有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007SVM
Lマネジメント株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
当社は指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性23名 女性1名 (役員のうち女性の比率4%)
(1) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
社外取締役 | 岩 田 眞二郎 | 1948年6月6日生 | 1972年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注2) | - | |
2007年10月 | 日立グローバルストレージテクノロジーズ社 エグゼクティブバイスプレジデント | ||||||
2009年4月 | 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループサービス・グローバル部門 CEO | ||||||
2011年4月 | 同社 執行役専務 情報・通信システム社 社長 | ||||||
2013年4月 | 同社 代表執行役 執行役副社長 日立グループCIO 兼 日立グループCISO | ||||||
2013年6月 | 当社 社外取締役 株式会社日立国際電気 社外取締役 | ||||||
2014年6月 | 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役(現在) | ||||||
2014年10月 | 株式会社日立製作所 CIO 兼 CTrO 兼 Smart transformation強化本部長 | ||||||
2015年6月 | 日立工機株式会社 取締役会長(現在) | ||||||
2016年4月 | 株式会社日立製作所 アドバイザ-(現在) | ||||||
2016年6月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
社外取締役 | 指名委員 報酬委員 | 浦 野 光 人 | 1948年3月20日生 | 1971年4月 | 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ) 入社 | (注2) | 3 |
1995年4月 | 同社 低温物流企画部長 | ||||||
1999年6月 | 同社 取締役経営企画部長 | ||||||
2001年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
2005年1月 | 株式会社ニチレイフーズ 代表取締役社長 | ||||||
2007年4月 | 同社 取締役会長 | ||||||
2007年6月 | 株式会社ニチレイ 代表取締役会長 | ||||||
2011年6月 | 横河電機株式会社 社外取締役(現在) | ||||||
2013年6月 | 株式会社ニチレイ 相談役(現在) 株式会社りそなホールディングス 社外取締役(現在) HOYA株式会社 社外取締役(現在) | ||||||
2014年6月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
社外取締役 | 指名委員 報酬委員 監査委員 | 原 田 恒 敏 | 1947年2月12日生 | 1972年3月 | 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人) 入所 | (注2) | - |
1992年5月 | 同監査法人 代表社員 | ||||||
2009年7月 | 公認会計士原田恒敏事務所 代表 (現在) | ||||||
2010年6月 | 日本公認会計士協会 神奈川県会副会長 株式会社バンテック 社外監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
2013年4月 | 日本公認会計士協会 神奈川県会監事(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
社外取締役 | 監査委員 | 總 山 哲 | 1952年6月21日生 | 1979年4月 | 検事任官(東京地方検察庁検事) | (注2) | - |
2005年4月 | 名古屋高等検察庁 刑事部長 | ||||||
2006年8月 | 東京高等検察庁 公安部長 | ||||||
2008年1月 | 最高検察庁 検事 | ||||||
2008年10月 | 佐賀地方検察庁 検事正 | ||||||
2010年1月 | 長野地方検察庁 検事正 | ||||||
2010年10月 | 福岡地方検察庁 検事正 | ||||||
2012年8月 | 第一東京弁護士会弁護士登録、大谷法律事務所入所 | ||||||
2013年1月 | 東京エクセル法律事務所開設 パートナー | ||||||
2014年4月 | 公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会委員長(現在) | ||||||
2014年12月 | 總山法律事務所 開設(現在) | ||||||
2016年6月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
社外取締役 | 馬 越 恵美子 (戸籍上の氏名: 山本惠美子) | 1952年4月16日生 | 1989年12月 | 株式会社インターリンク 代表取締役 | (注2) | - | |
1991年4月 | 上智大学 外国語学部英語学科兼任講師 | ||||||
1996年4月 | 東京純心女子大学 現代文化学部 英米文化学科助教授 | ||||||
2001年4月 | 東京純心女子大学 現代文化学部 英米文化学科教授 | ||||||
2002年4月 | 桜美林大学 経営政策学部(現ビジネスマネジメント学群)教授、(経済経営学系)教授 及び 同大学院 経営学研究科教授(現在) | ||||||
2003年3月 | 異文化経営学会 会長(現在) | ||||||
2007年10月 | 筑波大学 客員教授(現在) | ||||||
2007年12月 | 東京都労働委員会 公益委員 | ||||||
2014年6月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
2014年10月 | 日本学術会議 連携会員(現在) | ||||||
2016年3月 | アクサ生命保険株式会社 社外取締役(現在) | ||||||
社外取締役 | 監査委員 | 丸 田 宏 | 1953年8月19日生 | 1978年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注2) | - |
1999年4月 | 同社 財務部副部長 | ||||||
1999年8月 | 日立投資顧問株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2004年4月 | 株式会社日立製作所 財務二部担当部長 | ||||||
