状況 (2016年3月期)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況
(注)1 浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び生駒雅氏は、社外取締役であります。
2 当社の委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 生駒雅 委員 浜田卓二郎 委員 西牟田泰央
指名委員会 委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 生駒雅 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 生駒雅
3 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
(2)執行役の状況
(注)1 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会終結の時まで
(1)取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 加畑 雅之 | 1953年8月8日生 | 1972年4月 | 不動建設株式会社(現:株式会社不動テトラ) 入社 | (注)3 | 4,500 |
1975年9月 | 千代化学工業株式会社 入社 | ||||||
1979年10月 | セントラル通商株式会社(現:KABホールディングス株式会社) 設立 代表取締役社長 | ||||||
2009年9月 | 株式会社創広監査役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社創広代表取締役会長 | ||||||
2012年8月 | KABホールディングス合同会社(現:KABホールディングス株式会社) 設立 代表社員(現任) | ||||||
2012年11月 | 当社取締役兼執行役会長(現任) | ||||||
〃 | 株式会社レダ取締役会長(現:KABホールディングス株式会社)(現任) | ||||||
〃 | 株式会社創広取締役会長(現任) | ||||||
2014年4月 2014年7月 2014年12月 2015年12月 | 株式会社カーチス取締役会長(現任) 株式会社アガスタ取締役 同社取締役会長(現任) KABホールディングス株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松本 光章 | 1951年6月15日生 | 1974年4月 | 大正海上火災保険株式会社(現:三井住友海上火災保険株式会社)入社 | (注)3 | 2,000 |
1995年4月 | 同社東京営業第一部 上野支社長 | ||||||
2004年4月 | 同社九州本部 福岡支店長 | ||||||
2007年4月 | 同社執行役員東京自動車本部長兼同本部損害サービス・イノベーション本部長兼自動車営業推進本部長兼同本部損害サービス・イノベーション本部長 | ||||||
2009年4月 | 同本部損害サポート・イノベーション本部長兼自動車営業推進本部長兼同本部損害サポート・イノベーション本部長 | ||||||
2011年4月 | 同社専務執行役員東京自動車本部長兼自動車営業推進本部長 | ||||||
2012年4月 | 同社特別顧問 | ||||||
2012年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役兼代表執行役社長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 西牟田 泰央 | 1956年9月24日生 | 1979年4月 1999年11月 2002年3月 2002年6月 2003年8月 2009年9月 2012年11月 2013年4月 2014年4月 〃 2015年6月 2015年7月 2016年4月 | 株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行) 入行 同行融資第一部 副部長 株式会社レダ 入社 同社取締役 同社常務取締役 株式会社創広取締役社長 当社取締役兼執行役 株式会社カーチス取締役 当社取締役兼常務執行役 株式会社カーチス常務取締役 当社取締役兼専務執行役(現任) 株式会社カーチス専務取締役(現任) 株式会社アガスタ代表取締役社長(現任) | (注)3 | 21,020 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 森本 貴史 | 1975年7月9日生 | 1998年10月 2001年5月 2002年2月 2003年4月 2006年9月 2007年4月 2008年5月 2008年9月 2008年12月 2009年4月 2009年6月 2009年12月 2010年2月 2012年11月 | 株式会社ジャック(現:当社)盛岡支店 入社 当社秋田支店店長 当社盛岡支店店長 当社北海道・東北エリアエリア長 当社東北ブロック副ブロック長 当社執行役員 当社執行役員兼西日本事業部事業部長 当社執行役員兼首都圏事業部事業部長 当社執行役員兼東日本事業部事業部長 株式会社カーチス代表取締役社長 (現任) 当社取締役 当社取締役副社長 当社取締役兼副社長執行役 当社取締役兼執行役(現任) | (注)3 | 15,350 |
取締役 | ― | 平野 忠邦 | 1942年8月20日生 | 1965年4月 1994年6月 1994年6月 1996年7月 2003年6月 2009年6月 2013年12月 2014年6月 〃 2016年6月 | 運輸省(現:国土交通省) 入省 海上保安庁次長 社団法人日本旅行業協会(現:一般社団法人日本旅行業協会)理事長 日本貨物航空株式会社専務取締役 関西国際空港株式会社代表取締役副社長 同社顧問 当社顧問 株式会社カーチス監査役 当社取締役兼執行役副会長 当社取締役(現任) | (注)3 | 6,600 |
