有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10081NE
株式会社昭文社ホールディングス 役員の状況 (2016年3月期)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2016年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 安藤敬太郎、関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邊裕、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | 黒田 茂夫 | 1965年7月10日生 | 1992年3月 当社入社 1998年7月 当社GIS営業本部長 1999年3月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年4月 当社開発本部長 1999年6月 当社取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 当社取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年6月 当社常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社(現:株式会社昭文社デジタルソリューション)代表取締役会長 2004年6月 当社常務取締役 2005年10月 当社代表取締役社長(現任) | (注) 4 | 1,699 | |
取締役 | 経営管理本部長 | 大野 真哉 | 1963年1月8日生 | 1996年2月 当社入社 2001年10月 当社経理部長 2002年6月 当社取締役経営管理本部長兼経理部長 2004年10月 当社取締役経営管理本部長兼経理部長兼経営情報システム部長 2005年6月 当社取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼経理部長兼経営情報システム部長 2007年4月 当社取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼経理部長 2007年7月 キャンバスマップル株式会社代表取締役 2014年4月 当社取締役経営管理本部長兼経営管理部長(現任) | (注) 4 | 21 |
取締役 | グローバル事業本部長 | 内田 次郎 | 1955年11月14日生 | 1978年3月 当社入社 1999年10月 当社電子営業部長 2004年6月 当社デジタルコンテンツビジネス本部長兼電子営業部長 2006年6月 当社取締役デジタルコンテンツビジネス本部長兼電子営業部長 2010年4月 当社取締役デジタルコンテンツ営業本部長兼経営戦略室長 2011年4月 当社取締役 2013年4月 当社取締役事業戦略本部長 2014年4月 当社取締役事業戦略本部長兼経営戦略室長 2015年4月 当社取締役グローバル事業本部長(現任) | (注) 4 | 12 |
取締役 | 熊谷 隆司 | 1955年9月23日生 | 1979年3月 当社入社 2004年6月 当社制作本部長 2006年6月 当社取締役制作本部長 2007年10月 当社取締役制作本部長兼空間情報システム本部長 2010年4月 当社取締役 2012年5月 当社取締役出版制作本部長 2013年4月 当社取締役(現任) | (注) 4 | 6 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 清水 康史 | 1962年3月20日生 | 1984年9月 当社入社 2006年4月 当社営業推進部長 2007年4月 当社営業本部副本部長兼営業推進部長 2010年4月 当社出版営業本部長兼営業推進室長 2010年6月 当社取締役出版営業本部長兼営業推進室長 2010年7月 当社取締役出版営業本部長兼営業推進室長兼クロスメディア営業本部長 2011年4月 当社取締役出版営業本部長兼クロスメディア営業本部長 2013年4月 当社取締役(現任) | (注) 4 | 8 | |
取締役 | 安藤 敬太郎 | 1941年4月7日生 | 1965年4月 株式会社光村原色版印刷所入社 1968年7月 株式会社スクエアー入社 1970年6月 株式会社ノイエ入社 取締役 1970年11月 株式会社ノア設立 代表取締役 1990年2月 株式会社インスパイア設立(現:株式会社アンダース)代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) | (注) 4 | 0 | |
取締役 (監査等委員) | 渡邊 裕 | 1957年2月16日生 | 1979年3月 当社入社 2001年4月 当社経営企画室長 2001年10月 当社電子営業部次長 2007年4月 当社電子営業推進部長 2008年4月 当社デジタルコンテンツビジネス副本部長 2010年4月 当社デジタルコンテンツ営業一部長 2013年4月 当社経営管理部経営管理課長 2013年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注) 5 | 10 | |
取締役 (監査等委員) | 関 聡介 | 1966年6月29日生 | 1993年4月 弁護士登録 1993年4月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年6月 当社監査役 2004年1月 銀座プライム法律事務所開設 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注) 5 | 5 | |
取締役 (監査等委員) | 桑野 雄一郎 | 1966年5月18日生 | 1993年4月 弁護士登録 1993年4月 濱田・松本法律事務所入所 2003年9月 骨董通り法律事務所開設 2005年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注) 5 | 5 | |
計 | 1,771 |
2.取締役 安藤敬太郎、関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邊裕、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00721] S10081NE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。