有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008QRD
株式会社 りゅうとう 役員の状況 (2016年6月期)
男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
注1.2016年9月21日開催の定時株主総会の終結のときから2年以内の定時株主総会まで
注2.2015年9月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の定時株主総会まで
注3.取締役城間俊安、古堅國雄、金子勇人、野崎敏郎の4名は、社外取締役であります。
注4.監査役金城豊明、林秀寛の2名は、社外監査役であります。
役職名及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役社長 | 新垣 良光 (1948年5月12日) | 1973年9月 | 琉球製糖㈱入社 | 注1 | 4,325 |
1991年10月 | 琉球製糖㈱管理部経理課長 | ||||
1998年10月 | 翔南製糖㈱管理部次長 | ||||
2000年10月 | ㈱りゅうとう入社総務部長 | ||||
2001年9月 | 琉球協同飼料㈱監査役 | ||||
2004年12月 | ㈱丸協農産監査役 | ||||
2006年9月 | ㈱りゅうとう取締役 | ||||
2007年9月 | 琉球協同飼料㈱取締役 | ||||
2008年9月 | ㈱りゅうとう常務取締役 | ||||
2010年9月 | ㈱りゅうとう専務取締役 | ||||
2012年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 | 琉球協同飼料㈱監査役 ㈱りゅうとう代表取締役社長就任(現) 琉球協同飼料㈱取締役(現) ㈱那覇ミート取締役(現) ㈱丸協農産取締役(現) | ||||
専務取締役 | 外間 健 (1948年9月21日) | 2050年1月 1993年6月 1998年7月 2003年11月 2005年12月 2006年9月 2007年7月 2008年9月 2012年1月 2012年9月 2014年9月 2015年9月 2016年9月 2016年9月 | 拓南製鐵㈱入社営業兼開発部長 拓南製鉄㈱常務取締役 ㈱海邦工業入社常務取締役 ㈱海邦工業代表取締役 レキオステクノ㈱設立代表取締役 ㈱トリム取締役商事部開発室長 ㈱りゅうとう企画開発室長 ㈱りゅうとう取締役 ㈱りゅうとう総務企画部長 ㈱りゅうとう取締役総務部長 ㈱りゅうとう常務取締役 ㈱那覇ミート監査役(現) ㈱りゅうとう専務取締役(現) 琉球協同飼料㈱監査役(現) | 注1 | 492 |
常務取締役 | 小嶺 淳 (1953年6月22日) | 1980年5月 | 沖縄県庁入庁 | 注1 | - |
2007年4月 | 観光商工部情報産業振興部長 | ||||
2009年4月 | 観光商工部参事 | ||||
2013年4月 | 商工労働部長 | ||||
2014年3月 | 沖縄県庁退職 | ||||
2014年6月 | ㈱沖縄県物産公社代表取締役社長 | ||||
2015年9月 | 琉球協同飼料㈱専務取締役 | ||||
2016年9月 | ㈱りゅうとう常務取締役(現) | ||||
取締役 | 城間 俊安 (1948年3月26日) | 1982年9月 | 南風原町議会議員初当選(4期) | 注1 注3 | - |
1990年4月 | 沖縄県PTA連合会副会長(2期) | ||||
1994年9月 | 南風原町議会議長就任 | ||||
1998年9月 | 南風原町長就任(現在5期目) | ||||
2004年9月 | ㈱りゅうとう取締役(現) | ||||
取締役 | 古堅 國雄 (1942年7月19日) | 1973年3月 | 与那原町議会員 | 注1 注3 | - |
1980年4月 | 与那原町役場入庁 | ||||
1997年5月 | 与那原町収入役 1期 | ||||
2006年5月 | 与那原町長就任(現在3期目) | ||||
2012年9月 | ㈱りゅうとう取締役(現) |
役職名及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 金子 勇人 (1958年7月9日) | 1981年4月 | 台糖㈱(現 三井製糖㈱)入社 | 注1 注3 | - |
2001年6月 | 台糖㈱砂糖営業本部営業統括部長 | ||||
2005年4月 | 三井製糖㈱関西支社付次長(合併) | ||||
2006年4月 2007年4月 | 同社関西支社付部長 同社西部営業本部関西営業部長 | ||||
2009年4月 | 同社執行役員東部営業本部東部営業部長 | ||||
2010年4月 | 同社執行役員東部営業本部長 | ||||
2013年1月 | 同社執行役員東部営業本部長兼食品素材 営業部長 | ||||
2013年4月 | 同社上席執行役員シュガービジネス統括 本部長兼ロジスティクス統括部長(現) | ||||
2015年9月 | 生和糖業㈱代表取締役社長(出向)(現) | ||||
2016年9月 | ㈱りゅうとう取締役(現) | ||||
取締役 | 野崎 敏郎 (1964年10月15日) | 1988年4月 | 丸紅㈱入社 | 注1 注3 | - |
2008年4月 | 丸紅米国会社 | ||||
2014年4月 | 東洋精糖㈱出向 | ||||
2015年4月 | 丸紅㈱食品原料部部長代理(現) | ||||
2015年9月 | ㈱りゅうとう取締役(現) | ||||
監査役 | 金城 豊明 (1943年7月21日) | 1963年5月 | 豊見城村役場採用 | 注2 注4 | 103 |
1967年 | 沖縄大学2部中退 | ||||
1974年12月 | 豊見城村役場総務課長 | ||||
1988年4月 | 豊見城村役場経済建設部長 | ||||
1990年12月 | 豊見城村助役就任 | ||||
1998年11月 | 豊見城村長就任 | ||||
2002年11月 | 豊見城市長就任 | ||||
2004年9月 | ㈱りゅうとう取締役 | ||||
2011年9月 | ㈱りゅうとう監査役(現) | ||||
監査役 | 林 秀寛 (1957年11月7日) | 1982年4月 | ㈱琉球銀行入社 | 注2 注4 | - |
1999年10月 | 同行法人融資部審査役 | ||||
2005年6月 | 同行浦添支店長 | ||||
2012年6月 | 同行取締役本店営業部長 | ||||
2014年6月 | 同行常務取締役(現) | ||||
2015年9月 | ㈱りゅうとう監査役(現) | ||||
合計 | 9名 | 4,920 |
注2.2015年9月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の定時株主総会まで
注3.取締役城間俊安、古堅國雄、金子勇人、野崎敏郎の4名は、社外取締役であります。
注4.監査役金城豊明、林秀寛の2名は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00366] S1008QRD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。