有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D1BO
株式会社YE DIGITAL 役員の状況 (2018年2月期)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 遠 藤 直 人 | 1955年3月5日 | 1976年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | 6 | |
1978年2月 | 当社へ転籍 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年3月 | 株式会社安川情報九州へ転籍、同社顧問 | ||||||
2011年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2016年3月 | 当社へ転籍、常務執行役員サービスビジネス本部長 | ||||||
2017年3月 | 副社長執行役員サービスビジネス本部長 | ||||||
2018年5月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 管理本部長 | 久 野 弘 道 | 1960年9月18日 | 1984年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | 5 |
2006年9月 | 同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長 | ||||||
2010年3月 | 同社ロボット事業部事業計画部長 | ||||||
2012年9月 | 当社へ転籍 | ||||||
2012年9月 | 理事 | ||||||
2012年9月 | 経理部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役 執行役員(現任) | ||||||
2014年3月 | 管理・コンプライアンス統括 | ||||||
2015年3月 | 経理部長兼CSR推進本部長 | ||||||
2016年3月 | 管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | 野 口 雄 志 | 1953年2月12日 | 1971年4月 | 日本通運株式会社入社 | (注)4 | 10 | |
1997年4月 | 米国日通本社米州地域情報システム部長 | ||||||
2006年10月 | 日本通運株式会社3PL部営業部長 | ||||||
2007年4月 | 同社常務理事IT推進部長(CIO) | ||||||
2014年7月 | グリットコンサルティング合同会社代表(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 下 池 正 一 郎 | 1968年5月21日 | 1994年3月 | 株式会社安川電機入社 | (注)4 | ― | |
2014年3月 | 同社技術開発本部スマートロボティクスセンタ企画開発チームリーダ | ||||||
2015年3月 | 同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術部長 | ||||||
2018年3月 | 同社ICT戦略推進室副室長(現任) | ||||||
2018年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 三 浦 正 道 | 1975年3月22日 | 2001年10月 | 弁護士登録 三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所 | (注)4 | ― | |
2007年4月 | 同所パートナー(現任) | ||||||
2018年5月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 城 戸 重 信 | 1956年5月21日 | 1980年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)5 | ― | |
1999年3月 | 当社へ転籍 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年3月 | 当社取締役品質保証本部長 | ||||||
2010年12月 | 当社取締役制御ソリューション本部長兼品質保証本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2016年3月 | 当社常務執行役員技術本部長 | ||||||
2017年3月 | 当社顧問 | ||||||
2017年6月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
監査役 | 平 山 雅 之 | 1962年8月30日 | 1986年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)6 | ― | |
2002年2月 | 同社管理部経理グループ経理担当課長 | ||||||
2004年3月 | 同社経理部会計グループ経理担当課長 | ||||||
2009年3月 | 同社経理部会計グループ長 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2017年3月 | 株式会社安川電機経営企画本部経理部長(現任) | ||||||
監査役 | 大 串 秀 文 | 1946年7月14日 | 1970年4月 | 西部電機株式会社入社 | (注)7 | ― | |
2003年6月 | 同社取締役 | ||||||
2010年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2011年6月 | 同社営業担当顧問 | ||||||
2012年6月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 21 |
(注) 1 株式会社安川電機製作所は、1991年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
2 取締役野口雄志、取締役下池正一郎および取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。
3 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。
4 取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
5 監査役(常勤)城戸重信の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
6 監査役平山雅之の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
7 監査役大串秀文の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
8 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の6名であります。
石田 聡子 常務執行役員 業務改革推進本部長兼業務改革推進本部情報化推進部長
玉井 裕治 執行役員 第1ソリューション本部長兼営業本部副本部長
大久保 誠二 執行役員 第2ソリューション本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長
宮河 秀和 執行役員 技術開発本部長
田原 圭一郎 執行役員 営業本部長
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05328] S100D1BO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。