有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FWIK
株式会社ティーケーピー 役員の状況 (2019年2月期)
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
2.監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。
3.2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.執行役員の状況
当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の8名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | CEO | 河野 貴輝 | 1972年10月13日生 | 1996年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年8月 日本オンライン証券株式会社(現 カブドットコム証券株式会社)出向 2000年3月 日本電子決済企画株式会社(現 楽天銀行株式会社)入社 社長室長 執行役員営業本部長 2005年8月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2014年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長 2017年9月 株会社メジャース 代表取締役会長(現任) | (注)3 | 9,780,100 |
取締役 | COO | 中村 幸司 | 1972年4月9日生 | 1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年12月 当社 取締役管理部長 2008年7月 株式会社コンビニステーション 取締役(現任) 2009年12月 株式会社TKPプロパティーズ 取締役(現任) 2010年9月 株式会社TKPテレマーケティング (現 株式会社TKPコミュニケーションズ)取締役(現任) 2010年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer(現任) 2012年10月 当社 取締役経営企画室長 2013年9月 当社 取締役COO 兼 経営企画室長 2014年1月 TKP International Limited Director 2014年8月 当社 取締役COO(現任) 2015年2月 TKP SINGAPORE INPTE.LTD.Director 2016年7月 株式会社TKPメディカリンク 取締役(現任) 2017年1月 TKP MEETING AND CONFERENCE (M)SDN.BHD. Company Director | (注)3 | 1,400 |
取締役 | - | 西岡 真吾 | 1968年11月30日生 | 1992年4月 三井建設株式会社(現 三井住友建設株式会社)入社 1998年9月 日本リージャス株式会社 入社 北アジア地区開発・管理部門統括 2010年1月 Regus Group Limited 日本統括責任者 2012年10月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役(現任) 2019年5月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||
取締役 (注)1 | - |
| 1932年12月6日生 | 1955年3月 早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)入社 1986年6月 シャープ株式会社 取締役社長 1998年6月 同社 相談役 2003年6月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 2008年6月 小林製薬株式会社 社外取締役(現任) 2010年6月 セーレン株式会社 社外取締役 2013年1月 シャープ株式会社 特別顧問 2015年5月 当社 社外取締役(現任) | (注)3 | - | |||||
取締役 (注)1 | - | 渡邉 康平 | 1949年3月26日生 | 1971年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年6月 同社 執行役員 2002年4月 同社 常務執行役員 2002年6月 同社 代表取締役常務取締役 2004年4月 同社 代表取締役専務取締役 2006年4月 同社 代表取締役副社長 2010年4月 同社 取締役副会長 2011年4月 同社 相談役 2014年4月 同社 理事 2015年5月 当社 社外取締役(現任) | (注)3 | - | |||||
取締役 (注)1 | - | マーク・ ディクソン | 1959年11月2日生 | 1989年9月 Regus(現 IWG plc)設立 CEO(現任) 2007年5月 Yellowstone Holdings S.a r.l. Non Executive Director(現任) 2010年9月 Estorn Limited Non Exective Director(現任) 2019年5月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - | |||||
監査役 (常勤) (注)2 | - | 曽我部 義矩 | 1946年3月26日生 | 1969年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 1998年5月 アイフル株式会社 取締役 2003年4月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年2月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年5月 当社 監査役(現任) | (注)4 | 21,000 | |||||
監査役 (注)2 | - | 重 隆憲 | 1970年6月8日生 | 1998年4月 弁護士登録 元田・重法律事務所(現任) 2006年8月 当社 監査役(現任) | (注)4 | 14,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | - | 早川 貴之 | 1954年2月16日生 | 1972年4月 株式会社太陽銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2006年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第3法人営業本部長 2009年5月 銀泉株式会社 専務執行役員 2010年6月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長 2013年6月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 2016年6月 リケンテクノス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年5月 当社 社外取締役 2017年6月 東洋興産株式会社 社外取締役(現任) 2019年5月 当社 監査役(現任) | (注)4 | - |
計 | 9,816,500 |
(注)1.取締役 | 晴雄、渡邉康平及びマーク・ディクソン氏は、社外取締役であります。 |
3.2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.執行役員の状況
当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の8名であります。
氏名 | 担当 |
河野 貴輝 | 最高経営責任者 |
中村 幸司 | 最高執行責任者 |
横岩 利恵 | 海外担当 |
岡田 卓哉 | 営業担当 |
髙木 寛 | 管理担当 |
金光 達成 | 不動産開発担当 |
清田 寛道 | 営業推進担当 |
西岡 真吾 | 不動産開発担当 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E20616] S100FWIK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。