男性 20名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 4.76%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役名誉会長 | | 井上 弘 | 1940年1月5日生 |
|
| | 1963年4月 | 当社入社 | 1993年6月 | 取締役テレビ営業局長 | 1995年5月 | 取締役テレビ編成局長 | 1996年6月 | 常務取締役 | 1997年6月 | 専務取締役 | 2001年6月 | 代表取締役副社長 | 2002年6月 | 代表取締役社長 | 2004年10月 | 株式会社TBSテレビ代表取締役社長 | 2009年4月 | 代表取締役会長 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ代表取締役会長 | 2012年4月 | 一般社団法人日本民間放送連盟会長(現任) | 2016年4月 | 取締役名誉会長(現任) | 2016年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役名誉会長(現任) |
| (注)3 | 53 |
取締役会長 | | 石原 俊爾 | 1945年10月2日生 |
|
| | 1969年4月 | 当社入社 | 1997年6月 | 編成局長 | 1998年11月 | BS会議事務局局長 | 2002年4月 | メディア推進局長 | 2002年6月 | 執行役員メディア推進局長 | 2003年6月 | 取締役メディア推進局長 | 2004年5月 | 取締役編成本部長 | 2004年10月 | 取締役編成制作本部長・報道本部長 | 2004年10月 | 株式会社TBSテレビ常務取締役 | 2007年4月 | 取締役 | 2007年6月 | 株式会社TBSテレビ専務取締役 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ代表取締役社長 | 2011年4月 | 代表取締役社長 | 2015年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役 | 2016年4月 | 取締役会長(現任) | 2016年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役会長(現任) |
| (注)3 | 52 |
代表取締役社長 | | 武田 信二 | 1952年7月5日生 |
|
| | 1991年11月 | 当社入社 | 2004年5月 | 営業本部営業局長 | 2005年6月 | 執行役員営業本部副本部長 | 2007年4月 | 執行役員経営メディア本部長 | 2007年6月 | 取締役経営メディア本部長 | 2009年4月 | 取締役 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役 | 2009年6月 | 株式会社TBSラジオ取締役会長(注)5 | 2011年4月 | 常務取締役 | 2011年4月 | 株式会社TBSテレビ常務取締役 | 2012年4月 | 専務取締役 | 2012年4月 | 株式会社TBSテレビ専務取締役 | 2014年4月 | 取締役 | 2014年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役 | 2014年6月 | 株式会社BS-TBS代表取締役社長 | 2015年4月 | 株式会社TBSテレビ代表取締役社長(現任) | 2016年4月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 17 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表取締役 専務取締役 | | 藤田 徹也 | 1957年6月24日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2008年5月 | 人事労政局長 | 2010年6月 | 株式会社TBSテレビ人事労政局長 | 2011年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役人事労政局長 | 2011年4月 | 執行役員人事労政局長 | 2011年6月 | 取締役人事労政局長 | 2012年4月 | 取締役 | 2012年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役 | 2014年3月 | 株式会社TBSラジオ取締役(注)5 | 2014年4月 | 株式会社TBSラジオ取締役会長(現任)(注)5 | 2014年4月 | 常務取締役 | 2014年4月 | 株式会社TBSテレビ常務取締役 | 2016年4月 | 代表取締役専務取締役(現任) | 2016年4月 | 株式会社TBSテレビ代表取締役専務取締役(現任) |
| (注)3 | 13 |
常務取締役 | | 河合 俊明 | 1959年11月1日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2012年4月 | 株式会社TBSテレビ技術局長 | 2013年4月 | 株式会社TBSテレビ執行役員技術局長 | 2014年2月 | 株式会社TBSテレビ執行役員 | 2014年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役 | 2014年4月 | 執行役員 | 2014年6月 | 取締役 | 2015年4月 | 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任) | 2016年4月 | 常務取締役(現任) |
| (注)3 | 10 |
常務取締役 | | 佐々木 卓 | 1959年7月5日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2009年6月 | 株式会社TBSテレビ経理局長 | 2010年11月 | グループ経営企画局長 | 2010年11月 | 株式会社TBSテレビ経営企画室長 | 2012年4月 | 株式会社TBSテレビ編成局長 | 2013年4月 | 株式会社TBSテレビ執行役員編成局長 | 2014年2月 | 執行役員 | 2014年2月 | 株式会社TBSテレビ執行役員 | 2015年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役 | 2015年6月 | 取締役 | 2016年4月 | 常務取締役(現任) | 2016年4月 | 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任) |
| (注)3 | 4 |
取締役 | | 菅井 龍夫 | 1959年9月28日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2010年5月 | 株式会社TBSテレビ営業局長 | 2012年4月 | グループ経営企画局長 | 2013年4月 | 執行役員グループ経営企画局長 | 2013年4月 | 株式会社TBSテレビ執行役員経営企画室長 | 2014年2月 | 執行役員 | 2014年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2015年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 4 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | | 津村 昭夫 | 1960年8月15日生 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2012年4月 | 株式会社TBSテレビ営業局長 | 2013年4月 | 株式会社TBSテレビ執行役員営業局長 | 2014年2月 2014年3月 | 株式会社TBSテレビ執行役員編成局長 株式会社TBSテレビ取締役編成局長 | 2014年12月 2015年4月 2015年4月 2015年6月 | 執行役員総合戦略局長 執行役員 株式会社TBSテレビ取締役(現任) 取締役(現任) |
| (注)3 | 4 |
取締役 | | 吉田 靖 | 1961年1月20日生 |
|