取締役 | ― | 浜田 卓二郎 | 1941年10月5日生 | 1965年4月 1970年7月 1974年7月 1980年6月 1987年11月 1991年1月 1991年8月 1991年11月 1998年7月 1999年7月 1999年10月 2005年2月 2012年11月 | 大蔵省(現:財務省) 入省 新潟県三条税務署長 大蔵省主計局主査 第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連続4期当選) 外務政務次官(副大臣) 衆議院社会労働委員長 衆議院厚生委員長 衆議院法務委員長 第18回参議院議員選挙当選 参議院予算委員会委員 財政金融委員会理事 参議院行政監視委員長 弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立 代表社員(現任) 当社社外取締役(現任) | (注)3 | ― |
取締役 | ― | 内田 輝紀 | 1941年2月28日生 | 1964年4月 1990年7月 1992年6月 1993年6月 2001年4月 2002年6月 2007年2月 2007年9月 2012年11月 | 大蔵省(現:財務省) 入省 関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣官房審議官(証券局担当) 大蔵省印刷局長 電源開発株式会社常務取締役 株式会社大阪証券取引所副社長 株式会社武富士取締役副会長 弁護士登録 渥美綜合法律事務所(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所 (現任) 当社社外取締役(現任) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 生駒 雅 | 1961年5月14日生 | 1984年4月 1988年3月 1992年7月 1997年7月 1998年8月 2001年6月 2004年6月 2005年12月 2008年11月 2012年11月 | 株式会社北海道拓殖銀行 入行 鐘淵化学工業株式会社(現:株式会社カネカ)入社 大和ファイナンス株式会社 入社 三洋電機クレジット株式会社(現:日本GE株式会社) 入社 株式会社三洋倶楽部(現:株式会社エス・シー倶楽部)取締役 同社代表取締役社長 株式会社ハナテン代表取締役社長 有限会社エス・ピー・シー・コンサルティング取締役(現任) 株式会社プライメックスキャピタル社外監査役(現任) 当社社外取締役(現任) | (注)3 | ― |
2 当社の委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 生駒雅 委員 浜田卓二郎 委員 西牟田泰央
指名委員会 委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 生駒雅 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 生駒雅
3 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
(2)執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
執行役 | (会長) | 加畑 雅之 | 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 同左 | |
代表執行役 | (社長) | 松本 光章 | 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 同左 | |
執行役 | 企画管理本部長 (専務) | 西牟田 泰央 | 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 同左 | |
執行役 | 営業戦略本部長 | 森本 貴史 | 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 同左 | |
執行役 | 経営企画部長 | 高田 知行 | 1974年10月14日生 | 1997年4月 2005年1月 2007年6月 2009年4月 2009年4月 2009年6月 2009年7月 2010年2月 2016年6月 | 株式会社ニッシン(現:NISグループ株式会社) 入社 同社事業開発部 同社経営企画部 同社投資銀行部 株式会社カーチス取締役 当社取締役 当社常務取締役 当社執行役(現任) 株式会社カーチス監査役(現任) | (注)1 | 8,220 |
執行役 | 事業戦略本部長 | 後藤 喜弘 | 1956年11月2日生 | 1979年4月 | 株式会社東北建設 入社 | (注)1 | 1,100 |
2044年9月 | 仙台三菱自動車販売株式会社 入社 | ||||||
2000年5月 | 株式会社ユー・エス・エス東北 入社 | ||||||
2011年9月 | 株式会社カーチス顧問就任 | ||||||
2013年4月 | 当社 入社 | ||||||
〃 | 株式会社カーチス営業推進部長 | ||||||
2014年4月 | 株式会社カーチス営業管理本部長 | ||||||
2014年9月 | 同社営業管理本部長兼営業推進本部長 | ||||||
2015年3月 | 同社取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社執行役(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02895] S100809I)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。