2004年6月 | Hitachi America, Ltd. Senior Vice President and Chief Financial Officer | ||||||
2004年10月 | Hitachi America, Ltd. Executive Vice President and Chief Financial Officer | ||||||
2009年10月 | 株式会社日立プラントテクノロジー 財務部長 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当 | ||||||
2012年4月 | 同社取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当 | ||||||
2012年6月 | 同社 代表取締役 専務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 株式会社日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長 | ||||||
2014年4月 | 同社 インフラシステムグループCFO | ||||||
2015年6月 | 当社 社外取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 神 宮 司 孝 | 1955年10月13日生 | 1979年4月 | 当社 入社 | (注2) | 3 | |
2001年2月 | 当社 首都圏第一営業本部 総務部長 | ||||||
2004年5月 | 当社 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長 | ||||||
2006年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社 執行役 当社 アジア代表 日立トランスポートシステム (アジア)社長 | ||||||
2011年4月 | 当社 執行役常務 | ||||||
2012年4月 | 当社 西日本営業本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役専務(現在) 当社 グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長(現在) 当社 UC推進本部副本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 グローバル経営戦略本部長 | ||||||
2015年10月 | 当社 フォワーディング事業戦略本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社 海外事業統括本部長(現在) | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
取締役 | 指名委員 報酬委員 | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | 1978年4月 | 当社 入社 | (注2) | 6 |
1999年2月 | 日立トランスポートシステム (アメリカ)出向 | ||||||
2003年10月 | 当社 国際営業本部 営業第二部長 | ||||||
2004年10月 | 当社 国際営業本部 営業第一部長 | ||||||
2005年4月 | 当社 国際営業本部 副本部長 | ||||||
2006年4月 | 当社 執行役 当社 国際営業本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 海外事業統括本部長 当社 グローバル営業開発本部 副本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社 北米代表 日立トランスポートシステム (アメリカ)社長 | ||||||
2010年4月 | 当社 執行役常務 | ||||||
2012年4月 | 当社 執行役専務 当社 グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長 | ||||||
2012年7月 | 当社 UC推進本部副本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 代表執行役(現在) 当社 執行役副社長 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役(現在) 当社 執行役社長(現在) | ||||||
計 | 12 |
(注1) 取締役 岩田眞二郎、浦野光人、原田恒敏、總山哲、馬越恵美子及び丸田宏の6氏は、社外取締役である。
(注2) 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(2) 執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表執行役 執行役社長 | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | (1) 取締役の状況参照 | (注) | (1) 取締役の状況参照 | ||
執行役専務 | 西日本統括 本部長 西日本統括 本部西日本 営業本部長 | 飯 田 邦 夫 | 1955年4月30日生 | 1978年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注) | 3 |
2003年12月 | 同社 電力・電機グループ 日立事業所 技術部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 本部長付 | ||||||
2008年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社 執行役 当社 首都圏第一営業本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役常務 当社 西日本営業本部長 | ||||||
2014年10月 | 当社 西日本統括本部長(現在) 当社 西日本統括本部 西日本営業本部長(現在) | ||||||
2015年4月 | 当社 執行役専務(現在) | ||||||
執行役専務 | 海外事業統括本部長 AEO・輸出 管理本部長 | 神 宮 司 孝 | 1955年10月13日生 | (1) 取締役の状況参照 | (注) | (1) 取締役の状況参照 | |
執行役常務 | 経営戦略 本部長 | 浦 山 一 紀 | 1958年1月26日生 | 1980年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注) | 3 |
2000年2月 | 同社 半導体グループ生産統括本部 生産計画本部 企画部長 | ||||||
2004年4月 | 株式会社ルネサステクノロジ 生産本部 生産統括部長 | ||||||
2006年4月 | 同社生産本部高崎工場長 | ||||||
2008年6月 | 株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ 常務取締役 | ||||||
2012年1月 | 当社 首都圏第一営業本部 本部長付 | ||||||
