有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10083SU
株式会社ダイドーリミテッド 役員の状況 (2016年3月期)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 大 川 伸 | 1949年1月12日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 53 | |
2002年10月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2002年12月 | ジャルダン株式会社 代表取締役社長 (現 株式会社ダイドーインターナショナル) | ||||||
2003年6月 | 当社取締役兼経営企画室長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役兼上席執行役員 | ||||||
2013年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | 川 西 靖 彦 | 1943年10月27日生 | 1966年4月 | 株式会社樫山入社 (現 株式会社オンワードホールディングス) | (注)3 | 3 | |
1985年3月 | 株式会社樫山 名古屋支店長 (現 株式会社オンワードホールディングス) | ||||||
1989年5月 | 株式会社オンワード樫山 取締役名古屋支店長 (現 株式会社オンワードホールディングス) | ||||||
1991年10月 | 株式会社オンワード樫山 取締役大阪支店長 (現 株式会社オンワードホールディングス) | ||||||
1996年2月 | 株式会社オンワード樫山 取締役関東支店長 (現 株式会社オンワードホールディングス) | ||||||
1997年3月 | 株式会社オンワード樫山 常務取締役関東支店長 (現 株式会社オンワードホールディングス) | ||||||
1998年8月 | 株式会社オンワード樫山 常務取締役東京店長 (現 株式会社オンワードホールディングス) | ||||||
2000年8月 | 株式会社オンワードクリエイティブセンター 代表取締役社長 | ||||||
2008年3月 | 株式会社オンワードホールディングス 顧問 | ||||||
2008年5月 | 株式会社オンワードホールディングス 顧問退任 当社特別顧問 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役副社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 上席執行役員 | 戸 澤 かない | 1957年2月7日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 28 | |
2002年10月 | 株式会社レディースニューヨーカー 取締役 (現 株式会社ニューヨーカー) | ||||||
2005年10月 | 株式会社メンズニューヨーカー 代表取締役社長 (現 株式会社ニューヨーカー) | ||||||
2006年10月 | 株式会社ニューヨーカー 取締役 | ||||||
2007年5月 | 株式会社ダイナシティ 代表取締役社長 | ||||||
2008年5月 | 株式会社ニューヨーカー 代表取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2012年4月 | 上海紐約克服装販売有限公司董事長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役兼上席執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役兼上席執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役兼上席執行役員(現任) | ||||||
取締役 上席執行役員 | 福 羅 喜代志 | 1952年10月2日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)3 | 37 | |
1994年12月 | 大同利美特(上海)有限公司 総会計士 | ||||||
2008年7月 | 当社経営管理室室長 | ||||||
2010年3月 | 株式会社ニューヨーカー 監査役 | ||||||
2010年4月 | 株式会社ダイドーインターナショナル 監査役 株式会社ダイナシティ 監査役 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼執行役員 株式会社ダイナシティ 取締役 (現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役兼上席執行役員(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 上 條 浩 之 | 1958年4月24日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 31 | |
2005年4月 | 株式会社レディースニューヨーカー 代表取締役社長 (現 株式会社ニューヨーカー) | ||||||
2008年5月 | 株式会社ニューヨーカー 常務取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2014年4月 | 株式会社ニューヨーカー 代表取締役社長(現任) 株式会社ダイナシティ常務取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 執行役員 | 齋 藤 文 孝 | 1958年2月17日生 | 1990年8月 | 当社入社 | (注)3 | 4 | |
2002年11月 | ジャルダン株式会社取締役 (現 株式会社ダイドーインターナショナル) | ||||||
2007年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2013年6月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
2014年4月 | 大都利美特(中国)投資有限公司 董事長(現任) 大同利美特(上海)有限公司董事長 | ||||||
2014年6月 | 当社上席執行役員経営企画室長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役兼執行役員経営企画室長(現任) | ||||||
取締役 | 宮 本 嘉 興 | 1932年5月11日生 | 1960年3月 | 監査法人薄衣佐吉事務所 入所 | (注)1,3 | - | |
1978年4月 | 監査法人薄衣佐吉事務所 代表社員 | ||||||
1990年4月 | 東京経営研究センター 代表取締役社長 | ||||||
2000年4月 | 八戸大学商学部教授 | ||||||
2003年1月 | 公認会計士 宮本嘉興事務所 代表(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 西 岡 和 行 | 1947年11月17日生 | 1970年4月 | 株式会社長崎屋入社 | (注)1,3 | 0 | |
2003年3月 | 同社取締役 | ||||||
2008年6月 | マイナミアミューズメント株式会社取締役 | ||||||
2010年6月 | マイナミホールディングス株式会社取締役 | ||||||
マイナミアミューズメント株式会社常務取締役兼COO | |||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 鈴 木 森 夫 | 1947年2月4日生 | 1969年4月 | 当社入社 | (注)5 | 38 | |
1996年7月 | 当社紡織事業部稲沢工業長 | ||||||
1999年9月 | 大同利美特(上海)有限公司総経理 | ||||||
2005年4月 | 大同利美特(上海)管理有限公司 総経理 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年10月 | 大同佳楽登(馬鞍山)有限公司 総経理 | ||||||
2008年6月 | 当社顧問 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現任) 株式会社ニューヨーカー 監査役 (現任) 株式会社ダイドーインターナショナル 監査役(現任) | ||||||
2014年4月 | 株式会社ダイナシティ 監査役 (現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 中 島 英 治 | 1950年3月17日生 | 1972年4月 | ジャルダン株式会社 入社 | (注)4 | 0 | |
2000年1月 | 同社総務部長 | ||||||
2006年4月 | 株式会社パピージャルダン 取締役総務部長 | ||||||
2007年4月 | 株式会社パピージャルダン 代表取締役社長 | ||||||
2008年11月 | 株式会社ダイドーインターナショナル 常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社内部監査人 | ||||||
2014年4月 | 当社常勤顧問 | ||||||
2015年5月 | 株式会社ニューヨーカー 監査役 (現任) 株式会社ダイドーインターナショナル 監査役(現任) 株式会社ダイナシティ 監査役 (現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | 株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 田 口 哲 朗 | 1950年2月7日生 | 1975年4月 | 弁護士登録 | (注)2,4 | - | |
2000年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 武 田 昌 邦 | 1956年5月9日生 | 1986年4月 | 弁護士登録 | (注)2,4 | - | |
2011年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 196 |
(注) 1.取締役 宮本嘉興、西岡和行の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役田口哲朗、武田昌邦の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00550] S10083SU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。