有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007SX2
東洋精糖株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性13名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役社長 | 下 井 田 隆 | 1952年1月14日生 | 1975年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)3 | 45 | |
2003年4月 | 当社砂糖部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役砂糖部長 | ||||||
2004年4月 | 当社常務取締役砂糖部長 | ||||||
2004年10月 | 当社常務取締役砂糖事業部長 | ||||||
2008年6月 2010年4月 2012年4月 | 当社専務取締役砂糖事業部長 当社専務取締役営業本部長 当社専務取締役営業本部長研究開発部管掌 | ||||||
2013年4月 | 当社専務取締役営業本部長研究開発部・知的財産部管掌 | ||||||
2015年6月 | トーハン株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
2016年4月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
専務取締役 | 統括事業 本部長、 経営企画室長 | 小 島 康 之 | 1957年5月19日生 | 1982年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)3 | 15 |
2005年4月 | 同社飼料・スターチ原料部長 | ||||||
2007年4月 | 同社食糧砂糖部長 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役 | ||||||
2008年10月 | 丸紅株式会社食品原料部長 | ||||||
2010年3月 2010年4月 2012年4月 | 当社監査役退任 丸紅米国会社RGM兼シカゴ支店長 丸紅株式会社食品部門部門長付部長 | ||||||
2013年4月 | 同社食糧部門部門長補佐 | ||||||
2015年4月 | 同社穀物本部副本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社統括事業本部長、経営企画室長 | ||||||
2016年6月 | 当社専務取締役統括事業本部長、経営企画室長(現在) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 総務部長 | 立 澤 一 郎 | 1957年9月30日生 | 1980年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)3 | 9 |
2002年4月 | 同社食糧砂糖部部長代理 | ||||||
2002年6月 | 当社監査役 | ||||||
2004年4月 | 丸紅株式会社食糧砂糖部副部長 | ||||||
2005年6月 | 当社監査役 | ||||||
2007年4月 | 丸紅株式会社バイオマスプロジェクトチーム長 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役退任 | ||||||
2009年7月 | 熊本製粉株式会社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社管理本部経営企画室長兼不動産管理室長 | ||||||
2013年4月 | 当社管理本部長総務部長兼経営企画室長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 | ||||||
2015年6月 | 当社常務取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 | ||||||
2016年4月 | 当社常務取締役管理本部長総務部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 機能素材事業本部長 | 飯 田 純 久 | 1957年3月21日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 32 |
2004年10月 | 当社機能食品素材事業部研究開発室長 | ||||||
2011年4月 | 当社生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役生産本部長研究開発部管掌 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役知的財産部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役生産本部長 | ||||||
2015年12月 | 当社取締役生産本部長研究開発部長 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役機能素材事業本部長(現在) | ||||||
取締役 | 砂糖事業 本部長 砂糖営業部長 | 遠 藤 和 浩 | 1960年3月27日生 | 1990年10月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2005年4月 | 当社砂糖事業部砂糖部部長代理 | ||||||
2014年4月 | 当社営業本部砂糖営業部長 | ||||||
2015年4月 | 当社営業本部副本部長砂糖営業部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役営業本部副本部長砂糖営業部長 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長(現在) | ||||||
取締役 | 管理本部 副本部長 財務経理部長 | 吉 武 孝 夫 | 1962年12月18日生 | 1991年1月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
2005年4月 | 当社管理部長 | ||||||
2006年4月 | 当社財務経理部長兼不動産賃貸部長 | ||||||
2013年4月 | 当社管理本部財務経理部長兼不動産管理室長 | ||||||
2015年4月 | 当社管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 | ||||||
2015年10月 | 当社取締役管理本部副本部長財務経理部長(現在) | ||||||
取締役 | 秋 山 利 裕 | 1959年4月29日生 | 1986年4月 1994年2月 1994年12月 1999年6月 | 山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社 同社代表取締役社長(現在) 山三交通株式会社 代表取締役社長(現在) 当社取締役(現在) | (注)1 (注)3 | 18 | |
取締役 | 戸井川 岩 夫 | 1953年8月22日生 | 1991年4月 2001年7月 2006年5月 2011年6月 2015年6月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 渡部喜十郎法律事務所入所 戸井川法律事務所開設 日比谷T&Y法律事務所開設 (現在) 当社監査役 当社取締役(現在) | (注)1 (注)3 | - | |
取締役 | 岩 尾 聖 士 | 1964年9月9日生 | 1991年4月 2013年10月 2014年4月 2015年6月 | 丸紅株式会社入社 同社食品原料部部長代理 同社食品原料部長(現在) 当社取締役(現在) | (注)1 (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 渡 邉 忠 彦 | 1957年7月8日生 | 1980年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)2 (注)5 | - | |
2013年4月 | 同社監査役室長 | ||||||
2015年4月 2015年6月 | 同社食品原料部部長付 当社監査役(現在) | ||||||
常勤監査役 | 青 山 正 明 | 1952年5月26日生 | 1975年4月 2004年4月 2004年6月 | 当社入社 当社経営企画室長 当社取締役経営企画室長 | (注)5 | 48 | |
2011年6月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
2013年4月 2015年4月 2015年6月 | 当社常務取締役生産本部長 当社常務取締役社長補佐 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 笹 岡 晃 | 1960年10月10日生 | 1984年4月 2007年4月 2010年4月 2014年4月 2014年6月 2015年4月 | 丸紅株式会社入社 同社流通企画部長 同社ダイエー事業室長 同社食品部門長補佐 当社監査役(現在) 丸紅株式会社食品本部副本部長 (現在) | (注)2 (注)4 | - | |
監査役 | 西 山 和 伸 | 1960年2月5日生 | 1983年4月 2005年4月 2008年4月 2010年4月 2015年4月 2015年6月 | 丸紅株式会社入社 同社化学品経理部部長代理 同社営業経理第二部部長代理 同社経理部副部長 同社営業経理部長(現在) 当社監査役(現在) | (注)2 (注)5 | - | |
計 | 191 |
(注) 1.取締役秋山利裕、戸井川岩夫及び岩尾聖士の3氏は社外取締役であります。
2.監査役渡邉忠彦、笹岡晃及び西山和伸の3氏は社外監査役であります。
3.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2014年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00354] S1007SX2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。