有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007Z2Z
TOPPANホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性 22名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 8.3%)
(2016年6月29日現在)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役会長 | 代表取締役 | 足 立 直 樹 | 1939年2月23日生 | 1962年4月 | 当社入社 | 2016年6月から1年 | 249 |
1993年6月 | 当社取締役商印事業本部商印事業部長 | ||||||
1995年6月 | 当社常務取締役商印事業本部長 | ||||||
1997年6月 | 当社専務取締役商印事業本部長及び金 | ||||||
融・証券事業本部担当 | |||||||
1998年6月 | 当社代表取締役副社長全社営業統轄及 | ||||||
び金融・証券事業本部、商印事業本部 | |||||||
担当 | |||||||
2000年6月 2010年6月 | 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長現任 | ||||||
他に | |||||||
株式会社トッパンホール代表取締役会長現任。 | |||||||
取締役社長 | 代表取締役 | 金 子 眞 吾 | 1950年11月25日生 | 1973年4月 | 当社入社 | 2016年6月から1年 | 158 |
2003年6月 | 当社取締役商印事業本部商印事業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役経営企画本部長及び経 | ||||||
営監査室、業務改革本部担当 | |||||||
2008年6月 | 当社専務取締役経営企画本部長及び経 | ||||||
営監査室、広報本部、業務改革本部、 | |||||||
法務本部担当 | |||||||
2009年6月 | 当社代表取締役副社長社長補佐、営業 | ||||||
統轄及び経営監査室、広報本部、経営 | |||||||
企画本部、文化事業推進本部、人事労 | |||||||
政本部、国際事業部担当 | |||||||
2010年6月 | 当社代表取締役社長現任 | ||||||
他に | |||||||
タマポリ株式会社代表取締役現任。 | |||||||
取締役 副社長 | 社長補佐 | 降 矢 祥 博 | 1949年2月16日生 | 1973年4月 | 当社入社 | 2016年6月から1年 | 154 |
2004年6月 | 当社取締役パッケージ事業本部関西事 | ||||||
業部長 | |||||||
2007年6月 | 当社常務取締役パッケージ事業本部東 | ||||||
京事業部長 | |||||||
2010年6月 2011年4月 2014年3月 2014年4月 2014年6月 2014年10月 | 当社専務取締役生活環境事業本部長 当社専務取締役生活環境事業本部長、 高機能事業本部長 当社専務取締役生活環境事業本部長、バリアフィルム事業推進室長 当社専務取締役社長補佐、バリアフィ ルム事業推進室長 当社取締役副社長社長補佐、バリアフ ィルム事業推進室長 当社取締役副社長社長補佐現任。 | ||||||
取締役 副社長 | 西日本事業本部長 | 長 山 芳 幸 | 1950年2月9日生 | 1972年4月 2004年6月 2007年6月 2011年6月 2016年6月 | 当社入社 当社取締役商印事業本部関西商印事業 部長 当社常務取締役情報コミュニケーショ ン事業本部関西商印事業部長及び東中四国事業部、パッケージ事業本部関西事業部担当 当社専務取締役西日本事業本部長 当社取締役副社長西日本事業本部長現任。 | 2016年6月から1年 | 126 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
専務取締役 | 全社営業、広報本部担当 | 前 田 幸 夫 | 1952年12月10日生 | 1975年4月 2006年6月 2010年6月 2013年6月 2014年6月 2014年6月 2016年6月 2016年6月 | 当社入社 当社取締役中部事業部長 当社常務取締役経営企画本部長、広報本部長及び情報コミュニケーション事業本部情報・出版担当 当社専務取締役経営企画本部長、広報本部長、メディア事業推進本部長 当社専務取締役退任 トッパン・フォームズ株式会社取締役副社長 トッパン・フォームズ株式会社取締役副社長退任 当社専務取締役全社営業担当、広報本部担当現任。 | 2016年6月から1年 | 91 |
専務取締役 | 人事労政本部長及び秘書室、法務本部、文化事業推進本部担当 | 大久保 伸 一 | 1951年11月14日生 | 1975年4月 2005年6月 2009年6月 2014年4月 2014年6月 2016年6月 | 当社入社 当社取締役人事労政本部長 当社常務取締役人事労政本部長及び秘 書室、法務本部担当 当社常務取締役人事労政本部長及び秘 書室、広報本部、法務本部、文化事業 推進本部担当 当社専務取締役人事労政本部長及び秘 書室、広報本部、法務本部、文化事業 推進本部担当 当社専務取締役人事労政本部長及び秘書室、法務本部、文化事業推進本部担当現任。 | 2016年6月から1年 | 131 |
専務取締役 | 財務本部長 | 垣 谷 英 孝 | 1949年10月16日生 | 1973年4月 2008年6月 2012年6月 2014年6月 | 当社入社 当社取締役財務本部経理部長 当社常務取締役財務本部長 当社専務取締役財務本部長現任。 | 2016年6月から1年 | 99 |
