男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | 社長執行役員 | 江守 康昌 | 1962年2月2日生 |
|
| | 1985年4月 | 三菱化成株式会社(現三菱化学株式会社)入社 | 1989年9月 | 当社入社 | 1991年9月 | ニッカU.S.A.,INC.上席副社長 | 1993年6月 | 当社取締役 | 1995年3月 | 香港日華化学有限公司代表取締役社長 | 1995年6月 | 当社専務取締役 | 1996年11月 | ローヌ・プーラン日華株式会社(現ソルベイ日華株式会社)代表取締役副社長(現任) | 1997年4月 | 当社経営管理本部長兼コスメティクスカンパニープレジデント | 1997年6月 | 当社代表取締役専務取締役 | 1998年6月 | 当社代表取締役副社長 | 1999年3月 | 当社営業部門管掌 | 1999年11月 | 当社代表取締役専務取締役 | 1999年12月 | ニッカU.S.A.,INC.代表取締役会長 | 2001年1月 | 当社テキスタイルケミカルカンパニープレジデント | 2001年3月 | 台湾日華化学工業股フン有限公司董事長(現任) | 2001年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | 2002年7月 | コスメラボ株式会社代表取締役社長 | 2005年6月 | 山田製薬株式会社代表取締役 | 2006年6月 | 当社社長執行役員(現任) | 2007年12月 | 当社研究開発本部長 | 2009年1月 | 当社化学品部門長 | 2010年2月 | イーラル株式会社代表取締役会長 | 2012年3月 | 香港日華化学有限公司董事長 (現任) 広州日華化学有限公司董事長 (現任) 浙江日華化学有限公司董事長 (現任) 日華化学研発(上海)有限公司董事長(現任) | 2015年5月
| 江守エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) |
| (注)5 | 528 |
代表取締役 | 専務執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント | 龍村 和久 | 1971年9月1日生 |
|
| | 1995年4月 | 日本オラクル株式会社入社 | 2004年12月 | 当社入社 | 2005年6月 | 当社執行役員 当社デミコスメティクスカンパニープレジデント(現任) | 2009年1月 | 当社化粧品部門長(現任) | 2009年4月 | 当社常務執行役員 | 2009年6月 | 当社取締役 山田製薬株式会社取締役(現任) | 2010年2月 | イーラル株式会社代表取締役社長(現任) | 2011年3月 | DEMI(BEIJING)INTERNATIONAL CO.,LTD.董事長(現任) | 2012年2月 | 当社化学品部門管掌 | 2012年6月 | 当社代表取締役専務執行役員 (現任) | 2014年2月 | コスメラボ株式会社代表取締役社長(現任) |
| (注)5 | 46 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 常務執行役員、プロダクション部門長 | 草壁 光二 | 1955年2月9日生 |
|
| | 1973年3月 | 当社入社 | 2002年10月 | 杭州日華化学有限公司総経理兼日華化学技術諮詢(上海)有限公司総経理 | 2006年1月 | 当社スペシャリティケミカルカンパニープレジデント | 2006年6月 | 当社執行役員 | 2010年1月 | 当社化学品部門副部門長 | 2010年6月 | 当社取締役(現任) | 2011年1月 | 当社化学品部門長 | 2011年6月 2014年12月
2016年1月
| 当社常務執行役員(現任) 当社プロダクション部門管掌、オペレーション本部管掌 当社プロダクション部門長(現任) |
| (注)5 | 10 |
取締役 | 常務執行役員、化学品部門長 | 石山 叙之 | 1951年6月2日生 |
|
| | 1975年4月
2012年7月 | 旭化成工業株式会社(現旭化成 株式会社)入社 当社入社 当社化学品部門シニアアドバイザー | 2014年12月
2015年3月 | 当社常務執行役員兼化学品部門長(現任) 当社取締役(現任) |
| (注)5 | 6 |
取締役 | 執行役員、オペレーション部門長 | 高橋 誠治 | 1967年3月5日生 |
|
| | 1989年4月 1991年1月 | 株式会社福井銀行入行 当社入社 | 2006年1月 | 当社テキスタイルケミカルカンパニーバイスプレジデント | 2008年8月 | 当社関係会社室長 | 2009年4月 | 当社執行役員(現任) | 2010年1月 | 当社中国統括部門副部門長 | 2010年3月 | 浙江日華化学有限公司総経理 | 2013年1月 | 当社化学品部門副部門長 | 2013年6月
2014年3月 2016年3月 | 当社取締役(現任) 当社管理部門管掌 当社管理部門長 当社オペレーション部門長(現任) |
| (注)5 | 3 |
取締役 | 執行役員、管理部門長 | 澤崎 祥也 | 1967年11月16日生 |
|
| | 1992年4月 2009年1月 | 当社入社 当社経営管理本部経理財務部次長 | 2010年1月 | 当社管理部門経営管理本部財務企画部長 | 2011年2月 | 当社経営企画部長 | 2013年1月 | 当社管理部門副部門長兼経営企画部長 | 2014年3月 2016年3月 | 当社執行役員(現任) 当社取締役(現任) 当社管理部門長兼経営企画部長(現任) |
