有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007S2L
東海旅客鉄道株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性 21名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 取締役張富士夫、頃安健司及び佐伯卓は、社外取締役です。
2 常勤監査役石津緒及び太田裕之並びに監査役木藤繁夫は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2016年6月23日開催の第29回定時株主総会後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
4 監査役の任期は、2015年6月23日開催の第28回定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
5 取締役佐伯卓は、2016年6月27日をもって東邦瓦斯株式会社代表取締役会長を退任し、同社取締役相談役に就任する予定です。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
代表取締役名誉会長 | 葛 西 敬 之 | 1940年10月20日生 | 1963年4月 1986年2月 1987年4月 1988年6月 1990年6月 1992年6月 1995年6月 2004年6月 2014年4月 | 日本国有鉄道入社 同職員局次長 当社取締役総合企画本部長 当社常務取締役総合企画本部長 当社代表取締役副社長総合企画本部長 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 当社代表取締役名誉会長(現在に至る) | (注3) | 11,536 | |
代表取締役会長 | 山 田 佳 臣 | 1949年1月7日生 | 1971年7月 1983年8月 1987年4月 1988年2月 1989年3月 1992年6月 1994年6月 1996年6月 1998年6月 1999年6月 2002年6月 2004年6月 2010年4月 2014年4月 | 日本国有鉄道入社 同職員局職員課補佐 当社入社 総務部勤労課長 当社人事部人事課長 当社総合企画本部東京企画部長 当社秘書室副室長 当社人事部長 当社取締役人事部長 当社取締役総合企画本部長 当社常務取締役総合企画本部長 当社専務取締役事業推進本部長 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現在に至る) | (注3) | 8,363 | |
代表取締役社長 | 柘 植 康 英 | 1953年8月6日生 | 1977年4月 1985年3月 1987年4月 1989年3月 1991年5月 1992年6月 1994年6月 1996年6月 2000年6月 2002年6月 2006年6月 2008年6月 2014年4月 | 日本国有鉄道入社 同新潟鉄道管理局総務部人事課長 当社入社 当社総合企画本部経営管理部管理課長 当社人事部企画担当課長 当社人事部勤労課長 当社人事部人事課長 当社総務部次長 当社総務部長 当社取締役人事部長 当社常務取締役秘書部長 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長(現在に至る) | (注3) | 12,152 | |
代表取締役副社長 | 事務部門担当、 中央新幹線 推進本部担当 | 金 子 慎 | 1955年8月29日生 | 1978年4月 1986年2月 1987年4月 1991年3月 1994年6月 1996年6月 1998年6月 2002年6月 2004年6月 2006年6月 2008年6月 2010年6月 2012年6月 | 日本国有鉄道入社 同職員局労働課補佐 当社入社 当社人事部人事課担当課長 当社人事部勤労課長 当社人事部人事課長 当社新幹線鉄道事業本部管理部長 当社総務部長 当社取締役総務部長 当社取締役人事部長 当社常務取締役総合企画本部長 当社専務取締役総合企画本部長 当社代表取締役副社長(現在に至る) | (注3) | 3,187 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
