男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | - | 丸山 徹 | 1953年10月31日生 |
|
| | 1980年5月 | 日本ビクター株式会社入社 | 1997年4月 | 当社入社、管理本部副本部長 | 1997年6月 | 当社取締役管理本部副本部長 | 1997年7月 | 当社取締役管理本部副本部長・経営企画室長 | 1999年6月 | 当社代表取締役副社長管理本部長 | 2001年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | 2014年1月 | NP ROLPIN SAS代表取締役社長(現任) | 2014年4月 | ROLKEM SAS代表取締役社長(現任) |
| (注)7 | 21 |
取締役 | 開発部門長 | 丸山 宏 | 1969年5月7日生 |
|
| | 1993年4月 | 住友林業株式会社入社 | 1996年1月 | 当社入社 | 1999年7月 | 当社開発本部開発部長 | 2002年4月 | 当社商品開発グループリーダー | 2003年6月 | 当社取締役兼執行役員商品開発担当 | 2006年4月 | 当社取締役兼執行役員商品開発部門長 | 2009年4月 | 当社取締役兼執行役員開発部門長(現任) |
| (注)7 | 10 |
取締役 | 営業部門 地区営業担当 | 藤本 英二 | 1959年8月20日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2002年8月 | 営業部門 地区営業グループ 南関東営業区 グループリーダー | 2006年4月 | 営業部門 営業統括グループ 関東営業グループ グループリーダー | 2007年4月 | 営業部門 営業統括グループ 九州営業グループ グループリーダー | 2011年4月 | 営業部門 首都圏営業グループ 南関東営業区 グループマネジャー | 2013年6月 | 執行役員 営業部門 地区営業担当(現任) | 2016年6月 | 当社取締役兼執行役員(現任) |
| (注)7 | 4 |
取締役 | 製造部門長 | 大川 正仁 | 1960年6月5日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2004年4月 | 製造本部 志度工場生産グループ 生産管理グループ グループリーダー | 2005年7月 | 管理部門 総務グループ 経営管理グループ グループリーダー | 2009年4月 | 管理部門 業務監理推進グループ グループリーダー | 2013年4月 | 製造部門 生産管理グループ グループマネジャー | 2013年6月 | 執行役員 製造部門 生産管理担当 | 2014年10月 | 執行役員 製造部門 生産管理、長尾生産担当 | 2016年6月 | 当社取締役兼執行役員製造部門長(現任) |
| (注)7 | 2 |
取締役 | 営業部門 特需営業、営業推進担当 | 浮田 貴仁 | 1963年7月24日生 |
|
| | 1987年4月 | 当社入社 | 2002年4月 | 営業部門 特需営業グループ 第1営業グループ グループリーダー | 2006年4月 | 営業部門 営業統括グループ 近畿営業グループ グループリーダー | 2008年4月 | 営業部門 営業推進統括グループ 統括グループ グループリーダー | 2011年4月 | 営業部門 営業推グループ グループマネジャー | 2013年6月
2016年6月 | 執行役員 営業部門 特需営業、営業推進担当(現任) 当社取締役兼執行役員(現任) |
| (注)7 | 1 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | - | 村田 剛 | 1957年3月7日生 |
|
| | 1980年4月 | 高松国税局大蔵事務官 | 1992年7月 | 高松税務署上席国税調査官 | 2002年7月 | 高松国税局法人課税課課長補佐 | 2005年8月 | 税理士登録、村田剛税理士事務所開業(現在) | 2005年9月 | 行政書士登録 | 2007年6月 | 当社監査役 | 2014年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)7 | 3 |
常勤監査役 | - | 秋山 二郎 | 1948年12月14日生 |
|
| | 1972年4月 | 株式会社百十四銀行入社 | 1995年7月 | 同社加古川支店副支店長 | 2003年2月 | 同社内海支店支店長 | 2004年2月 | 株式会社大屋根利器製作所出向 | 2005年7月 | 四国興業株式会社出向 | 2011年9月 | 当社仮監査役 | 2012年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | 1 |
監査役 | - | 大川 俊徳 | 1946年5月16日生 |
|
| | 1972年4月 | 大川和税理士事務所入所 | 1982年2月 | 税理士登録(現在) | 2001年6月 | 当社監査役(現任) | | 南海港運㈱監査役(現任) | 2008年1月 | 大川俊徳税理士事務所開業(現在) |
| (注)6 | 4 |
監査役 | - | 岩部 達雄 | 1959年12月9日生 |
|
| | 1983年4月 | 公認会計士岩部隆事務所入所 | 1989年2月 | 税理士登録、岩部達雄税理士事務所開業(現在) | 2000年6月 | 当社監査役(現任) | 2006年5月 | ナンリツ㈱監査役(現任) |
| (注)5 | 45 |
| | | | 計 | | 91 |
(注)1.取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。
2.取締役村田剛は、社外取締役であります。
3.監査役秋山二郎、大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の9名で構成されております。
|
| | |
役名 | 氏名 | 管轄 |
上席執行役員 | 丸山 宏 | 開発部門長 |
上席執行役員 | 藤本 英二 | 営業部門地区営業担当 |
上席執行役員 | 大川 正仁 | 製造部門長 |
上席執行役員 | 浮田 貴仁 | 営業部門特需営業、営業推進担当 |
執行役員 | 小野 彰三 | 製造部門志度工場長 |
執行役員 | 蓮井 孝治 | 製造部門品質保証、生産技術担当 |
執行役員 | 松浦 義博 | 管理部門長 |
執行役員 | 渡辺 浩平 | 営業部門物流センター長、南海港運株式会社代表取締役社長 |
執行役員 | 清水 広志 | PT.NANKAI INDONESIA代表取締役社長 |
5.2015年6月24日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6.2016年6月24日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7.2016年6月24日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。