男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | | 関灘 恭太郎 | 1977年12月29日生 |
|
| | 2000年4月 | ㈱キーエンス 入社 | 2009年6月 | 当社取締役 | 2010年10月 | 当社取締役 事業企画部長 | 2012年7月 | 当社取締役 経営企画室長 | 2016年3月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 5 |
取締役 | 管理部門責任者 | 内藤 興人 | 1941年8月2日生 |
|
| | 1995年2月 | 当社入社 | 1995年6月 | 当社取締役(2003年6月退任) | 2003年6月 | 当社理事 | 2010年6月 2013年10月 2016年3月 | 当社取締役 当社取締役 経営企画室長 当社取締役 管理部門責任者(現任) |
| (注)3 | 7 |
取締役 | 最高開発責任者 | 三木 雅之 | 1975年4月3日生 |
|
| | 1998年4月 | ㈱キーエンス 入社 | 2009年6月 | 当社取締役 | 2014年6月 | ㈱キーエンス 取締役 | 2016年3月
| 当社取締役 最高開発責任者(現任)
|
| (注)3 | 5 |
取締役 | | 山神 理 | 1974年12月27日生 |
|
| | 1999年4月 | 弁護士登録 | | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 | 2007年1月 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) | 2015年6月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 根本 博史 | 1956年9月2日生 |
|
| | 2042年4月 | 中央監査法人 入所 | 1982年3月 | 公認会計士登録 | 1992年10月 | 中央監査法人パートナー | 2005年7月 | クリフィックス税理士法人 代表パートナー | 2006年6月 | KISCO㈱ 社外監査役(現任) | 2012年5月 | ㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス 社外監査役 | 2015年1月 | クリフィックス税理士法人 シニアアドバイザー(現任) | 2016年5月 | ㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) | 2016年6月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 (常勤) | | 豊田 亘 | 1952年3月4日生 |
|
| | 1976年4月 | 国税庁東京国税局 大蔵事務官・調査官 | 1981年2月 | AIG AIU保険会社 経理部主計課長 | 1997年4月 | 日本オラクル㈱ 経理部長 | 1998年11月
2000年6月
2001年12月
2003年3月 2004年6月
2009年9月
2012年6月 | 日本ゲートウェイ㈱ コントローラー ㈱サイバード CFO(財務担当役最高責任者) SASジャパン 財務担当役員・経営管理本部長 US SOX Consultant ㈱ニドー、ニドー工業㈱、㈱アイ・エム・イー 代表取締役社長 NEUSOFT Japan㈱ CFO兼管理部長代行 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 熊谷 勉 | 1950年5月7日生 |
|
| | 1974年4月 | ㈱伊勢丹 入社 | 1995年2月 | 同 経理部 財務担当付部長 | 1998年4月 | 同 経理部 主計担当長 | 2001年2月 | 同 経理部 財務担当長 | 2006年2月 | 同 経理部 経理サービス担当長 | 2007年4月 | 同 執行役員 経理部長 | 2009年4月 | 同 常勤監査役 | 2011年4月 | ㈱三越伊勢丹 常勤監査役 | 2012年3月 2012年6月 2012年12月 2015年12月 | 同 常勤監査役 退任 当社監査役(現任) ㈱ケイ・ウノ社外監査役 ㈱ケイ・ウノ社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 難波 正 | 1971年1月10日生 |
|
| | 1994年4月 | ㈱キーエンス 入社 | 2004年1月 | ㈱キーエンス プロダクションマネジメント部 物流管理グループ長 | 2009年3月 | ㈱キーエンス プロダクションマネジメント部 購買グループ長 | 2009年6月 | 当社監査役(現任) | 2009年10月
| ㈱キーエンス 事業支援部総務グループ長 (現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 17 |
(注)1.取締役山神理及び根本博史は社外取締役であります。
2.監査役豊田亘及び熊谷勉は社外監査役であります。
3.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。