有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10080DC
石原ケミカル株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | - | 竹 森 莞 爾 | 1945年8月22日生 | 1968年3月 | 当社入社 | 2015年 6月 から 2年 | 64 |
1990年4月 | 第一営業部長 | ||||||
1991年6月 | 取締役 第一営業部長 | ||||||
1995年6月 | 常務取締役 | ||||||
1997年6月 2013年6月 | 代表取締役社長 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | - | 時 澤 元 一 | 1948年7月12日生 | 1967年3月 | 当社入社 | 2015年 6月 から 2年 | 56 |
1989年2月 | 研究部長 | ||||||
1991年6月 | 取締役 研究部長 | ||||||
1996年6月 | 常務取締役 | ||||||
1997年6月 | 専務取締役 | ||||||
1999年6月 2013年6月 | 代表取締役専務取締役 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | - | 酒 井 保 幸 | 1952年9月20日生 | 1971年4月 | 川崎製鉄株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社 | 2015年 6月 から 2年 | 14 |
1973年10月 | 当社入社 | ||||||
2000年4月 | 第三営業部長 | ||||||
2003年6月 | 取締役 第三営業部長 | ||||||
2007年4月 2013年6月 | 常務取締役 専務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | - | 浅 野 真 司 | 1953年2月19日生 | 1976年4月 1987年4月 1994年10月 2000年4月 2001年6月 2007年4月 2015年8月 | 川崎重工業株式会社入社 当社入社 経理部長 執行役員 経理部長 取締役 経理部長 常務取締役(現任) 石原化美(上海)商貿有限公司董事長(現任) | 2015年 6月 から 2年 | 18 |
取締役 | 第二研究部長 | 内 田 衛 | 1962年9月3日生 | 1986年4月 2010年4月 2011年10月 2013年6月 | 当社入社 第二研究部長 執行役員 第二研究部長 取締役 第二研究部長(現任) | 2015年 6月 から 2年 | 8 |
取締役 | 第一営業部長 | 越 山 剛 | 1960年5月23日生 | 1983年4月 2009年4月 2011年10月 2013年6月 | 当社入社 第一営業部長 執行役員 第一営業部長 取締役 第一営業部長(現任) | 2015年 6月 から 2年 | 10 |
取締役 | - | 有 原 邦 夫 | 1948年5月24日生 | 1976年4月 2007年6月 2016年6月 | 日本経営システム株式会社入社 株式会社アリハラマネジメント 代表取締役社長(現任) 当社取締役に就任(現任) | 2016年 6月 から 1年 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 常勤 | - | 山 畠 一 延 | 1949年1月2日生 | 1967年3月 | 当社入社 | 2014年 6月 から 4年 | 7 |
2002年4月 | 第五営業部長 | ||||||
2010年4月 | 常務理事 第五営業部 | ||||||
2010年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 菱 田 正 | 1934年9月29日生 | 1957年4月 | 菱田伸鉄工業株式会社入社 | 2013年 6月 から 4年 | 62 |
1998年8月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
1999年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
2006年8月 | 菱田伸鉄工業株式会社取締役相談役(現任) | ||||||
監査役 | - | 松 本 君 平 | 1942年1月17日生 | 1960年4月 1994年6月 1999年4月 2002年11月 2004年2月 2012年3月 2013年6月 | 兵機海運株式会社入社 取締役 経理部長 常務取締役 財務・総務担当 専務取締役 財務管理本部長 代表取締役副社長兼財務管理本部長 代表取締役副社長兼財務管理本部長退任 当社監査役に就任(現任) | 2013年 6月 から 4年 | ― |
監査役 | ー | 永 野 卓 美 | 1949年3月30日生 | 1972年4月 1983年7月 1990年8月 2003年6月 2004年10月 2006年9月 2011年3月 2015年6月 | 大阪国税局入局 大阪国税不服審判所審理部 近畿税理士会登録 永野税理士事務所開設 近畿税理士会神戸支部 税務相談委員会副委員長 特定非営利活動法人日本 ターンアラウンド・マネ ジメント協会 理事(現任) 認定事業再生士登録 税理士法人はやぶさ設立 代表社員(現任) 当社監査役に就任(現任) | 2015年 6月 から 4年 | ― |
計 | 243 |
(注)1.取締役 有原邦夫氏は、社外取締役であります。
2.監査役 菱田正氏、松本君平氏及び永野卓美氏は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00804] S10080DC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。