有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007YLS
養命酒製造株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 川 村 昌 平 | 1939年6月10日生 | 1962年4月 | 当社入社 | 注3 | 27 | |
1993年4月 | 経理部担当部長 | ||||||
1996年6月 | 取締役・経理部長 | ||||||
2002年6月 | 常務取締役・人事、経理担当 | ||||||
2004年6月 | 専務取締役執行役員・管理本部長 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役専務取締役執行役員・総務、人事、経理担当 | ||||||
2007年6月 | 代表取締役副社長執行役員・海外事業、総務、人事、経理担当 | ||||||
2008年6月 | 代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長 | ||||||
2010年4月 | 代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長、事業開発本部長 | ||||||
2010年8月 | 代表取締役副社長執行役員・事業開発本部長、管理本部長 | ||||||
2011年6月 | 代表取締役会長(現任) |
代表取締役 社長 | 塩 澤 太 朗 | 1948年5月8日生 | 1971年4月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | 注3 | 131 | |
1999年6月 | 同社 市場金融部長 | ||||||
2000年6月 | 当社常務取締役・総務、経理担当 | ||||||
2001年6月 | 常務取締役・広報部長 | ||||||
2001年8月 | 常務取締役・広報部長、事業開発部長 | ||||||
2002年6月 | 専務取締役・事業開発、広報担当 | ||||||
2003年4月 | 専務取締役・事業開発、広報、薬事業務担当 | ||||||
2004年6月 | 代表取締役社長・事業本部長 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 執行役員 | 管理本部長 | 田 中 英 雄 | 1952年2月22日生 | 1974年4月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | 注3 | 11 |
2001年3月 | 同社 審査部副部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役執行役員・管理本部部長 | ||||||
2005年6月 | 取締役執行役員・経理部長、管理本部部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役執行役員・経理部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役執行役員・経営企画部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役執行役員・総務部長、監査室長 | ||||||
2010年8月 | 取締役執行役員・総務部長 | ||||||
2011年5月 | 取締役執行役員・人事部長、経理部長 | ||||||
2011年6月 | 常務取締役執行役員・管理本部長、人事部長、経理部長 | ||||||
2012年6月 | 常務取締役執行役員・管理本部長 | ||||||
2014年6月 | 専務取締役執行役員・管理本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 執行役員 | 監査室長 | 吉 松 敬 雄 | 1950年6月24日生 | 1976年4月 | 当社入社 | 注3 | 7 |
2007年6月 | 海外事業部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役執行役員・海外事業部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役執行役員・海外事業部長、購買部長 | ||||||
2014年6月 | 常務取締役執行役員・生産本部長、生産管理部長 | ||||||
2015年4月 | 常務取締役執行役員・生産本部長 | ||||||
2016年5月 | 常務取締役執行役員・監査室長(現任) | ||||||
常務取締役 執行役員 | マーケティング本部長 | 神 林 敬 | 1961年8月10日生 | 1984年4月 | 当社入社 | 注3 | 4 |
2008年6月 | 執行役員・人事総務部副部長 | ||||||
2009年6月 | 執行役員・営業部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役執行役員・営業部長 | ||||||
2014年6月 | 常務取締役執行役員・マーケティング本部長(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 生産本部長、駒ヶ根工場長 | 大 森 勉 | 1958年10月27日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 注3 | 5 |
2008年6月 | 執行役員・駒ヶ根工場副工場長 | ||||||
2010年4月 | 執行役員・施設運営事業部長、駒ヶ根工場副工場長 | ||||||
2010年8月 | 執行役員・駒ヶ根工場長、施設運営事業部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役執行役員・駒ヶ根工場長、施設運営事業部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役執行役員・駒ヶ根工場長、中央研究所長 | ||||||
2014年6月 | 取締役執行役員・駒ヶ根工場長 | ||||||
2016年4月 | 取締役執行役員・生産本部副本部長、駒ヶ根工場長 | ||||||
2016年5月 | 取締役執行役員・生産本部長、駒ヶ根工場長(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 人事総務部長 | 清 水 政 明 | 1960年11月2日生 | 1984年4月 | 当社入社 | 注3 | 1 |
2008年6月 | 人事総務部秘書総務グループリーダー・経理部次長 | ||||||
2009年6月 | 人事部担当部長・経理部次長 | ||||||
2010年4月 | 人事部担当部長 | ||||||
2012年6月 | 人事総務部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役執行役員・人事総務部長、監査室長 | ||||||
2015年6月 | 取締役執行役員・人事総務部長 | ||||||
2015年8月 | 取締役執行役員・人事総務部長、監査室長 | ||||||