| | 1991年4月 | 当社入社 | 2014年2月 | 株式会社TBSテレビ営業局長 | 2015年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役営業局長 | 2015年4月 | 執行役員 | 2015年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2015年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | | 國分 幹雄 | 1960年2月14日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2013年6月 | 経理局長 | 2013年6月 | 株式会社TBSテレビ経理局長 | 2016年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役経理局長 | 2016年4月 | 執行役員 | 2016年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2016年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 7 |
取締役 | | 園田 憲 | 1962年3月24日生 |
|
| | 1985年4月 | 当社入社 | 2014年2月 | グループ経営企画局長 | 2014年2月 | 株式会社TBSテレビ経営企画室長 | 2016年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役経営企画室長 | 2016年4月 | 執行役員 | 2016年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2016年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | | 相子 宏之 | 1960年6月12日生 |
|
| | 1985年4月 | 当社入社 | 2014年12月 | メディア戦略室長 | 2014年12月 | 株式会社TBSテレビメディア戦略室長 | 2016年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役メディア戦略室長 | 2016年4月 | 執行役員 | 2016年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2016年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | | 槍田 松瑩 | 1943年2月12日生 |
|
| | 2002年10月 | 三井物産株式会社代表取締役社長 | 2007年6月 | 当社取締役(現任) | 2009年4月 | 三井物産株式会社取締役会長 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2015年4月 | 三井物産株式会社取締役 | 2015年6月 | 三井物産株式会社顧問(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 朝比奈 豊 | 1947年9月14日生 |
|
| | 2008年6月 | 株式会社毎日新聞社代表取締役社長 | 2009年6月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2009年6月 | 当社取締役(現任) | 2011年4月 | 毎日・スポニチ持株移行株式会社代表取締役社長 | 2011年6月 | 株式会社毎日新聞グループホールディングス代表取締役社長(現任) | 2016年6月 | 株式会社毎日新聞社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 石井 直 | 1951年3月10日生 |
|
| | 2011年4月 | 株式会社電通代表取締役社長執行役員(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) | 2014年6月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 三村 景一 | 1955年1月2日生 |
|
| | 2015年6月 | 株式会社毎日放送代表取締役社長(現任) | 2016年6月 | 当社取締役(現任) | 2016年6月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) |
| (注)3 | - |
常勤監査役 | | 神成 尚史 | 1956年6月8日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2007年6月 | 経理局長 | 2009年6月 | 株式会社TBSテレビ執行役員 | 2009年6月 | 取締役 | 2011年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役 | 2012年4月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) | 2012年6月 | 常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 19 |
常勤監査役 | | 田中 龍男 | 1953年9月13日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2008年5月 | コンプライアンス室長 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビコンプライアンス室長 | 2014年6月 | 常勤監査役(現任) | 2014年6月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) |
| (注)4 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
監査役 | | 明石 康 | 1931年1月19日生 |
|
| | 1979年5月 | 国際連合事務次長 | 1992年1月 | 国際連合事務総長特別代表 (カンボジア暫定統治機構担当) | 1994年1月 | 国際連合事務総長特別代表 (旧ユーゴスラビア担当) | 1998年4月 | 広島平和研究所所長 | 1999年7月 | 日本紛争予防センター会長 | 2002年10月 | スリランカ平和構築及び復旧・復興担当日本政府代表(現任) | 2007年5月 | 財団法人ジョイセフ(家族計画国際協力財団)会長 | 2008年6月 | 当社監査役(現任) | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) | 2009年6月 | 財団法人国際文化会館理事長 | 2011年9月 | 公益財団法人ジョイセフ会長(現任) | 2012年4月 | 公益財団法人国際文化会館理事長(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 北山 禎介 | 1946年10月26日生 |
|
| | 2005年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役社長 | 2005年6月 | 株式会社三井住友銀行代表取締役会長 | 2011年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役会長(現任) | 2016年6月 | 当社監査役(現任) | 2016年6月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 藤本 美枝 | 1967年8月17日生 |
|
| | 1993年4月 | 弁護士登録 | 1993年4月 | 新東京総合法律事務所入所 | 2009年6月 | 株式会社クラレ社外監査役(現任) | 2015年4月 | TMI総合法律事務所入所(現任) | 2015年6月 | 生科学工業株式会社社外監査役(現任) | 2016年6月 | 当社監査役(現任) | 2016年6月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 200 |
(注)1.取締役槍田松瑩、朝比奈豊、石井直、三村景一の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する「社外取締役」(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役明石康、北山禎介、藤本美枝の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する「社外監査役」(会社法第2条第16号)であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズは2016年4月1日付で株式会社TBSラジオに商号変更しております。