有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007JRZ
チタン工業株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役長谷川亮範氏及び梶健次氏は、社外取締役であります。
2 監査役大田明登氏及び大﨑真氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | 渡 邉 一 | 1948年10月17日生 | 1971年4月 当社入社 2000年3月 当社宇部工場長 2001年6月 当社取締役宇部工場長 2004年3月 当社取締役生産本部長兼宇部工場長 2006年6月 当社常務取締役生産本部長兼宇部工場長 2007年3月 当社常務取締役生産本部長兼宇部工場長、 宇部開発センター長 2008年3月 当社常務取締役生産本部長兼購買・物流部長、 宇部開発センター長 2009年6月 当社常務取締役生産本部長兼販売本部長 2013年6月 当社専務取締役生産本部長兼販売本部長 2015年6月 当社取締役社長(現任) 2015年6月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長(現任) | (注)3 | 61 | |
専務取締役 | 研究開発本部長 兼品質保証部長 | 好 永 俊 宏 | 1953年5月1日生 | 1976年4月 当社入社 2004年3月 当社研究開発部長代理 2007年3月 当社研究開発第1部長 2007年6月 当社取締役研究開発第1部長 2009年6月 当社取締役研究開発第1部長兼研究開発第2部長 2010年10月 当社取締役研究開発第1部長 兼研究開発第2部長、宇部西工場長 2013年6月 当社常務取締役研究開発第1部長 兼研究開発第2部長、宇部西工場長 2014年3月 当社常務取締役研究開発本部長 兼研究開発第1部長、宇部西工場長 2015年6月 当社専務取締役研究開発本部長 兼研究開発第1部長 2015年10月 当社専務取締役研究開発本部長 2016年6月 当社専務取締役研究開発本部長 兼品質保証部長(現任) | (注)3 | 48 |
常務取締役 | 生産本部長 兼宇部工場長 | 森 光 廣 一 | 1956年1月10日生 | 1980年4月 当社入社 2008年3月 当社宇部工場長代理 2009年6月 当社執行役員宇部工場長兼購買・物流部長 2013年6月 当社取締役宇部工場長兼購買・物流部長 2014年3月 当社取締役宇部工場長 2015年6月 当社常務取締役生産本部長兼宇部工場長、 宇部西工場長 2016年6月 当社常務取締役生産本部長兼宇部工場長(現任) | (注)3 | 22 |
取締役 | 管理本部長 兼総務部長 | 中 村 茂 | 1951年1月2日生 | 1969年3月 当社入社 2008年5月 当社総務部長代理兼内部監査室長代理 2009年6月 当社執行役員総務部長兼内部監査室長 2014年6月 TKサービス株式会社取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長、 内部監査室長 2016年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長(現任) | (注)3 | 16 |
取締役 | 海外事業本部長 兼海外事業部長 | 久保田 守 | 1958年2月7日生 | 1982年4月 当社入社 2007年3月 当社新規事業推進室長代理 2008年6月 山東三盛鈦工業有限公司 副総経理(現任) 2011年3月 当社新規事業推進室長 2012年6月 当社執行役員新規事業推進室長 2013年3月 山東三盛鈦工業有限公司 董事(現任) 2015年6月 当社取締役購買物流・海外事業本部長 兼海外事業部長 2016年6月 当社取締役海外事業本部長 兼海外事業部長(現任) | (注)3 | 13 |
取締役 | 販売本部長 兼販売部長 | 長 岡 佳 孝 | 1961年4月13日生 | 1984年4月 当社入社 2014年3月 当社販売部長 2014年6月 当社執行役員販売部長 2016年6月 当社取締役販売本部長兼販売部長(現任) | (注)4 | 8 |
取締役 | 長谷川 亮範 | 1945年9月12日生 | 1969年1月 新光産業株式会社入社 1992年6月 同社取締役 1998年6月 同社常務取締役 2002年4月 同社取締役社長 2012年6月 同社取締役会長 2014年6月 同社相談役 2015年6月 同社顧問(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 4 | |
取締役 | 梶 健 次 | 1948年4月11日生 | 1971年3月 株式会社山口銀行入行 1998年6月 同社総務部長 2002年4月 三友株式会社常務取締役 2004年5月 株式会社山口銀行退職 2008年9月 三友株式会社退任 2015年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 2 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
常勤監査役 | 中 田 耕 司 | 1953年10月1日生 | 1972年4月 当社入社 2005年3月 当社研究開発部副部長 2009年6月 当社執行役員販売部長 2014年3月 当社執行役員品質保証部長兼購買・物流部長 2015年3月 当社執行役員品質保証部長 2016年6月 当社常勤監査役(現任) | (注)5 | 7 | |
監査役 | 大 田 明 登 | 1957年7月15日生 | 1988年4月 弁護士登録(山口県弁護士会所属) 大田明登法律事務所開設 同代表(現任) 2004年6月 当社監査役(現任) | (注)5 | 43 | |
監査役 | 大 﨑 真 | 1974年5月22日生 | 2005年12月 弁護士登録(山口県弁護士会所属) 大﨑真法律事務所開設 同代表(現任) 2008年6月 当社監査役(現任) | (注)5 | 37 | |
計 | 264 |
2 監査役大田明登氏及び大﨑真氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00796] S1007JRZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。