有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007LWN
わらべや日洋ホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年2月期)
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2015年5月28日選任後、2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
2.2016年5月26日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
3.2013年5月23日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
4.2015年5月28日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
5.2016年5月26日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
6.取締役古川紘一は、社外取締役であります。
7.監査役谷村正人、神谷和彦は、社外監査役であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表 取締役会長 | - | 妹 川 英 俊 | 1948年11月28日生 | 1967年4月 | 山崎製パン株式会社入社 | (注)1 | 26 |
1972年3月 | 当社入社 | ||||||
1989年5月 | 資材本部長 | ||||||
1989年5月 | 取締役就任、商品本部長 | ||||||
1990年1月 | 取締役 株式会社穂高常務取締役就任 | ||||||
1992年1月 | 取締役 中部事業部長 | ||||||
1992年11月 | 取締役 首都圏製造部長 | ||||||
1996年5月 | 常務取締役就任、商品本部長 | ||||||
1996年8月 | 株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任 | ||||||
1999年5月 | 取締役 株式会社日洋代表取締役社長就任 | ||||||
2003年5月 | 専務取締役就任、首都圏事業本部長、品質保証部管掌 | ||||||
2004年3月 | 専務取締役 首都圏事業本部長、品質保証部・開発企画二部管掌 | ||||||
2004年10月 | 専務取締役 首都圏事業本部長、品質保証部・技術部・開発企画一部管掌 | ||||||
2005年9月 | 専務取締役 首都圏事業本部・北関東事業本部・中部事業本部・品質保証部・技術部管掌 | ||||||
2006年5月 | 専務取締役 開発企画一部長、首都圏事業本部・北関東事業本部・中部事業本部・品質保証部・技術部管掌 | ||||||
2006年11月 | 専務取締役 首都圏事業本部・北関東事業本部・中部事業本部・開発企画一部・開発企画二部・技術部・品質保証部管掌 | ||||||
2007年5月 | 代表取締役副社長就任、開発企画一部・開発企画二部・品質保証部管掌 | ||||||
2009年5月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
2015年5月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
代表 取締役 社長 | - | 大 友 啓 行 | 1962年1月30日生 | 1984年4月 | 株式会社ホーメル入社 | (注)1 | 520 |
1988年1月 | 株式会社日洋入社 | ||||||
1989年5月 | 当社入社 | ||||||
1990年4月 | 横浜工場長 | ||||||
1991年2月 | ぐるめ事業部 営業企画担当次長 | ||||||
1991年5月 | 取締役就任、ぐるめ事業部次長 | ||||||
1992年3月 | 取締役 営業部惣菜担当部長 | ||||||
1992年11月 | 取締役 惣菜事業部長 | ||||||
1994年3月 | 取締役 営業部長 | ||||||
1996年5月 | 取締役 営業部長、物流部長 | ||||||
1998年5月 | 常務取締役就任、株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任 | ||||||
2003年5月 | 常務取締役 管理本部長 | ||||||
2005年10月 | 株式会社日洋代表取締役社長就任 | ||||||
2009年5月 | 常務取締役就任、統括事業本部長 | ||||||
2011年5月 | 常務取締役、統括事業本部長、WARABEYA USA,INC.President就任 | ||||||
2011年8月 | 専務取締役就任、統括事業本部長、WARABEYA USA,INC.President | ||||||
2012年3月 | 専務取締役、生産本部長、 WARABEYA USA,INC.President | ||||||
2014年4月 | 代表取締役副社長就任、生産本部長、WARABEYA USA,INC.President | ||||||
2015年5月 | 代表取締役社長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 副社長 | 品質保証部管掌 (海外事業担当) | 大 木 久 人 | 1956年2月5日生 | 1974年4月 | 株式会社ムトウ入社 | (注)1 | 14 |
1978年4月 | 株式会社マサル工機入社 | ||||||
1981年4月 | 当社入社 | ||||||
1987年4月 | 群馬工場長 | ||||||
1988年12月 | 北関東事業部長 | ||||||
1992年7月 | 東京事業部長 | ||||||
1992年11月 | 村山工場長 | ||||||
1994年9月 | 村山第一工場長 | ||||||
1995年2月 | 商品開発部長 | ||||||
1996年5月 | 北関東製造部長 | ||||||
1999年5月 | 取締役就任、北関東製造部長 | ||||||
2000年3月 | 取締役 首都圏製造部長 | ||||||
2002年3月 | 取締役 首都圏事業本部副本部長、首都圏製造部長 | ||||||
2003年5月 | 取締役 北関東事業本部長、 中部事業本部長 | ||||||
2004年10月 | 取締役 北関東事業本部長 | ||||||
2005年9月 | 取締役 首都圏事業本部長、開発企画一部・開発企画二部管掌 | ||||||
2006年5月 | 常務取締役就任、首都圏事業本部長 | ||||||