専務取締役 | 東日本事業本部長兼東日本事業部長 | 伊 東 厚 | 1951年1月28日生 | 1975年4月 | 当社入社 | 2016年6月から1年 | 90 |
2007年6月 | 当社取締役北海道事業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役東日本事業本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社専務取締役東日本事業本部長現任。 | ||||||
専務取締役 | 情報コミュニケーション事業本部長 | 新 井 誠 | 1955年6月19日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 2016年6月から1年 | 93 |
2008年6月 | 当社取締役情報コミュニケーション事業本部商印事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社常務取締役情報コミュニケーション事業本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社専務取締役情報コミュニケーション事業本部長現任。 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
専務取締役 | 経営企画本部長兼戦略投資推進室長兼グローバル事業推進室長及び教育ICT事業開発本部担当 | 麿 秀 晴 | 1956年1月29日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 2016年6月から1年 | 65 |
2009年6月 | 当社取締役関西事業本部副事業本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役国際事業部副事業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役国際事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役国際事業部長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役経営企画本部長及び国際事業部担当 | ||||||
2014年8月 | 当社常務取締役経営企画本部長及び教育ICT事業開発本部、国際事業部担当 | ||||||
2015年4月 2016年6月 | 当社常務取締役経営企画本部長及び教育ICT事業開発本部担当 当社専務取締役経営企画本部長及び教育ICT事業開発本部担当現任。 | ||||||
専務取締役 | 生活・産業事業本部長 | 松 田 直 行 | 1952年7月27日生 | 1975年4月 2010年6月 2011年4月 2014年4月 2014年6月 2015年4月 2016年6月 | 当社入社 当社取締役生活環境事業本部生活環境 事業部長 当社取締役中部事業部長 当社取締役生活環境事業本部長及び中部事業部担当 当社常務取締役生活環境事業本部長及び中部事業部担当 当社常務取締役生活・産業事業本部長 当社専務取締役生活・産業事業本部長現任。 | 2016年6月から1年 | 63 |
常務取締役 | 情報コミュニケーション事業本部セキュアビジネスセンター長及び セキュア事業担当 | 佐 藤 暢 晃 | 1955年8月27日生 | 1980年4月 | 当社入社 | 2016年6月から1年 | 54 |
2010年6月 | 当社取締役情報コミュニケーション事業本部金融・証券担当 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役情報コミュニケーション事業本部セキュアビジネスセンター長 | ||||||
2015年6月 | 当社常務取締役情報コミュニケーション事業本部セキュアビジネスセンター長現任。 | ||||||
常務取締役 | 事業開発・研究本部長 | 伊 沢 太 郎 | 1957年1月12日生 | 1981年4月 2011年6月 2015年6月 | 当社入社 当社取締役事業開発・研究本部長 当社常務取締役事業開発・研究本部長現任。 | 2016年6月から1年 | 42 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 佐久間 国 雄 | 1944年8月21日生 | 1968年4月 1994年6月 1997年6月 2000年6月 2006年6月 2010年6月 2011年4月 2015年6月 | 東洋インキ製造株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役社長 当社監査役 当社取締役現任 東洋インキSCホールディングス株式 会社代表取締役会長 東洋インキSCホールディングス株式 会社取締役会長現任。 | 2016年6月から1年 | 3 |
取締役 | ― | 野 間 省 伸 | 1969年1月13日生 | 1991年4月 1999年2月 2003年2月 2004年2月 2010年6月 2011年3月 | 株式会社三菱銀行入行 株式会社講談社入社、同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役副社長 当社取締役現任 株式会社講談社代表取締役社長現任。 | 2016年6月から1年 | 69 |
取締役 | ― | 遠 山 亮 子 | 1965年1月4日生 | 1998年4月 2001年4月 2008年4月 2008年4月 2016年6月 | 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助手 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科客員教授現任 中央大学大学院戦略経営研究科教授現任 当社取締役現任。 | 2016年6月から1年 | ― |
