有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007TAI
ゼニス羽田ホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 会長 | ― | 中野 輝雄 | 1942年2月28日生 | 1964年4月 | ㈱協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 | (注)3 | 150,000 |
1992年6月 | ㈱協和埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)取締役リテール企画部長 | ||||||
1994年6月 | ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)取締役関連事業部本部支配人 | ||||||
1995年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
1998年6月 | ㈱青木建設(現 青木あすなろ建設㈱)代表取締役副社長 | ||||||
2002年6月 | ㈱ハネックス(現 ゼニス羽田㈱)代表取締役副会長 | ||||||
2004年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2011年4月 | 当社代表取締役会長(現在) | ||||||
2014年4月 | ゼニス羽田㈱最高顧問(現在) | ||||||
代表取締役 社長 | ― | 塩見 昌紀 | 1954年12月28日生 | 1977年4月 | 日本ゼニスパイプ㈱(現 ゼニス羽田㈱)入社 | (注)3 | 8,340 |
1997年9月 | 同社開発部長 | ||||||
2003年8月 | 同社取締役開発部長 | ||||||
2004年3月 | 同社取締役企画本部長 | ||||||
2004年6月 | 同社常務取締役企画本部長 | ||||||
2007年8月 | 同社代表取締役社長(現在) | ||||||
2011年4月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
代表取締役 副社長 | ― | 仙波 昌 | 1965年2月17日生 | 1987年4月 | 羽田コンクリート工業㈱(現 ゼニス羽田㈱)入社 | (注)3 | 776,170 |
1992年9月 | 同社専務取締役 | ||||||
2002年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役副社長(現在) | ||||||
2014年4月 | ゼニス羽田㈱代表取締役副社長(現在) | ||||||
取締役 | ― | 阿曽 伸悦 | 1955年7月24日生 | 1981年9月 | 日本ゼニスパイプ㈱(現 ゼニス羽田㈱)入社 | (注)3 | 5,400 |
2003年4月 | 同社兵庫工場長 | ||||||
2007年8月 | 同社取締役技術本部長 | ||||||
2009年8月 | 同社常務取締役技術本部長 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役常務執行役員技術本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2014年4月 | ゼニス羽田㈱常務取締役(現在) | ||||||
取締役 | ― | 髙根 総 | 1958年10月23日生 | 1982年4月 | ㈱協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 | (注)3 | 2,700 |
2000年7月 | ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)等々力支店長 | ||||||
2002年6月 | ㈱ハネックス(現 ゼニス羽田㈱)管理本部長 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役管理本部長 | ||||||
2011年12月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2014年4月 | ゼニス羽田㈱代表取締役専務(現在) | ||||||
取締役 | ― | 土屋 明秀 | 1962年1月19日生 | 1984年4月 | スズキ(株)入社 | (注)3 | 33,740 |
2005年7月 | 日本ゼニスパイプ㈱(現 ゼニス羽田㈱)入社、営業推進部長 | ||||||
2006年9月 | 同社営業本部長兼東京支店長 | ||||||
2007年8月 | 同社取締役営業本部長兼東京支店長兼 名古屋支店長 | ||||||
2009年8月 | 同社常務取締役営業本部長兼東京支店 長兼大阪支店長 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役常務執行役員営業本部長兼 東京支店長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2014年4月 | ゼニス羽田㈱常務取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | ― | 村瀨 優 | 1955年8月23日生 | 1981年6月 | 羽田ヒューム管㈱(現 ゼニス羽田㈱)入社 | (注)3 | 32,500 |
2002年9月 | 同社執行役員生産技術本部副本部長 | ||||||
2003年6月 | 同社取締役生産技術本部長 | ||||||
2004年4月 | 同社取締役生産技術総本部長 | ||||||
2006年7月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2014年4月 | ゼニス羽田㈱常務取締役(現在) | ||||||
2015年6月 | ㈱ウイセラ代表取締役社長(現在) | ||||||
取締役 (社外取締役) | ― | 小池 邦吉 | 1969年7月9日生 | 1996年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) (現在) 港総合法律事務所入所(現在) | (注)3 | 500 |
2007年11月 | 東京弁護士会綱紀委員会委員 | ||||||
2008年4月 | 法政大学法科大学院非常勤講師 (現在) | ||||||
2011年4月 | 法政大学公務人材育成センター講師(法職講座担当)(現在) | ||||||
2011年10月 | 当社法律顧問(現在) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 大塚 栄 | 1950年11月27日生 | 1999年11月 | ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)横浜西口支店長 | (注)4 | ― |
2001年7月 | 大和建設㈱常務執行役員 | ||||||
2002年8月 | 昭和地所㈱財務部長 | ||||||
2009年5月 | ㈱Human21総務経理部部長 | ||||||
2012年3月 | ㈱ウイセラ経営統括部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
2014年4月 | ゼニス羽田㈱監査役(現在) | ||||||
監査役 (社外監査役) | ― | 福井 経一 | 1934年11月1日生 | 1959年4月 | 建設省(現国土交通省)入省 | (注)4 | ― |
1987年7月 | 同省都市局下水道部長 | ||||||
1991年9月 | 日本下水道事業団理事 | ||||||
1997年6月 | (社)日本下水道協会常務理事 | ||||||
1998年7月 | 同協会理事長 | ||||||
2005年7月 | 同協会顧問 | ||||||
2005年8月 | 日本ゼニスパイプ㈱(現 ゼニス羽田㈱)監査役 | ||||||
2011年4月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 (社外監査役) | ― | 加藤 公道 | 1938年10月11日生 | 1991年6月 | ㈱協和埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)取締役 | (注)4 | 1,000 |
1994年6月 | ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)常務取締役 | ||||||
1996年6月 | 千代田証券㈱(現 むさし証券㈱)代表取締役副社長 | ||||||
2001年6月 | 新和商事㈱社長 | ||||||
2003年6月 | 昭和電線電纜㈱監査役 | ||||||
2011年4月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 1,010,350 |
(注) 1.取締役小池邦吉氏は、社外取締役であります。
2.監査役福井経一氏及び加藤公道氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
平野 喜和 | 1945年4月17日生 | 1969年4月 | ㈱協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 | ― |
1992年1月 | ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)新丸ビル支店長 | |||
1994年4月 | あさひ銀キャリアサービス㈱東京営業部長 | |||
2004年5月 | ㈱クエスト顧問 | |||
2005年6月 | 財団法人有馬記念医学財団 常務理事・事務局長 | |||
2013年6月 | 公益財団法人日本音楽教育文化振興会 評議員 (現在) |
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25160] S1007TAI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。