代表取締役 副社長 | 鉄道事業本部 担当、 安全部門統括 担当、 電気部門統括担当 | 長 田 豊 | 1953年6月27日生 | 1976年4月 1985年7月 1987年4月 1990年2月 1990年3月 1993年6月 1995年1月 2003年7月 2004年7月 2006年6月 2010年6月 2011年7月 2012年6月 2014年6月 2016年1月 2016年6月 | 日本国有鉄道入社 同新幹線総局電気部保全第一課補佐 当社入社 当社建設工事部電気工事課担当課長 当社建設工事部電気工事課リニア実験線建 設電気担当課長 当社建設工事部電気工事課長 当社リニア開発本部主幹 当社総合技術本部リニア開発本部副本部長 当社新幹線鉄道事業本部電気部長 当社執行役員新幹線鉄道事業本部副本部長 ・電気部長 当社常務執行役員総合技術本部副本部長・ 技術開発部長、東海道新幹線21世紀対策本 部副本部長 当社常務執行役員総合技術本部副本部長・ 技術開発部長、中央新幹線推進本部副本部 長 当社取締役 専務執行役員総合技術本部長 当社代表取締役副社長 当社代表取締役副社長総合技術本部長 当社代表取締役副社長(現在に至る) | (注3) | 2,363 |
代表取締役 副社長 | 技術部門担当、 運輸部門統括担当 | 宮 澤 勝 己 | 1952年1月1日生 | 1977年4月 1986年2月 1987年4月 1990年3月 1991年5月 1994年6月 1998年6月 2004年7月 2006年6月 2010年6月 2012年6月 2016年6月 | 日本国有鉄道入社 同運転局列車課補佐 当社入社 当社総合企画本部経営管理部計画課長 当社総合企画本部経営管理部管理課長 当社静岡支社管理部長 当社総合企画本部経営管理部長 当社広報部長 当社取締役広報部長 当社常務取締役広報部長 当社取締役 専務執行役員総合企画本部長 当社代表取締役副社長(現在に至る) | (注3) | 3,567 |
取締役 専務執行 役員 | 総合企画本部長、 財務部担当 | 巣 山 芳 樹 | 1957年5月4日生 | 1980年4月 1986年2月 1987年4月 1990年4月 1991年3月 1992年7月 1994年5月 1996年6月 1997年2月 1998年6月 2002年6月 2006年7月 2008年6月 2010年6月 2012年6月 2014年6月 2016年6月 | 日本国有鉄道入社 同新潟鉄道管理局経理部主計課長 当社入社 ㈱ジェイアール東海ツアーズ総務部経理課 長 当社人事部勤労課課長代理 当社人事部勤労課担当課長 当社人事部人事課担当課長 当社新幹線鉄道事業本部運輸営業部管理課 長 当社人事部勤労課長 当社人事部人事課長 当社新幹線鉄道事業本部管理部長 当社総合企画本部投資計画部長 当社取締役人事部長 当社取締役総務部長 当社常務執行役員総務部長 当社取締役 常務執行役員新幹線鉄道事業 本部長 当社取締役 専務執行役員総合企画本部長 (現在に至る) | (注3) | 2,371 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
取締役 専務執行 役員 | 総合技術本部長、 海外高速鉄道 担当、 施設部門統括担当 | 小 菅 俊 一 | 1954年5月20日生 | 1977年4月 1987年2月 1987年4月 1988年2月 1989年3月 1991年3月 1994年6月 1995年6月 1997年6月 1999年4月 1999年6月 2000年7月 2004年7月 2006年7月 2008年6月 2010年6月 2011年7月 2012年6月 2016年6月 | 日本国有鉄道入社 同新幹線総局静岡保線所静岡支所長 当社入社 当社三重支店工務課長 当社総合企画本部国際課長 当社総合企画本部東京企画部担当課長 当社新幹線鉄道事業本部管理部担当部長 当社技術本部主幹 日本機械保線㈱取締役経営管理部長 当社総合企画本部東京企画部担当部長 当社総合企画本部東京企画部長 当社新幹線鉄道事業本部施設部長 当社総合企画本部経営管理部長・投資計画 部長 当社総合企画本部副本部長 当社執行役員総合技術本部技術企画部長 当社執行役員総合技術本部副本部長 当社執行役員総合技術本部副本部長・技術 企画部海外高速鉄道プロジェクトC&C事 業室長 当社常務執行役員総合技術本部副本部長・ 技術企画部長・技術企画部海外高速鉄道プ ロジェクトC&C事業室長 当社取締役 専務執行役員総合技術本部長 (現在に至る) | (注3) | 2,913 |
取締役 専務執行 役員 | 中央新幹線推進 本部長、 建設部門統括担当 | 宇 野 護 | 1954年6月19日生 | 1978年4月 1985年3月 1987年4月 1991年3月 1991年7月 1993年6月 1996年6月 1999年6月 2000年9月 2004年7月 2008年6月 2010年6月 2011年7月 2012年6月 2015年6月 2016年6月 | 日本国有鉄道入社 同岐阜工事事務所調査課補佐 当社入社 当社総合企画本部リニア・中央新幹線推進 部担当課長 当社総合企画本部中央新幹線計画部担当課 長 当社総合企画本部東京企画部担当課長 当社広報部次長 当社リニア開発本部主幹 当社広報部長 当社新幹線鉄道事業本部施設部長 当社執行役員東海道新幹線21世紀対策本部 副本部長 当社取締役東海道新幹線21世紀対策本部長 当社取締役中央新幹線推進本部長 当社常務執行役員中央新幹線推進本部長 当社取締役 常務執行役員中央新幹線推進 本部長 当社取締役 専務執行役員中央新幹線推進 本部長(現在に至る) | (注3) | 2,782 |