2007年5月 | 常務取締役 統括事業本部長、技術部管掌 | ||||||
2008年9月 | 常務取締役 統括事業本部長、中部事業本部長 | ||||||
2009年5月 | 専務取締役就任、開発企画部・品質保証部管掌(海外事業担当)、 WARABEYA USA,INC.President就任 | ||||||
2011年4月 | 専務取締役、開発企画部・品質保証部管掌(海外事業担当)、 WARABEYA USA,INC.President、 北京旺洋食品有限公司総経理就任 | ||||||
2011年5月 | 専務取締役、品質保証部管掌、北京旺洋食品有限公司総経理 | ||||||
2011年8月 | 取締役、北京旺洋食品有限公司総経理 | ||||||
2015年3月 | 専務取締役、海外事業担当 | ||||||
2015年5月 | 取締役副社長就任、品質保証部管掌 兼 海外事業担当、 WARABEYA USA,INC.President就任 | ||||||
2016年5月 | 取締役副社長、品質保証部管掌 兼 海外事業担当(現任) | ||||||
専務 取締役 | 管理本部長 | 森 浦 正 名 | 1955年3月13日生 | 1978年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)1 | 5 |
2005年4月 | 株式会社日洋入社 | ||||||
2005年5月 | 同社取締役就任、管理本部長、総務部長、経理部長、業務部長 | ||||||
2005年10月 | 当社出向、総務部長 | ||||||
2006年2月 | 経営企画部長 | ||||||
2006年3月 | WARABEYA USA,INC.President就任 | ||||||
2006年5月 | 取締役就任、経営企画部長 | ||||||
2009年5月 | 常務取締役就任、管理本部長 | ||||||
2011年5月 | 常務取締役、管理本部長 兼 海外事業担当 | ||||||
2014年4月 2015年3月 | 専務取締役就任、管理本部長 兼 海外事業担当 専務取締役、管理本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務 取締役 | 首都圏事業 本部長 | 白 井 恒 久 | 1964年3月16日生 | 1984年4月 | 長生信用組合入組 | (注)1 | 3 |
1987年12月 | 当社入社 | ||||||
2000年4月 | 千葉工場長 | ||||||
2002年9月 | 首都圏事業本部製造部次長 | ||||||
2004年10月 | 商品部長 | ||||||
2005年9月 | 米飯開発部長、開発企画二部長 | ||||||
2005年12月 | 首都圏事業本部製造部長 | ||||||
2006年5月 | 取締役就任、首都圏事業本部副本部長 | ||||||
2007年5月 | 取締役 首都圏事業本部長 | ||||||
2010年3月 | 取締役 統括事業本部副本部長 | ||||||
2012年3月 2015年12月 | 常務取締役就任、商品本部長 常務取締役、首都圏事業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 地区事業本部長 | 松 木 伸 介 | 1964年6月19日生 | 1991年5月 | 当社入社 | (注)2 | 2 |
2000年4月 | 大宮工場長代理 | ||||||
2002年9月 | 大宮工場長 | ||||||
2005年9月 | 相模原工場長 | ||||||
2007年12月 | 統括事業本部首都圏事業本部製造部長 | ||||||
2008年9月 | 統括事業本部北関東事業本部長 | ||||||
2009年5月 | 取締役就任、統括事業本部北関東事業本部長 | ||||||
2010年9月 | 取締役、統括事業本部首都圏事業本部長 | ||||||
2012年3月 | わらべや関西株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
2016年5月 | 取締役就任、地区事業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部 経理部長 | 浅 野 直 | 1962年8月7日生 | 1985年4月 | 日立精工株式会社入社 | (注)1 | 3 |
1991年1月 | ぴあ株式会社入社 | ||||||
2004年1月 | 当社入社 | ||||||
2005年3月 | 経理部次長 | ||||||
2007年5月 | 経理部長 | ||||||
2009年5月 | 取締役就任、経理部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部 総務部長 | 坂 田 洋 一 | 1955年10月6日生 | 1979年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)1 | 3 |
2003年5月 | 株式会社みずほ信託銀行入行 | ||||||
2008年2月 | 株式会社日洋入社 | ||||||
2008年5月 | 同社取締役就任、管理本部長、総務部長、経理部長 | ||||||
2010年5月 | 同社常務取締役就任、管理本部長、経理部長 | ||||||
2011年4月 | 当社出向、総務部長 | ||||||
2011年5月 | 取締役就任、総務部長(現任) | ||||||
取締役 | 首都圏事業本部首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長 | 棚 本 実 | 1971年8月22日生 | 1990年6月 1993年5月 2011年9月 2012年3月 2014年4月 2015年1月 2015年5月 2015年12月 | 有限会社柳板造園土木入社 当社入社 首都圏事業本部第一製造部長 生産本部首都圏生産部長 生産本部首都圏第一生産部長 生産本部首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長 取締役就任、生産本部首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長 取締役、首都圏事業本部首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長(現任) | (注)1 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | - | 坪 木 正 雄 | 1956年11月14日生 | 1975年4月 | 株式会社西友ストア入社 | (注)1 | 3 |