| (注)5 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 児嶋 眞平 | 1936年12月29日生 |
|
| | 1986年1月 | 京都大学教養部教授 | 1993年4月 | 京都大学総合人間学部長 | 1997年5月 | 京都大学名誉教授(現任) 福井大学学長 | 2007年6月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)5 | 8 |
取締役 | | 図子 恭一 | 1948年4月9日生 |
|
| | 1971年4月 2001年6月 2003年6月 2006年4月 2008年6月 2009年4月 2012年3月 | 長瀬産業株式会社入社 同社執行役員 同社取締役兼専務執行役員 同社取締役兼常務執行役員 同社代表取締役兼常務執行役員 同社代表取締役兼専務執行役員 同社退社 | 2014年3月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)5 | - |
取締役 | | 相澤 馨 | 1952年8月25日生 |
|
| | 1977年4月 2003年4月 2006年6月 2007年6月 2010年6月 2011年6月 2014年6月 | 日東電工株式会社入社 同社執行役員 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 同社退社 | 2016年3月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)5 | - |
常勤監査役 | | 久島 浩 | 1951年6月2日生 |
|
| | 1977年3月 | 当社入社 | 2000年10月 | 当社生産事業本部技術部長 | 2002年12月 | 当社生産事業本部副本部長兼鯖江工場長 | 2006年6月 | 当社執行役員生産事業本部長 | 2007年6月 | 当社取締役 | 2009年6月 | 当社執行役員化学品部門生産事業本部長 | 2012年2月 | 当社参与プロダクション部門技術部長 | 2013年1月 | 当社参与プロダクション部門技術部 | 2013年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | 15 |
監査役 | | 上野 嘉蔵 | 1953年9月16日生 |
|
| | 1977年4月 | 久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社 | 1982年5月 | 当社入社 | 1997年6月 | 当社取締役 | 1998年6月 | ニッカU.S.A.,INC.代表取締役社長 | 1999年6月 | 当社執行役員 | 2001年1月 | 当社経営支援本部長兼経営企画部長 | 2001年6月 | 当社取締役 | 2002年12月 | 当社業務支援本部長 | 2004年1月 | 当社経営企画室長 | 2005年6月 | 当社経営管理本部長 | 2006年6月 | 当社常務執行役員 | 2009年4月 | 当社エグゼクティブ・アドバイザー | 2009年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | 25 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 川村 一司 | 1963年7月8日生 |
|
| | 1987年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 | 2001年3月 | 弁護士登録 | 2001年4月 | 川村法律事務所開業(現任) | 2006年6月 | 当社社外監査役(現任) |
| (注)6 | 9 |
監査役 | | 増田 仁視 | 1952年4月23日生 |
|
| | 1977年4月 1982年6月
1994年6月
2010年1月 2011年6月 | 公認会計士伊藤満邦事務所入所 公認会計士増田仁視事務所開業(現任) アイテック株式会社社外監査役(現任) 福井県越前市監査委員(現任) 株式会社田中化学研究所社外監査役(現任) | 2016年3月 | 当社社外監査役(現任) |
| (注)7 | 69 |
| | | | 計 | | 723 |
(注)1.取締役児嶋眞平、図子恭一及び相澤馨は、社外取締役であります。
2.監査役川村一司及び増田仁視は、社外監査役であります。
3.代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
4.当社では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は6名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 李 晶日 浙江日華化学有限公司総経理
執行役員 籠谷 正 新規育成部門副部門長
執行役員 佐谷 義寛 化学品部門副部門長
執行役員 島田 昌和 新規育成部門特殊化学品本部長
執行役員 藤森 大輔 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
5.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。