取締役 専務執行 役員 | 事業推進本部長 | 田 中 君 明 | 1954年10月29日生 | 1977年4月 1991年11月 1994年6月 1996年3月 1999年3月 2000年5月 2006年6月 2008年6月 2012年6月 2016年6月 | 株式会社西武百貨店入社 当社入社 関連事業本部開発部担当課長 当社関連事業本部百貨店事業推進本部担当 課長 ㈱ジェイアール東海百貨店企画部長 ㈱ジェイアール東海髙島屋総合企画室長 同社取締役総合企画室長 当社事業推進本部副本部長 当社執行役員事業推進本部副本部長 当社取締役 常務執行役員事業推進本部長 当社取締役 専務執行役員事業推進本部長 (現在に至る) | (注3) | 3,303 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
取締役 専務執行 役員 | 新幹線鉄道事業 本部長 | 勝 治 秀 行 | 1955年3月7日生 | 1979年4月 1985年3月 1987年4月 1991年3月 1992年6月 1995年6月 1997年6月 2001年7月 2002年6月 2003年12月 2008年6月 2009年6月 2012年6月 2014年6月 2016年6月 | 日本国有鉄道入社 同秋田鉄道管理局秋田機関区長 当社入社 当社技術本部担当課長 当社人事部勤労課担当課長 当社新幹線鉄道事業本部管理部人事課長 当社新幹線鉄道事業本部東京運転所長 当社人事部勤労課長 当社人事部人事課長 当社新幹線鉄道事業本部運輸営業部長 当社執行役員新幹線鉄道事業本部副本部長 ・運輸営業部長 当社取締役安全対策部長 当社常務執行役員安全対策部長 当社取締役 常務執行役員東海鉄道事業本 部長 当社取締役 専務執行役員新幹線鉄道事業 本部長(現在に至る) | (注3) | 1,915 |
取締役 執行役員 | 東海鉄道事業 本部長 | 森 厚 人 | 1959年9月4日生 | 1982年4月 1987年4月 1997年6月 2000年7月 2002年7月 2004年7月 2006年7月 2010年6月 2014年6月 2016年6月 | 日本国有鉄道入社 当社入社 当社新幹線鉄道事業本部電気部信号通信課 長 新生テクノス㈱経営管理部担当部長 当社新幹線鉄道事業本部電気部担当部長 当社関西支社工務部長 当社総合技術本部技術企画部担当部長 当社新幹線鉄道事業本部電気部長 当社執行役員安全対策部長 当社取締役 執行役員東海鉄道事業本部長 (現在に至る) | (注3) | 1,840 |
取締役 | トーケル・ パターソン | 1954年8月29日生 | 1988年8月 1991年4月 1994年11月 1998年4月 2001年2月 2002年10月 2004年4月 2005年4月 2009年10月 2010年3月 2013年1月 2015年5月 2015年6月 | 米国防総省国防長官室日本上級部長 米大統領府国家安全保障会議日韓部長 戦略国際問題研究所パシフィック・フォー ラムシニア・アソシエイト、 同パシフィック・グループ会長 Raytheon Japan社社長 米大統領特別補佐官(アジア担当) 米駐日大使上級顧問 米国務省南アジア次官補代理 Raytheon International社社長、Raytheon 社副社長 U.S.-Japan MAGLEV社社長 The Northeast MAGLEV社社長 当社嘱託 The Northeast MAGLEV社取締役 (現在に至る) 当社取締役(現在に至る) | (注3) | 0 | |
取締役 | 張 富 士 夫 | 1937年2月2日生 | 1960年4月 1988年9月 1998年6月 1999年6月 2004年6月 2005年6月 2006年6月 2013年6月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 当社取締役(現在に至る) トヨタ自動車株式会社代表取締役副会長 同社代表取締役会長 同社名誉会長(現在に至る) | (注3) | 3,319 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
取締役 | 頃 安 健 司 | 1942年4月16日生 | 1967年4月 1996年1月 1997年12月 1999年4月 1999年12月 2001年5月 2002年6月 2003年2月 2004年7月 2005年6月 | 東京地方検察庁検事 法務省大臣官房長 最高検察庁総務部長 同庁刑事部長 法務省法務総合研究所長 札幌高等検察庁検事長 名古屋高等検察庁検事長 大阪高等検察庁検事長 弁護士登録(現在に至る) 当社取締役(現在に至る) | (注3) | 712 | |
