有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009BLE
呉羽観光株式会社 役員の状況 (2016年9月期)
男性22名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1. 社外取締役であります。
2. 社外監査役であります。
3.2016年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2015年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 新木 富士雄 | 1937年2月21日生 | 1999年6月 | 北陸電力株式会社代表取締役社長(現在名誉顧問) | (注)3 | - | |
1999年12月 | 当社取締役 | ||||||
2014年12月 | 当社取締役社長(現在) | ||||||
専務取締役 | 支配人 | 若宮 春樹 | 1952年10月27日生 | 1975年5月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2001年6月 | 当社支配人 | ||||||
2001年12月 | 当社取締役 | ||||||
2009年12月 2016年12月 | 当社常務取締役支配人 当社専務取締役支配人(現在) | ||||||
取締役 | 渡辺 信安 (注)1 | 1925年1月1日生 | 1991年7月 | 株式会社リッチェル代表取締役会長 | (注)3 | - | |
1992年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2002年3月 | 株式会社リッチェル代表取締役会長兼社長 | ||||||
2003年6月 | 株式会社リッチェル代表取締役会長(現在名誉会長) | ||||||
取締役 | 山口 輝男 (注)1 | 1931年2月11日生 | 1997年12月 | 北酸株式会社取締役会長(現在相談役) | (注)3 | - | |
2000年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 水口 昭一郎 (注)1 | 1934年6月16日生 | 1979年7月 | 立山科学工業株式会社代表取締役社長(現在) | (注)3 | 6 | |
2000年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 横山 哲夫 (注)1 | 1946年7月20日生 | 2000年3月 | 北日本放送株式会社代表取締役社長(現在) | (注)3 | - | |
2000年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 犬島 伸一郎 (注)1 | 1940年3月20日生 | 1998年6月 | 株式会社北陸銀行取締役頭取 | (注)3 | - | |
2003年6月 | 財団法人北陸経済研究所理事長 | ||||||
2003年12月 | 呉羽カントリークラブ理事長(現在) | ||||||
2003年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 金岡 純二 (注)1 | 1938年11月24日生 | 1981年3月 1983年3月1989年2月 2004年12月 | 株式会社富山相互銀行取締役社長 当社監査役 株式会社富山第一銀行取締役頭取(現在代表取締役会長) 当社取締役(現在) | (注)3 | - | |
取締役 | 髙木 繁雄 (注)1 | 1948年4月2日生 | 2002年6月 | 株式会社北陸銀行取締役頭取(現在特別参与) | (注)3 | - | |
2004年9月 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長 | ||||||
2004年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2013年11月 | 富山商工会議所会頭(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 森 政雄 (注)1 | 1930年8月17日生 | 1969年5月 | リードケミカル株式会社代表取締役社長(現在代表取締役会長) | (注)3 | - | |
2004年12月 | 当社監査役 | ||||||
2005年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 中井 敏郎 (注)1 | 1944年10月20日生 | 1987年7月 | 東亜薬品株式会社代表取締役社長(現在) | (注)3 | 6 | |
2008年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 本間 博夫 (注)1 | 1945年7月29日生 | 2009年2月 | 株式会社不二越代表取締役社長(現在) | (注)3 | - | |
2010年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 板倉 均 (注)1 | 1949年6月15日生 | 2012年6月 | 株式会社北日本新聞社代表取締役社長(現在) | (注)3 | - | |
2014年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 山田 岩男 (注)1 | 1951年2月27日生 | 2009年6月 | 富山電気ビルデイング株式会社取締役社長(現在) | (注)3 | 6 | |
2014年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 三鍋 光昭 (注)1 | 1953年9月1日生 | 2015年6月 | 北陸電気工事株式会社代表取締役社長(現在) | (注)3 | - | |
2015年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 中西 修 (注)1 | 1956年3月24日生 | 2015年6月 2015年12月 | 富山テレビ放送株式会社代表取締役社長(現在) 当社取締役(現在) | (注)3 | - | |
取締役 | 川西 邦夫 (注)1 | 1952年8月27日生 | 2016年9月 2016年12月 | 伏木海陸運送株式会社代表取締役社長(現在) 当社取締役(現在) | (注)3 | - | |
取締役 | 宮村 久夫 (注)1 | 1955年12月6日生 | 2013年4月 2016年12月 | YKK株式会社執行役員財務・経理部長(現在) 当社取締役(現在) | (注)3 | - | |
取締役 | 品川 祐一郎 (注)1 | 1970年8月28日生 | 2008年2月 2016年12月 | 富山トヨタ自動車株式会社代表取締役社長(現在) 当社取締役(現在) | (注)3 | - | |
監査役 | 金森 藤平 (注)2 | 1941年3月11日生 | 1986年6月 2003年12月 | 金森藤平商事株式会社取締役社長(現在常任顧問) 当社監査役(現在) | (注)4 | 6 | |
監査役 | 齊藤 栄吉 (注)2 | 1955年9月4日生 | 2009年6月 | 株式会社富山銀行代表取締役頭取(現在) | (注)4 | - | |
2011年12月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 辻川 徹 (注)2 | 1954年7月10日生 | 2015年6月 | 富山地方鉄道株式会社代表取締役社長(現在) | (注)4 | - | |
2015年12月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 30 |
2. 社外監査役であります。
3.2016年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2015年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04648] S1009BLE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。