1980年2月 | 有限会社赤玉入社 | ||||||
1986年7月 | 自営業に従事 | ||||||
1991年3月 | 当社入社 | ||||||
2004年10月 | 北関東事業本部製造部長 | ||||||
2006年5月 | わらべや東海株式会社取締役就任、名古屋工場長 | ||||||
2008年5月 | わらべや関西株式会社常務取締役就任、本部長兼製造部長 | ||||||
2010年5月 | 同社専務取締役就任、事業本部長 | ||||||
2011年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2012年3月 | 当社生産本部副本部長 | ||||||
2012年5月 | 取締役就任、生産本部副本部長 | ||||||
2013年3月 | 取締役 生産本部首都圏第一生産部長 | ||||||
2014年4月 2016年3月 | 取締役 品質保証部長 取締役、わらべや北海道株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | - | 佐 藤 吾 一 | 1962年8月1日生 | 1981年4月 | トヨペットサービスセンター株式会社入社 | (注)1 | 5 |
1988年4月 | 芳野塗装有限会社入社 | ||||||
1990年7月 | 当社入社 | ||||||
2005年9月 | 村山第一工場長、瑞穂工場長 | ||||||
2006年5月 | 取締役就任、首都圏事業本部製造部長 | ||||||
2007年12月 | 取締役、株式会社わらべや(現 当社 吉川工場)常務取締役就任 | ||||||
2010年5月 | 株式会社デリモア(現 当社 吉川工場)専務取締役就任 | ||||||
2010年9月 | 統括事業本部生産管理部長 | ||||||
2011年5月 | 取締役就任、生産本部生産・技術管理部長 | ||||||
2013年3月 | 取締役 生産本部首都圏第二生産部長 | ||||||
2015年1月 2015年12月 2016年5月 | 取締役 生産本部北関東生産部長 取締役 地区事業本部北関東事業部長 取締役、わらべや東海株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | - | 古 川 紘 一 | 1942年9月16日 | 1965年4月 1997年6月 2003年6月 2012年6月 2015年5月 | 森永乳業株式会社入社 同社取締役就任 同社代表取締役社長就任 同社相談役就任 当社取締役就任(現任) | (注)1 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤 監査役 | - | 井 村 幹 男 | 1956年12月20日生 | 1979年4月 | 株式会社日本長期信用銀行入行 | (注)3 | 0 |
1999年9月 | 株式会社シーエーシー入社 | ||||||
2007年4月 | 当社入社 | ||||||
2011年5月 | 経営戦略部長 | ||||||
2013年5月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
常勤 監査役 | - | 旭 輝 之 | 1951年6月10日生 | 1977年4月 | 株式会社日本リカー入社 | (注)4 | 5 |
1978年4月 | 株式会社土用亭入社 | ||||||
1981年4月 | 旭水産株式会社・旭漁業生産組合入社 | ||||||
1991年9月 | 当社入社 | ||||||
1992年7月 | 施設管理部長 | ||||||
1995年5月 | 取締役就任、施設部長 | ||||||
1996年12月 | 取締役、わらべや関西株式会社常務取締役就任 | ||||||
1998年5月 | 株式会社東京フードシステム(現 株式会社プロシスタス)専務取締役就任 | ||||||
1999年5月 | 取締役就任、経営企画部長 | ||||||
2002年5月 | 株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)専務取締役就任 | ||||||
2004年10月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2008年5月 | 株式会社東京フードシステム(現 株式会社プロシスタス)代表取締役社長就任 | ||||||
2009年5月 | わらべや関西株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
2011年5月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | - | 谷 村 正 人 | 1967年6月26日生 | 1994年4月 | 第二東京弁護士会登録、南青山総合法律事務所(現 みのり総合法律事務所)入所 | (注)5 | 4 |
2005年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2012年8月 | 四季の風総合法律事務所 入所(現任) | ||||||
監査役 | - | 神 谷 和 彦 | 1947年8月28日生 | 1977年3月 | 公認会計士登録 | (注)4 | - |
1995年5月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2010年7月 | 神谷和彦公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
2011年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 601 |
2.2016年5月26日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
3.2013年5月23日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
4.2015年5月28日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
5.2016年5月26日選任後、4年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
6.取締役古川紘一は、社外取締役であります。
7.監査役谷村正人、神谷和彦は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00496] S1007LWN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。