有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007VKT
太陽ホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役樋爪昌之氏及び岩城慶太郎氏は、社外取締役です。
2.監査役堺昭人氏及び遠藤輝好氏は、社外監査役です。
3.2016年6月21日開催の第70回定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2014年6月20日開催の第68回定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2015年6月19日開催の第69回定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役3名を含む8名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行(太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理)
取締役 専務執行役員 竹原 栄治(台湾太陽油墨股份有限公司 董事長)
取締役 常務執行役員 三輪 崇夫(当社研究本部担当)
専務執行役員 鹿島 世傑(永勝泰科技股份有限公司董事長総経理)
常務執行役員 日高 勇
執行役員 大木 勝(TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director)
執行役員 花田 忠彦(TAIYO AMERICA,INC.President and Director)
執行役員 井戸 豊幸(台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)
(注)2016年6月22日取締役会において、2016年7月1日からの執行役員は上記取締役4名を含む8名で次のとおりになることを決議しました。
取締役 専務執行役員 森田 孝行(太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理)
取締役 専務執行役員 竹原 栄治(台湾太陽油墨股份有限公司 董事長)
取締役 専務執行役員 斎藤 斉(韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO)
取締役 専務執行役員 三輪 崇夫(当社研究本部担当)
専務執行役員 鹿島 世傑(永勝泰科技股份有限公司 董事長総経理)
執行役員 大木 勝(TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director)
執行役員 花田 忠彦(TAIYO AMERICA,INC.President and Director)
執行役員 井戸 豊幸(台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)
7.当社は、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
(注)東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | グループ最高経営責任者(CEO) | 佐藤 英志 | 1969年 5月3日生 |
| (注)3 | (普通株式) 45 (第1回A種種類株式) 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 森田 孝行 | 1963年 1月23日生 |
| (注)3 | (普通株式) 3 (第1回A種種類株式) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 竹原 栄治 | 1963年 9月7日生 |
| (注)3 | (普通株式) 7 (第1回A種種類株式) 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 斎藤 斉 | 1965年 4月21日生 |
| (注)3 | (普通株式) 0 | |||||||||||||||||||||
取締役 | 三輪 崇夫 | 1957年 7月27日生 |
| (注)3 | (普通株式) 1 | |||||||||||||||||||||
取締役 | 樋爪 昌之 | 1963年 3月2日生 |
| (注)3 | (普通株式) 0 | |||||||||||||||||||||
取締役 | 岩城 慶太郎 | 1977年 11月17日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 堺 昭人 | 1953年 1月2日生 |
| (注)5 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 吉本 陽臣 | 1952年 11月13日生 |
| (注)5 | (普通株式) 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 遠藤 輝好 | 1970年 6月3日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | (普通株式) 59 (第1回A種種類株式) 15 |
2.監査役堺昭人氏及び遠藤輝好氏は、社外監査役です。
3.2016年6月21日開催の第70回定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2014年6月20日開催の第68回定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2015年6月19日開催の第69回定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役3名を含む8名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行(太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理)
取締役 専務執行役員 竹原 栄治(台湾太陽油墨股份有限公司 董事長)
取締役 常務執行役員 三輪 崇夫(当社研究本部担当)
専務執行役員 鹿島 世傑(永勝泰科技股份有限公司董事長総経理)
常務執行役員 日高 勇
執行役員 大木 勝(TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director)
執行役員 花田 忠彦(TAIYO AMERICA,INC.President and Director)
執行役員 井戸 豊幸(台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)
(注)2016年6月22日取締役会において、2016年7月1日からの執行役員は上記取締役4名を含む8名で次のとおりになることを決議しました。
取締役 専務執行役員 森田 孝行(太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理)
取締役 専務執行役員 竹原 栄治(台湾太陽油墨股份有限公司 董事長)
取締役 専務執行役員 斎藤 斉(韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO)
取締役 専務執行役員 三輪 崇夫(当社研究本部担当)
専務執行役員 鹿島 世傑(永勝泰科技股份有限公司 董事長総経理)
執行役員 大木 勝(TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director)
執行役員 花田 忠彦(TAIYO AMERICA,INC.President and Director)
執行役員 井戸 豊幸(台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)
7.当社は、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||
東道 雅彦 | 1968年 7月17日生 |
| - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00913] S1007VKT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。