2012年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役 当社 首都圏第一営業本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 東日本営業本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 グローバル経営戦略本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社 経営戦略本部長(現在) | ||||||
執行役常務 | 営業統括本部 営業開発 本部長 | 鬼 頭 芝 典 | 1956年6月14日生 | 1981年6月 | 当社 入社 | (注) | 3 |
2004年4月 | 当社 システム事業開発本部 AEシステム部長 | ||||||
2006年1月 | 当社 エンジニアリング開発本部 LE・投資戦略部長 | ||||||
2008年4月 | 当社 グローバル営業開発本部 副本部長 兼 技術企画部長 | ||||||
2009年4月 | 当社 グローバル第一営業開発本部員(大航国際貨運有限公司総経理) | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役 当社 中国代表 当社 中国統括上海事務所長 | ||||||
2014年4月 | 当社 執行役常務(現在) | ||||||
2016年4月 | 当社 営業統括本部 営業開発本部長(現在) | ||||||
執行役常務 | 営業統括 本部長 PM推進本部長 | 畠 山 和 久 | 1958年3月18日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注) | 10 |
2002年8月 | 当社 システム開発営業本部輸入 システム部長 | ||||||
2009年4月 | 当社 グローバル第二営業開発本部 副本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社 執行役 当社 グローバル第二営業開発本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 グローバル第一営業開発本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社 グローバル営業統括本部 副本部長 当社 PM推進本部長(現在) | ||||||
2016年4月 | 当社 営業統括本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
執行役常務 | 経理部長 | 林 伸 和 | 1958年11月27日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注) | 3 |
2002年8月 | 当社 西日本営業本部 担当部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 西日本営業本部 九州地区営業本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社 執行役 当社 経理部長(現在) | ||||||
2015年4月 | 当社 執行役常務(現在) | ||||||
執行役常務 | 東日本統括 本部長 | 前 川 英 利 | 1958年10月24日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注) | 4 |
2002年6月 | 当社 首都圏第二営業本部 総務部長 | ||||||
2005年1月 | 当社 経理部長 | ||||||
2010年4月 | 当社 執行役 | ||||||
2012年4月 | 当社 人事総務本部長 当社 CSR推進本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役常務(現在) | ||||||
2015年4月 | 当社 東日本統括本部長(現在) 当社 東日本統括本部 首都圏営業本部長 | ||||||
執行役 | 社長付 経営戦略本部 構造改革PJ長 | 鹿志村 一俊 | 1960年6月24日生 | 1985年4月 | 当社 入社 | (注) | 3 |
2003年10月 | 当社 首都圏第一営業本部 柏営業部 副部長 | ||||||
2005年10月 | 当社 首都圏第一営業本部 東関東営業部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 京浜営業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 営業企画部長 | ||||||
2011年4月 | 当社 東日本営業本部 副本部長 | ||||||
2013年3月 | 日立物流フロンティア株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 アジア代表 日立トランスポートシステム(アジア)社長 | ||||||
2016年4月 | 当社 社長付(現在) 当社 経営戦略本部 構造改革PJ長(現在) | ||||||
執行役 | 海外事業統括本部 副本部長 | 駒 村 文 雄 | 1959年8月21日生 | 1983年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注) | 1 |
2008年4月 | 当社 海外事業統括本部 本部長付 | ||||||
2010年4月 | 当社 グローバル第一営業開発本部 情報・電子機器システム部長 | ||||||
2011年1月 | 当社 グローバル第一営業開発本部 プロジェクト推進部長 | ||||||
2012年4月 | 当社 グローバル第一営業開発本部 副本部長 兼 プロジェクト推進部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 副本部長 兼 ソリューション推進センター長 | ||||||
2015年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部長 当社 グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター長 | ||||||
2016年4月 | 当社 海外事業統括本部 副本部長(現在) | ||||||
執行役 | 東日本統括 本部東日本 営業本部長 | 佐 藤 清 輝 | 1960年12月24日生 | 1984年4月 | 当社 入社 | (注) | 2 |
2003年2月 | 当社 中部営業本部 営業開発部長 | ||||||
2006年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長 | ||||||
2009年10月 | 当社 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向) | ||||||
2012年4月 | 当社 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長) | ||||||