2016年4月 | 取締役執行役員・人事総務部長(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | マーケティング部長 | 丸 山 明 彦 | 1963年4月7日生 | 1984年4月 | 当社入社 | 注3 | 1 |
2008年6月 | 関係会社プロジェクト事務局長 | ||||||
2010年4月 | 施設運営事業部次長 | ||||||
2011年4月 | 施設運営事業部副部長 | ||||||
2012年6月 | マーケティング部長・施設運営事業部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役執行役員・マーケティング部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 執行役員 | マーケティング本部副本部長、営業推進部長、海外事業部長 | 宮 下 克 彦 | 1956年4月22日生 | 1979年4月 | 株式会社八十二銀行入行 | 注3 | 1 |
2008年6月 | 同行 市場国際部長 | ||||||
2009年6月 | 同行 執行役員 諏訪エリア営業店エリア長 | ||||||
2011年6月 | 同行 執行役員 上田支店長 | ||||||
2012年6月 | 当社経理部長(出向) | ||||||
2013年6月 | 経理部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役執行役員・マーケティング本部副本部長、営業推進部長、海外事業部長(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 経営管理部長 | 斉 藤 隆 | 1954年9月21日生 | 1978年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 注3 | 0 |
2006年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | ||||||
2009年5月 | 大正製薬株式会社上席理事 | ||||||
2011年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
2012年6月 | 富山化学工業株式会社取締役 | ||||||
2013年4月 | 大正製薬ホールディングス株式会社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役 | ||||||
2015年6月 | 取締役執行役員・経営管理部長(現任) | ||||||
取締役 | 白 井 汪 芳 | 1940年8月9日生 | 1985年8月 | 信州大学繊維学部教授 | 注3 | 0 | |
1995年4月 | 信州大学繊維学部長 | ||||||
2003年8月 | 財団法人上田繊維科学振興会理事 | ||||||
2004年4月 | 国立大学法人信州大学理事 産学連携推進本部長 | ||||||
2009年10月 | 学校法人佐久学園常任理事 | ||||||
信州短期大学長 | |||||||
2009年11月 | 国立大学法人信州大学名誉教授・特任教授(現任) | ||||||
2011年9月 | 学校法人佐久学園副理事長(現任) | ||||||
2012年4月 | 佐久大学信州短期大学部学長(現任) | ||||||
2013年4月 | 一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター理事長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 宮 下 久 宜 | 1949年6月25日生 | 1972年4月 | 当社入社 | 注4 | 3 | |
2008年6月 | 執行役員・営業推進部長 | ||||||
2009年10月 | 執行役員・営業部副部長、東京支店長 | ||||||
2010年4月 | 執行役員・営業推進部長、東京支店長 | ||||||
2011年4月 | 執行役員・営業推進部長 | ||||||
2011年5月 | 執行役員・総務部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役執行役員・監査室長 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 井 川 明 | 1959年10月16日生 | 1983年4月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | 注4 | 0 | |
2009年6月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社池袋支店長 | ||||||
2011年5月 | 同社 横浜駅西口支店長 | ||||||
2013年6月 | 同社 本店営業部長 | ||||||
2015年4月 | エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 笠 原 孟 | 1947年6月12日生 | 1972年4月 | 株式会社八十二銀行入行 | 注4 | 6 | |
2000年6月 | 同行 総務部部長 | ||||||
2002年6月 | 財団法人八十二文化財団事務局長 | ||||||
2003年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2004年6月 | 財団法人八十二文化財団理事 | ||||||
2006年6月 | 同財団法人 常務理事 | ||||||
監査役 | 鈴 木 茂 夫 | 1949年10月11日生 | 1972年4月 | アーサーアンダーセン東京事務所入所 | 注4 | 1 | |
1974年9月 | 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
1997年5月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2009年6月 | 新日本有限責任監査法人退所 | ||||||
2010年4月 | 公益財団法人りそな中小企業振興財団監事(現任) | ||||||
2010年6月 | ナラサキ産業株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2012年1月 | 日本公認会計士協会規律調査会委員(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 205 |
(注) 1.取締役 白井汪芳は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 井川明、監査役 笠原孟、監査役 鈴木茂夫は、社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00400] S1007YLS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。