有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007RIV
株式会社クリップコーポレーション 役員の状況 (2016年3月期)
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 井 上 憲 氏 | 1945年9月26日生 | 1968年10月 | 私立大阪工業大学高等学校普通科、非常勤講師 | (注)1 | 175 | |
1971年3月 | 同校退任 | ||||||
1971年4月 | 大倉建設株式会社入社 | ||||||
1971年12月 | 同社退社 | ||||||
1972年1月 | 日昭産業株式会社(現 日昭アルミ工業株式会社)入社 | ||||||
1980年9月 | 同社退社 | ||||||
1980年10月 | 株式会社平和堂設立、代表取締役就任(現) | ||||||
1982年1月 | 当社入社、代表取締役就任(現) | ||||||
2015年11月 | 株式会社日本体験センター設立、代表取締役就任(現) | ||||||
専務取締役 | 教育事業部門担当兼社長室長 | 山 下 隆 弘 | 1953年2月4日生 | 1976年4月 | 日昭産業株式会社(現 日昭アルミ工業株式会社)入社 | (注)1 | 268 |
1980年9月 | 同社退社 | ||||||
1980年10月 | 株式会社平和堂入社 | ||||||
1982年2月 | 同社退社 | ||||||
1982年2月 | 当社入社 | ||||||
1985年5月 | ヤルキー学園中部運営本部リーダー | ||||||
1988年6月 | 取締役教育事業部マネージャー就任 | ||||||
2000年6月 | 専務取締役教育事業部門担当就任 | ||||||
2002年6月 | 代表取締役専務教育事業部門担当就任 | ||||||
2004年9月 | 株式会社螢雪ゼミナール代表取締役就任(現) | ||||||
2013年9月 | 専務取締役教育事業部門担当兼社長室長就任(現) | ||||||
取締役 | 新規事業部 マネージャー | 井 上 壽美子 | 1950年11月15日生 | 1966年4月 | 朝日ビル建物管理株式会社入社 | (注)1 | 12 |
1971年2月 | 同社退社 | ||||||
1989年5月 | 当社入社、取締役新規事業部マネージャー就任(現) | ||||||
取締役 | 管理部担当兼 マネージャー | 徳 野 順 一 | 1953年9月1日生 | 1976年4月 | 大阪屋証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社 | (注)1 | 42 |
1998年9月 | 同社退社 | ||||||
1998年10月 | 当社入社 | ||||||
2001年6月 | 取締役管理部マネージャー就任 | ||||||
2012年6月 | 取締役管理部担当兼マネージャー就任(現) | ||||||
取締役 | 飲食事業部マネージャー兼教育事業部マネージャー | 髙 山 俊 昭 | 1969年9月19日生 | 1993年10月 | 当社入社 | (注)1 | 21 |
1996年4月 | 中部運営本部リーダー | ||||||
2005年4月 | 飲食事業部リーダー | ||||||
2012年6月 | 取締役飲食事業部マネージャー就任 | ||||||
2013年9月 | 取締役飲食事業部マネージャー兼教育事業部マネージャー就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 常勤 | 橋 本 学 | 1951年9月3日生 | 1977年4月 | 日昭産業株式会社(現 日昭アルミ工業株式会社)入社 | (注)2 | 36 |
1981年9月 | 同社退社 | ||||||
1981年11月 | 株式会社ハルモ開業 代表取締役就任 | ||||||
1983年3月 | 株式会社ハルモ清算 | ||||||
1983年5月 | 当社入社 | ||||||
1991年5月 | 取締役管理部マネージャー就任 | ||||||
2000年6月 | 取締役社長室長管理部門担当就任 | ||||||
2001年6月 | 取締役社長室長就任 | ||||||
2004年6月 | 取締役退任 | ||||||
2004年6月 | 常勤監査役就任 | ||||||
2007年6月 | 常勤監査役退任 | ||||||
2007年6月 | 取締役社長室長就任 | ||||||
2012年6月 | 取締役退任 | ||||||
2012年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 川 崎 修 一 | 1973年1月18日生 | 2004年10月 | 富岡法律特許事務所入所 | (注)3 | ─ | |
2007年12月 | 同事務所退所 | ||||||
2008年1月 | オーバル法律特許事務所入所 | ||||||
2009年4月 | 愛知大学大学院法務研究科准教授(現) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
2011年10月 | オーバル法律特許事務所退所 | ||||||
2011年10月 | 川崎修一法律事務所(現 久屋総合法律事務所)設立 同代表弁護士(現) | ||||||
監査役 | 日 比 大 介 | 1979年6月23日生 | 2004年12月 | 監査法人トーマツ入所 | (注)3 | ─ | |
2006年12月 | 同所退所 | ||||||
2007年1月 | 税理士法人トーマツ入所 | ||||||
2009年4月 | 同所退所 | ||||||
2009年4月 | 日比会計事務所入所(現) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
2015年7月 | 日比会計事務所代表就任(現) | ||||||
計 | 555 |
(注) 1 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の橋本学の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の川崎修一並びに日比大介の2名は、社外監査役であり、任期は2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。
監査役橋本学の補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
柴 田 繁 | 1953年2月9日生 | 1982年10月 | 当社入社 | 9 | |
2004年4月 | 内部監査室長(現) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
監査役川崎修一及び監査役日比大介の補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
高 橋 敏 和 | 1953年1月8日生 | 1992年5月 | コーナン商事株式会社入社 | ― | |
2010年1月 | 同社退社 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
5 取締役井上壽美子は代表取締役井上憲氏の配偶者であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05011] S1007RIV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。