有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10078YE
株式会社 DAホールディングス 役員の状況 (2015年12月期)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | - | 本荘 良一 | 1956年12月10日生 | 2007年4月 | 株式会社ロジコム 顧問 | 2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間 | - |
2007年6月 | 株式会社ロジコム 代表取締役(現任) | ||||||
2009年8月 | 株式会社LCパートナーズ 取締役(現任) | ||||||
2010年4月 | 株式会社ロジコム 開発本部長(現任) | ||||||
2012年10月 | 株式会社ロジコム 管理部ゼネラルマネージャー(現任) | ||||||
2014年12月 | 株式会社LCレンディング 取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | - | 粕谷 英行 | 1969年2月24日生 | 1994年4月 | 五洋建設株式会社 | 2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間 | 40 |
2002年10月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス) | ||||||
2004年12月 | daVinci Guam Hotel,Inc 取締役 | ||||||
2006年11月 | 株式会社新潟シティホテル 代表取締役 | ||||||
2009年9月 | 株式会社ダヴィンチ・リアルティ 代表取締役 | ||||||
2009年12月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 経営企画部シニアマネージャー | ||||||
2010年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 取締役 | ||||||
2010年5月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ 代表取締役社長(現任) | ||||||
2010年10月 | 株式会社ダヴィンチ・サポート 代表取締役社長(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 | - | 小山 努 | 1966年8月3日生 | 1990年4月 | 株式会社大京 | 2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間 | - |
1994年4月 | 株式会社プラット | ||||||
1999年11月 | 株式会社クリード | ||||||
2000年7月 | 株式会社住信基礎研究所 | ||||||
2002年9月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス) | ||||||
2007年11月 | ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社 社外取締役 | ||||||
2007年11月 | 株式会社コロンブス 代表取締役 兼 Chief Investment Officer | ||||||
2008年6月 | 株式会社新日本建物 社外取締役 | ||||||
2009年9月 | 株式会社LCパートナーズ 代表取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 価値開発株式会社 社外取締役 | ||||||
2014年12月 | 株式会社LCレンディング 取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社ロジコム 取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 木原 信也 | 1974年2月22日生 | 1996年4月 | 奥村組土木興業株式会社 | 2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間 | - |
2003年6月 | キャピタルアドバイザーズ株式会社 | ||||||
2004年8月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス) | ||||||
2007年11月 | 株式会社ダヴィンチ・リアルティ 取締役 | ||||||
2010年1月 | シーズンズ・コンサルティング株式会社 代表取締役 | ||||||
2012年11月 | 株式会社LCパートナーズ 取締役(現任) | ||||||
2014年7月 | グロブナー・ファンドマネジメント・ジャパン・リミテッド(日本における代表者) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 西内 幸士 | 1968年11月14日生 | 1992年4月 | 東急不動産株式会社 | 2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間 | - |
1999年10月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) | ||||||
2006年4月 | パシフィックマネジメント株式会社 | ||||||
2008年4月 | 株式会社コロンブス | ||||||
2011年6月 | 西内公認会計士事務所 代表(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | - | 藤本 竜哉 | 1962年4月17日生 | 1995年8月 | 株式会社ロジコム | 2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間間 | - |
2004年4月 | 株式会社ロジコム 財務部ゼネラルマネージャー | ||||||
2007年4月 | 株式会社ロジコム 執行役員社長室財務担当 | ||||||
2008年8月 | 株式会社ロジコム 執行役員社長室室長 | ||||||
2009年8月 | 株式会社LCパートナーズ 取締役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社ロジコム 監査役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社LCパートナーズ 監査役(現任) | ||||||
2014年12月 | 株式会社LCレンディング 監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社ロジコム 取締役監査等委員(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 監査役(現任) | ||||||
計 | 40 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05227] S10078YE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。