有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007YYH
株式会社ワットマン 役員の状況 (2016年3月期)
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表 取締役) | 清 水 一 郷 | 1948年11月25日生 | 1971年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | (注)4 | 1,014 | |
1975年8月 | 株式会社清水合業社入社 | ||||||
1978年9月 | 株式会社清水合業社の家電販売部門を分離して株式会社電化センターシミズを設立、取締役に就任 | ||||||
1978年11月 | 株式会社清水合業社取締役に就任 | ||||||
1983年4月 | 同社専務取締役に就任 | ||||||
1989年3月 | 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)専務取締役に就任 | ||||||
1989年4月 | 株式会社電化センターシミズ代表取締役社長に就任 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
取締役 副社長 | 田 中 和 雄 | 1949年2月1日生 | 1971年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)4 | 527 | |
1981年3月 | 株式会社電化センターシミズ入社 | ||||||
1983年1月 | 同社営業部長兼開発部長 | ||||||
1983年10月 | 株式会社清水合業社取締役に就任 | ||||||
1984年8月 | 株式会社電化センターシミズ常務取締役に就任 | ||||||
1989年3月 | 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)常務取締役に就任 | ||||||
1989年4月 | 株式会社電化センターシミズ取締役副社長に就任 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)取締役副社長に就任 | ||||||
1989年10月 | 当社営業本部長 | ||||||
1994年1月 | 株式会社シャイネックス設立、代表取締役社長に就任 | ||||||
2005年3月 | 当社取締役副社長店舗開発管掌に就任 | ||||||
2006年1月 | 当社取締役副社長経理管掌に就任 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役副社長に就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 小 松 創 | 1970年12月30日生 | 1997年10月 | 株式会社ゼロエミッション入社 | (注)4 | ― | |
2006年4月 | 同社執行役員 企業戦略ゼネラルマネージャー | ||||||
2009年4月 | 株式会社ムラウチ電気入社 上席執行役員 | ||||||
2011年7月 | 当社入社 営業企画グループ長(現任) | ||||||
2013年6月 2013年6月 2014年6月 2016年4月 | 当社取締役に就任 当社リユース事業本部長に就任 当社常務取締役に就任(現任) 当社常務取締役営業本部本部長(現任) | ||||||
取締役 | 川 畑 泰 史 | 1978年5月7日生 | 2005年6月 2013年9月 2014年6月 2014年4月 | アクセンチュア株式会社入社 同社経営コンサルティング本部シニアマネジャー 当社取締役に就任(現任) 当社取締役経営戦略室長 管理本部本部長(現任) | (注)4 | 750 | |
取締役 | 清 水 とも子 | 1950年8月6日生 | 1991年7月 | 株式会社清水合業者監査役に就任 | (注)4 | 407 | |
2006年6月 | 当社取締役に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 本 間 直 之 | 1936年1月14日生 | 1961年4月 | 日立家庭電器販売株式会社入社 | (注)5 | 20 | |
1995年4月 | 株式会社日立ソフテック代表取締役 | ||||||
1995年12月 | 株式会社ハイフレーム八千代代表取締役に就任 | ||||||
2001年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | 七 松 優 | 1957年2月23日生 | 1980年4月 1982年7月 | 監査法人中央会計事務所入所 公認会計士税理士中島和明事務所 | (注)5 | 13 | |
1983年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
1984年1月 | 税理士登録 | ||||||
1985年9月 | 向山公認会計士事務所入所 | ||||||
1990年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
1992年7月 | 七松公認会計士税理士事務所所長に就任(現任) | ||||||
監査役 | 浅 尾 慶一郎 | 1964年2月11日生 | 1987年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行及び株式会社みずほコーポレート銀行)入社 | (注)5 | ― | |
1998年7月 | 参議院議員 | ||||||
2002年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
2009年8月 | 衆議院議員(現任) | ||||||
2,731 |
(注) 1 単元未満株式数については切り捨てて表示しております。
2 監査役本間直之、七松優及び浅尾慶一郎は、社外監査役であります。
3 取締役副社長田中和雄は、代表取締役社長清水一郷の義弟であります。また、取締役清水とも子は、代表取締役社長清水一郷の配偶者であります。取締役川畑泰史は、代表取締役社長清水一郷の娘婿であります。
4 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役本間直之氏及び七松優氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役浅尾慶一郎氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
木 村 文 夫 | 1949年1月1日生 | 1972年4月 | 極東マック・グレゴー株式会社入社 | 5 |
1974年4月 | 佐藤労務管理事務所入所 | |||
1975年4月 | 木村社会保険労務事務所開設、所長に就任(現任) | |||
1977年7月 | 日本電子エンジニアリング株式会社取締役に就任(現任) |
7 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとしております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03186] S1007YYH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。