有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10079LT
株式会社ファインデックス 役員の状況 (2015年12月期)
男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2016年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.鎌倉邦光、酒井数良及び北田隆は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山内 康司、委員 土岐 洋次、委員 鎌倉 邦光、委員 酒井 数良、委員 北田 隆
4.2016年3月29日開催の第31回定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2016年3月29日開催の第31回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役社長 | - | 相原 輝夫 | 1966年9月25日生 | 1990年4月 四国日本電気ソフトウェア株式会社入社 1993年7月 株式会社パイオニア四国(現 当社)入社 1994年2月 当社取締役 1994年5月 当社代表取締役(現任) | (注)3 | 7,467,600 |
取締役 | 西日本病院ソリューション部長 | 沖野 正二 | 1968年10月29日生 | 1991年4月 キヤノン販売株式会社入社 1992年4月 日本電気三栄株式会社入社 1994年4月 NECメディカルシステムズ株式会社へ移籍 2000年1月 日本GEマルケットメディカルシステムズ株式会社へ移籍 2002年12月 当社入社 2004年12月 当社取締役(現任) | (注)3 | 84,000 |
取締役 | 販売企画部長 | 近藤 功治 | 1964年3月22日生 | 1984年8月 株式会社サンチェリーデータシステム入社 2005年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員 2008年7月 当社取締役(現任) | (注)3 | 66,000 |
取締役 | 管理部長 | 藤田 篤 | 1971年1月12日生 | 1994年4月 株式会社伊予銀行入社 2001年8月 株式会社いよぎん地域経済研究センター出向 2004年8月 財団法人えひめ産業振興財団出向 2005年8月 当社入社 2005年12月 当社取締役(現任) | (注)3 | 66,000 |
取締役 | 東日本病院ソリューション部長 | 長谷川 裕明 | 1968年8月5日生 | 1993年4月 帝人株式会社入社 2008年12月 株式会社ビー・エム・エル入社 2009年7月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 2010年12月 当社取締役(現任) | (注)3 | 12,000 |
取締役 | システム開発部長 | 宮川 力 | 1972年7月17日生 | 1998年4月 日本電気株式会社入社 2009年8月 当社入社 2012年6月 当社執行役員 2014年7月 当社執行役員システム開発部長 2016年3月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
取締役 (監査等委員) | - | 山内 康司 | 1965年10月3日生 | 1995年2月 有限会社ホンダサービスセンター入社 2008年5月 当社入社 2008年7月 当社監査役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
取締役 (監査等委員 | - | 土岐 洋次 | 1962年3月27日生 | 1984年4月 医療法人仁友会入社 1992年5月 株式会社シェイクハンズ(現 当社)入社 2004年12月 当社取締役 2006年4月 当社監査役 2009年7月 株式会社TARGET(近藤税理士事務所)代表取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
取締役 (監査等委員 | - | 鎌倉 邦光 | 1963年12月6日生 | 2006年1月 有限会社鎌倉会計取締役社長(現任) (有限会社鎌倉会計は現在休眠会社であります。) 2006年2月 当社監査役 2006年4月 有限会社栄取締役社長(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | 105,000 |
取締役 (監査等委員 | - | 酒井 数良 | 1949年6月1日生 | 1968年4月 株式会社愛媛銀行入社 2012年3月 当社監査役 2012年6月 愛媛経済同友会事務局長(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
取締役 (監査等委員 | - | 北田 隆 | 1956年2月24日生 | 1985年3月 公認会計士登録 1998年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー) 2014年10月 公認会計士北田隆会計事務所(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
計 | 7,800,600 |
2.鎌倉邦光、酒井数良及び北田隆は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山内 康司、委員 土岐 洋次、委員 鎌倉 邦光、委員 酒井 数良、委員 北田 隆
4.2016年3月29日開催の第31回定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2016年3月29日開催の第31回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25283] S10079LT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。