取締役 | 生活・産業事業本部バリアフィルムセンター長 | 江 崎 純 生 | 1958年3月12日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 2016年6月から1年 | 38 |
2011年4月 | 当社西日本事業本部副事業本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役西日本事業本部副事業本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役国際事業部長 | ||||||
2014年10月 | 当社取締役国際事業部長、マテリアルソリューション事業本部バリアフィルムセンター長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役生活・産業事業本部バリアフィルムセンター長現任。 | ||||||
取締役 | 製造統括本部長 | 山 野 泰 彦 | 1958年2月16日生 | 1982年4月 | 当社入社 | 2016年6月から1年 | 39 |
2010年4月 | 当社情報コミュニケーション事業本部情報系製造事業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役情報コミュニケーション事業本部情報系製造事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役製造統括本部長現任。 | ||||||
取締役 | エレクトロニクス事業本部長 | 植 木 哲 朗 | 1956年3月3日生 | 2010年4月 | 株式会社オルタステクノロジー入社 | 2016年6月から1年 | 12 |
2011年10月 | 当社製造統括本部企画部長 | ||||||
2013年4月 | 株式会社オルタステクノロジー代表取締役社長 | ||||||
2015年4月 | 当社エレクトロニクス事業本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役エレクトロニクス事業本部長現任。 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常任監査役 常勤 | ― | 髙宮城 實 明 | 1944年2月2日生 | 1969年3月 | 当社入社 | 2014年6月から4年 | 169 |
2002年6月 | 当社取締役パッケージ事業本部事業本 | ||||||
部製造・技術統轄 | |||||||
2005年6月 | 当社常務取締役パッケージ事業本部副 | ||||||
事業本部長(製造・技術担当) | |||||||
2007年6月 | 当社専務取締役パッケージ事業本部長 | ||||||
2009年6月 2010年4月 2010年10月 2011年4月 2011年10月 2013年4月 2014年6月 | 当社取締役副社長社長補佐、製造統轄、製造・技術・研究本部長及び購買本部、生活環境事業本部担当 当社取締役副社長社長補佐、製造・技 術・研究本部長及び国際事業部、生活 環境事業本部担当 当社取締役副社長社長補佐、事業開発 ・研究本部長及び製造・技術本部、国 際事業部、生活環境事業本部担当 当社取締役副社長社長補佐 当社取締役副社長社長補佐、製造統括 本部長 当社取締役副社長社長補佐 当社常任監査役現任。 | ||||||
監査役 常勤 | ― | 田 上 静 之 | 1953年9月27日生 | 1976年4月 | 当社入社 | 2015年6月から4年 | 16 |
1996年4月 | 当社ヒューマン事業推進本部人事部長 | ||||||
2003年4月 | 凸版印刷(米国)株式会社代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 当社経営監査室長 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役現任。 | ||||||
監査役 | ― | 野 村 修 也 | 1962年4月12日生 | 1998年4月 | 中央大学法学部教授 | 2014年6月から4年 | ― |
2004年4月 | 弁護士登録 | ||||||
第二東京弁護士会入会 | |||||||
2010年6月 | 中央大学法科大学院教授現任 森・濱田松本法律事務所客員弁護士現任 当社監査役現任。 | ||||||
監査役 | ― | 重 松 博 之 | 1947年11月25日生 | 1972年4月 2002年6月 2004年12月 2009年4月 2011年2月 2012年11月 2013年4月 2014年6月 | 会計検査院事務官 会計検査院第四局長 会計検査院事務総長 会計検査院検査官 会計検査院長 会計検査院退官 日本大学国際関係学部教授現任 当社監査役現任。 | 2014年6月から4年 | ― |
監査役 | ― | 垣 内 惠 子 | 1962年1月25日生 | 1998年4月 1998年4月 2003年10月 2012年8月 2016年6月 | 弁護士登録 宮原・須田・石川法律事務所入所 笠原総合法律事務所入所 涼和綜合法律事務所開設 当社監査役現任。 | 2016年6月から4年 | ― |
計 |
(注) 1 取締役佐久間国雄、野間省伸、遠山亮子は、社外取締役である。
2 監査役野村修也、重松博之、垣内惠子は、社外監査役である。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00692] S1007Z2Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。