有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007XIL
トレンダーズ株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)
(注)1.任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会の時から、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役市原泰彦及び夏目英治は、社外取締役であります。
4.監査役都賢治及び橋岡宏成は、社外監査役であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 岡本 伊久男 | 1970年1月28日 | 1997年10月 | 株式会社シーアイエー入社 | 注1 | 819,500 |
2000年7月 | 株式会社マクロミル入社、執行役員就任 | ||||||
2001年4月 | 同社取締役就任 | ||||||
2003年9月 | 同社取締役CFO就任 | ||||||
2007年5月 | 当社顧問就任 | ||||||
2008年10月 | 株式会社メディアフラッグ非常勤監査役就任 | ||||||
2009年9月 | 株式会社マクロミル常勤監査役就任 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2011年3月 | 当社社外取締役就任 | ||||||
2011年10月 | 当社取締役就任 | ||||||
2014年5月 2015年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) 株式会社Smarprise取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 郭 翔愛 | 1978年7月29日 | 2002年4月 | 三井物産株式会社入社 | 注1 | 44,000 |
2007年6月 | 当社入社 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役兼常務執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 黒川 涼子 (戸籍名:佐々井 涼子) | 1974年9月3日 | 1997年4月 2000年10月 2004年9月 2006年8月 2010年6月 2012年7月 2014年6月 2015年6月 | 株式会社東京スタイル入社 テンプスタッフ株式会社入社 ドクターカナコ株式会社入社 当社入社 当社取締役就任 当社執行役員就任 当社取締役就任 当社取締役兼常務執行役員就任(現任) | 注1 | 19,000 |
取締役 | 常務執行役員 | 影山 由美子 | 1971年8月1日 | 1994年11月 | 株式会社大阪有線放送社(現株式会社USEN)入社 | 注1 | 12,000 |
1997年11月 | WEBプランナー兼デザイナーとして独立 | ||||||
2005年1月 | 有限会社クラリティ・アソシエイツ設立 代表取締役就任 | ||||||
2007年2月 | 株式会社クラリティ・アソシエイツに組織変更 代表取締役就任 | ||||||
2012年3月 | 当社入社 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役兼常務執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 赤尾 雄司 | 1969年11月16日 | 1992年4月 2008年4月 2010年4月 2013年7月 2014年6月 2015年6月 2016年6月 | 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 同社関西営業部長就任 同社美容情報カンパニー営業部 カンパニーオフィサー就任 当社入社 当社取締役就任 当社常務執行役員就任 当社取締役兼常務執行役員就任(現任) | 注1 | - |
取締役 | - | 市原 泰彦 | 1975年9月12日 | 1999年4月 2001年7月 2005年1月 2007年9月 2011年9月 2013年11月 2015年6月 | 日本電子計算株式会社入社 株式会社マクロミル入社 同社執行役員就任 同社取締役 経営企画室長 兼 ネットリサーチ総研担当就任 同社常勤監査役就任 株式会社LIVELY 代表取締役社長就任(現任) 当社社外取締役就任(現任) | 注1 | 1,400 |
取締役 | - | 夏目 英治 | 1970年5月18日 | 1994年4月 1997年4月 2001年9月 2008年8月 2015年4月 2016年4月 2016年6月 | 株式会社オンワード樫山(現株式会社オンワードホールディングス)入社 株式会社ディレク・ティービー入社 宇宙通信株式会社入社 CCCマーケティング株式会社入社 同社取締役就任 株式会社リクルートホールディングス入社(現任) 当社社外取締役就任(現任) | 注1 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | - | 牧田 真由美 | 1983年9月9日 | 2007年12月 | あらた監査法人入所 | 注2 | 2,000 |
2011年9月 | 当社入社 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | - | 都 賢治 | 1959年11月14日 | 1983年4月 1989年3月 1990年8月 1992年9月 2003年9月 2006年12月 2011年3月 2011年7月 2015年11月 | アーサーアンダーセン会計事務所入所 都会計事務所(現税理士法人アルタス)設立、所長就任(現任) 株式会社アルタス設立、代表取締役就任(現任) 株式会社グロービス取締役就任 株式会社マクロミル社外監査役就任 株式会社アイスタイル社外監査役就任(現任) 当社社外監査役就任(現任) 株式会社チームスピリット社外取締役就任(現任) 株式会社グライダーアソシエイツ社外監査役就任(現任) | 注2 | 12,000 |
監査役 | - | 橋岡 宏成 | 1967年1月23日 | 1991年4月 1998年4月 2004年9月 2007年6月 2008年8月 2009年3月 2011年6月 2011年6月 2014年6月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 弁護士登録(東京弁護士会所属) 國吉法律事務所入所 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役就任(現任) 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役就任 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立 昭和情報機器株式会社社外監査役就任 当社社外監査役就任(現任) 株式会社エー・ピーカンパニー社外監査役就任(現任) 株式会社アイフリークホールディングス(現株式会社アイフリークモバイル)社外監査役就任(現任) | 注2 | - |
計 | 909,900 |
(注)1.任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会の時から、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役市原泰彦及び夏目英治は、社外取締役であります。
4.監査役都賢治及び橋岡宏成は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26933] S1007XIL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。