2015年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
執行役 | 中国代表 | 高 木 宏 明 | 1962年7月28日生 | 1985年4月 | 当社 入社 | (注) | - |
2005年4月 | 当社 東日本営業本部 水戸営業部 副部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長 | ||||||
2015年6月 | 南関東日立物流サービス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2016年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 中国代表(現在) | ||||||
執行役 | 安全管理 本部長 | 時 枝 利 実 | 1957年8月24日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注) | 0 |
2003年2月 | 当社 ロジスティクスソリューション統括本部 営業企画部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 勤労部長 | ||||||
2010年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 兼 総務部長 | ||||||
2012年4月 | 当社 監査室長 | ||||||
2015年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 安全管理本部長(現在) | ||||||
執行役 | 西日本統括 本部 中部営業 本部長 | 長 尾 清 志 | 1963年3月20日生 | 1986年4月 | 当社 入社 | (注) | 1 |
2005年4月 | 当社 システム事業開発本部 流通システム部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 グローバル営業開発本部 産業システム部長 | ||||||
2009年4月 | 当社 グローバル第一営業開発本部 プラットフォーム推進部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 グローバル第二営業開発本部 副本部長 兼 プラットフォーム推進部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 西日本営業本部 副本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 西日本統括本部 中部営業本部長(現在) | ||||||
執行役 | 東日本統括 本部 首都圏営業 本部長 | 西 川 和 宏 | 1961年10月24日 | 1986年4月 | 当社 入社 | (注) | 2 |
2003年10月 | 当社 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長 | ||||||
2009年4月 | 当社 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向) | ||||||
2012年10月 | 当社 グローバル経営戦略室 担当部長 | ||||||
2015年4月 | 当社 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長 | ||||||
2016年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在) | ||||||
執行役 | 人事総務 本部長 CSR推進 本部長 | 萩 原 靖 | 1959年1月2日生 | 1982年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注) | - |
2004年7月 | 同社 グループ戦略本部G-経営戦略部門 経営企画室 企画一部担当部長 | ||||||
2007年4月 | 同社 グループ戦略本部 グループ会社室員(日立アジア社出向) | ||||||
2009年4月 | 同社 都市開発システムグループ 総務本部長 | ||||||
2010年12月 | 同社 人財統括本部 労政人事部長 | ||||||
2013年4月 | 同社 人財統括本部 本部長付 | ||||||
2013年5月 | 株式会社日立柏レイソル 代表取締役社長 | ||||||
2015年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 人事総務本部長(現在) 当社 CSR推進本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
執行役 | 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発 本部長 PM推進本部 副本部長 | 藤 谷 寛 幹 | 1960年4月14日生 | 1985年4月 | 当社 入社 | (注) | 6 |
2004年10月 | 当社 エンジニアリング開発本部 LE・投資戦略部長 | ||||||
2006年1月 | 当社 エンジニアリング開発本部員(富士通日立プラズマディスプレイ株式会社出向) | ||||||
2008年4月 | 当社 グローバル営業開発本部LE部長 | ||||||
2011年5月 | 当社 技術本部副本部長 兼 LE部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 技術本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 グローバル営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社 PM推進本部 副本部長(現在) | ||||||
2016年4月 | 当社 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在) | ||||||
執行役 | 欧州代表 | 渡 邉 亨 | 1958年6月11日生 | 1983年4月 | 当社 入社 | (注) | 3 |
2004年4月 | 当社 西日本営業本部 関西イオン営業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社 グローバル営業開発本部 情報・電子機器システム部長 | ||||||
2010年4月 | 当社 東日本営業本部副部長 | ||||||
2011年4月 | 当社 重量機構統括本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 欧州代表(現在) 日立トランスポートシステム(ヨーロッパ)社長(現在) | ||||||
計 | 44 |
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04111] S1007SVM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。