有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007ZDG
北浜キャピタルパートナーズ株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表 取締役 社長 | 最高経営 責任者 | 前 田 健 司 | 1964年6月21日生 | 1989年4月 | オリックス株式会社入社 | (注3) | 1,714,100 |
1997年4月 | 同社退社 | ||||||
1997年5月 | ワイトレーディング株式会社(現当社) 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2003年12月 | SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役就任 | ||||||
2007年3月 | 一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事就任(現任) | ||||||
2007年11月 | 株式会社グランドホテル松任 代表取締役社長就任 | ||||||
2008年10月 | 日本プロパティ開発株式会社 取締役就任 | ||||||
2008年11月 | 当社役員持株会理事長就任(現任) | ||||||
2009年6月 | 大阪投資マネージメント株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
2012年1月 | 燦HE株式会社(現燦フーズ株式会社) 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2012年3月 2013年2月 2014年6月 2016年3月 2016年6月 | 鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役社長就任 鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長就任 当社 営業本部 本部長 鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長就任(現任) 最高経営責任者(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画 室長 | 松 本 一 郎 | 1963年9月4日生 | 1987年4月 1993年8月 1999年2月 2005年8月 2007年10月 2008年4月 2010年4月 2011年4月 2012年6月 2012年12月 2014年11月 2015年10月 2016年5月 2016年6月 | 日興證券株式会社(現 SMBC日興證券株式会社)入社 有限会社エム・ケー・シー 代表取締役 株式会社勉強屋 代表取締役 株式会社石原商事 取締役 燦キャピタルマネージマント株式会社入社 社長室副室長 当社 社長室室長 当社 企画チーム企画担当部長 当社 投資事業本部事業企画部部長 当社 取締役NQ Style事業本部本部長 当社 取締役 退任 当社 入社 当社 営業本部ビジネスサポート部長 当社 管理本部IR担当部長 当社 取締役経営企画室長就任(現任) | (注3) | ― |
取締役 | 投資事業 本部長 | 齋 藤 顕 次 | 1963年12月16日生 | 1987年4月 2000年1月 2005年10月 2008年10月 2015年5月 2015年8月 2016年6月 | 伊藤忠商事株式会社 入社 山田建設株式会社 入社 株式会社アースリー 専務取締役 株式会社サンライフ八生 代表取締役 石山GATEWAY HOLDINGS株式会社 執行役員 MARVEL GREEN POWER ENERGY Director(現任) 当社 取締役投資事業本部長就任(現任) | (注3) | ― |
取締役 | 管理本部長 | 鷲 謙 太 郎 | 1968年3月10日生 | 1991年4月 1998年9月 2002年11月 2006年6月 2009年3月 2013年11月 2015年5月 2015年9月 2016年6月 | 株式会社丸井 入社 向後税理士事務所 入所 アセット・マネジャーズ株式会社(現 いちごグループホールディングス) 入社 アセット・インベスターズ株式会社(現 マーチャント・バンカーズ) 入社 管理グループ長兼財務経理部長 株式会社アイシーエル(現 株式会社サザビーリーグ)入社 管理部長 北日本地産株式会社 入社 執行役員東京支店長 石山GATEWAY HOLDINGS株式会社入社 社長室長 株式会社エネルギーサービスコンサルティング 代表取締役(現任) 当社 取締役管理本部長就任(現任) | (注3) | ― |
取締役 | ― | 佐 野 隆 太 郎 | 1977年9月11日生 | 2004年10月 2011年 2月 2014年12月 | 弁護士登録 佐野法律事務所 開設 代表弁護士就任(現任) 当社 取締役就任(現任) | (注3) | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
常勤 監査役 | ― | 岸 川 浩 一 | 1946年8月19日生 | 1971年4月 1989年5月 2005年3月 2008年3月 2009年3月 2010年6月 2011年1月 2011年2月 2012年6月 2014年6月 | 日本ステンレス株式会社 入社 アーバンライフ販売株式会社 入社 同社 取締役業務統括部長 アーバンライフ株式会社 常勤監査役 アーバンライフ住宅販売株式会社 取締役管理部長 同社顧問 当社顧問 当社監査役就任 当社監査役退任 当社常勤監査役就任(現任) | (注4) | - |
監査役 | ― | 三 嶋 政 美 | 1966年12月29日生 | 1994年11月 1999年1月 2001年6月 2001年10月 2011年6月 | 株式会社関総研入社 大和監査法人(現彌榮会計社)入社 大和監査法人(現彌榮会計社)社員就任 公認会計士・税理士三嶋事務所 所長就任(現任) 当社社外監査役就任(現任) | (注4) | - |
監査役 | ― | 本 村 道 徳 | 1944年8月19日生 | 1963年3月 | 警視庁入庁 | (注5) | - |
2003年9月 | 警視庁 退職 組織犯罪対策課第四課警視 | ||||||
2003年10月 | 飛鳥建設株式会社 入社 渉外部長 | ||||||
2016年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,714,100 |
(注) 1 取締役佐野隆太郎は、社外取締役であります。
2 監査役岸川浩一、三嶋政美及び本村道徳は、社外監査役であります。
3 2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2014年3月期に係る定時株主総会終結のときから2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03745] S1007ZDG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。