取締役 | 佐 伯 卓 | 1951年6月14日生 | 1974年4月 2004年6月 2008年6月 2012年6月 〃 | 東邦瓦斯株式会社入社 同社取締役 同社代表取締役社長 当社取締役(現在に至る) 東邦瓦斯株式会社代表取締役会長 (現在に至る) | (注3) | 713 | |
常勤監査役 | 藤 井 秀 則 | 1954年5月26日生 | 1979年4月 1985年4月 1987年4月 1991年3月 1991年5月 1994年6月 1996年12月 1998年6月 2002年7月 2006年6月 2008年6月 2012年6月 2014年6月 | 日本国有鉄道入社 同盛岡鉄道管理局営業部旅客課長 当社入社 当社総合企画本部経営管理部管理課担当課 長 当社総合企画本部経営管理部計画課長 当社総合企画本部経営管理部管理課長 当社総合企画本部経営管理部次長 当社財務部担当部長 当社管財部長 当社財務部長 当社取締役財務部長 当社常務執行役員財務部長 当社常勤監査役(現在に至る) | (注4) | 2,715 | |
常勤監査役 | 江 見 弘 武 | 1943年8月24日生 | 1969年4月 1984年4月 1987年4月 1987年6月 1990年4月 1991年11月 1995年4月 1998年5月 1999年9月 2007年5月 2008年9月 2008年10月 2009年6月 | 判事補任官 日本国有鉄道総裁室法務課調査役 日本国有鉄道清算事業団総務部法務課長 東京地方裁判所判事 同部総括判事 横浜地方裁判所部総括判事 東京地方裁判所部総括判事 新潟家庭裁判所長 東京高等裁判所部総括判事 高松高等裁判所長官 当社嘱託 弁護士登録(現在に至る) 当社常勤監査役(現在に至る) | (注4) | 5,835 | |
常勤監査役 | 石 津 緒 | 1955年8月7日生 | 1978年4月 2000年7月 2001年1月 2001年7月 2003年4月 2004年7月 2005年7月 2006年7月 2007年7月 2009年7月 2011年10月 2012年9月 2013年11月 2014年6月 | 運輸省入省 同省運輸政策局国際業務第一課長 国土交通省総合政策局国際業務課長 中部国際空港株式会社企画部長 同社経営企画部長 国土交通省大臣官房参事官 同省自動車交通局総務課長 同省大臣官房審議官 同省中国運輸局長 同省航空局次長 同省近畿運輸局長 同省国土交通審議官 名工建設株式会社顧問 当社常勤監査役(現在に至る) | (注4) | 280 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
常勤監査役 | 太 田 裕 之 | 1956年9月4日生 | 1979年4月 2001年1月 2002年8月 2003年8月 2005年8月 2007年8月 2009年4月 2010年1月 2012年5月 2013年6月 2014年6月 | 警察庁入庁 沖縄県警察本部長 警察庁中部管区警察局総務監察部長 同庁警察大学校警察政策研究センター所長 同庁刑事局刑事企画課長 兵庫県警察本部長 警察庁警察大学校特別捜査幹部研修所長 内閣府大臣官房審議官 警察庁東北管区警察局長 同庁警察大学校長 当社常勤監査役(現在に至る) | (注4) | 280 | |
監査役 | 木 藤 繁 夫 | 1940年9月29日生 | 1966年4月 1994年6月 1995年9月 1997年7月 1997年12月 1999年1月 2001年5月 2002年10月 2003年10月 2007年6月 | 東京地方検察庁検事 法務省大臣官房総務審議官 同省保護局長 最高検察庁総務部長 同庁公安部長 公安調査庁長官 広島高等検察庁検事長 東京高等検察庁検事長 弁護士登録(現在に至る) 当社監査役(現在に至る) | (注4) | 1,217 | |
計 | 71,363 |
(注) 1 取締役張富士夫、頃安健司及び佐伯卓は、社外取締役です。
2 常勤監査役石津緒及び太田裕之並びに監査役木藤繁夫は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2016年6月23日開催の第29回定時株主総会後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
4 監査役の任期は、2015年6月23日開催の第28回定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
5 取締役佐伯卓は、2016年6月27日をもって東邦瓦斯株式会社代表取締役会長を退任し、同社取締役相談役に就任する予定です。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04149] S1007S2L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。