有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007YIO
株式会社テクノスジャパン 役員の状況 (2016年3月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 グループCEO | - | 城谷直彦 | 1952年7月11日生 | 1976年4月 | 日本電子開発株式会社(現、キーウェアソリューションズ株式会社)入社 | (注)2 | ー |
1985年4月 | ソフトウェア・コンサルタント株式会社(現、株式会社エスシーシー)へ転籍 | ||||||
1994年4月 | 当社取締役 | ||||||
1998年7月 | 当社常務取締役 | ||||||
2004年7月 2010年6月 | 当社代表取締役社長 当社代表取締役 社長執行役員 | ||||||
2013年6月 | 沖縄テクノス株式会社 取締役(現任) | ||||||
2013年10月 | テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社(現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社) 代表取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社代表取締役 最高経営責任者 | ||||||
2016年6月 | 株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役(非常勤)(現任) 当社代表取締役 グループCEO(現任) | ||||||
代表取締役 会長 | - | 奥出 聡 | 1954年7月8日 | 1977年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)2 | - |
2011年4月 | 同社理事 情報通信システム社 執行役員 システムソリューション部門COO | ||||||
2013年4月 | 株式会社日立システムズ 常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 同社 取締役常務執行役員 | ||||||
2015年10月 | 当社入社 執行役員副社長 | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
取締役 執行役員社長 | - | 山下 誠 | 1972年2月10日 | 1996年11月 | 当社入社 | (注)2 | 62,000 |
2011年10月 | 当社東京ソリューションセンター 製造ソリューショングループ長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員 東京ソリューションセンター副センター長 | ||||||
2013年6月 | 沖縄テクノス株式会社 取締役 | ||||||
2013年10月 | テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社(現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社) 専務取締役 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員社長 最高執行責任者(COO) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 執行役員社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 管理部門管掌 | 小林 希与志 | 1964年8月11日生 | 1987年4月 | ハリマセラミック株式会社(現、黒崎播磨株式会社)入社 | (注)2 | 12,000 |
2001年4月 | ハリマシステムクリエイト株式会社(現、株式会社サイプレス・ソリューションズ)転籍 | ||||||
2007年11月 | 神戸テクノス株式会社入社 | ||||||
2009年4月 | 当社転籍 管理本部経理グループ長 | ||||||
2010年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2012年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年4月 | 当社管理統括長兼経営企画室長 | ||||||
2014年1月 | 当社管理グループ長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年4月 | 当社管理部門管掌(現任) | ||||||
2016年6月 | 沖縄テクノス株式会社 取締役(現任) | ||||||
取締役 執行役員常務 | ソリューション技術統括 | 千葉 孝紀 | 1967年9月21日生 | 1990年4月 | 株式会社エスシーシー入社 | (注)2 | 126,000 |
1994年5月 | 当社入社 | ||||||
2011年4月 | 当社テクニカルグループ長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員 当社東京ソリューションセンター 副センター長 | ||||||
2014年4月 | 当社R&Dセンター長 | ||||||
2015年4月 | 当社ソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2016年4月 | 当社ソリューション技術統括(現任) | ||||||
取締役 | 八代 幸雄 | 1951年5月7日生 | 1974年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)2 | - | |
1995年10月 | 同社情報システム統轄部全社システム部長 | ||||||
2000年10月 | 同社食料カンパニー最高情報責任者(CIO) | ||||||
2007年4月 | 株式会社日本アクセス 情報システム本部へ出向 | ||||||
2008年4月 | 同社へ転籍 執行役員システム本部長 | ||||||
2011年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 松本 敏史 | 1953年12月27日 | 1980年4月 | 同志社大学商学部助手 | (注)2 | - | |
1986年4月 | 同志社大学商学部助教授 | ||||||
2005年4月 | 同志社大学商学部教授 | ||||||
2008年4月 | 京都大学(経営管理大学院)非常勤講師(現任) | ||||||
2010年4月 | 神戸大学経済経営研究所リサーチフェロー(現任) | ||||||
2013年4月 | 早稲田大学大学院会計研究科教授(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | - | 窪田 茂 | 1955年5月14日生 | 1979年4月 | 日本電子開発株式会社(現、キーウェアソリューションズ株式会社)入社 | (注)3 | 48,000 |
1985年4月 | ソフトウェア・コンサルタント株式会社(現、株式会社エスシーシー)へ転籍 | ||||||
1995年7月 | システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社 | ||||||
1997年4月 | アドビシステムズ株式会社入社 | ||||||
2000年6月 | 日本エクセロン株式会社(現、日本プログレス株式会社)入社 | ||||||
2001年4月 | 当社入社 | ||||||
2004年7月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 営業推進本部長 | ||||||
2011年6月 | 沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役(非常勤) | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | - | 下村 敏和 | 1950年1月17日 | 1973年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | - |
2006年4月 | 同社支配人 | ||||||
2007年4月 | NECシステムテクノロジー株式会社 執行役員常務 | ||||||
2007年4月 | 同社取締役執行役員常務 | ||||||
2010年7月 | ヒーリング テクノロジー ラボ 代表(現任) | ||||||
2010年11月 | 株式会社アック 顧問(現任) | ||||||
2011年1月 | 北都システム株式会社 顧問(現任) | ||||||
2011年12月 | 鈴与シンワート株式会社 顧問(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | - | 齊藤 英治 | 1952年8月27日生 | 1973年4月 | 株式会社エム・エス・ケー・システムズ株式会社 | (注)3 | - |
1986年4月 | 三菱商事株式会社入社 | ||||||
2000年4月 | 同社 生活産業流通企画部 情報システム室 室長 | ||||||
2003年4月 | 東洋冷蔵株式会社へ出向 情報システム部 部長 | ||||||
2015年3月 | 三菱商事株式会社へ帰向 | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 248,000 |
(注) 1.取締役八代幸雄及び松本敏史は、社外取締役であります。また、監査役下村敏和及び齊藤英治は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2014年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は執行役員社長 山下誠、執行役員常務 千葉孝紀、執行役員常務 吉岡隆、執行役員 神坂浩、執行役員 田中琢馬、執行役員 楠本哲也、執行役員 中村昌巳、執行役員 清水浩晃及び執行役員 巻島規之の9名で構成され、内2名は取締役を兼任しております。
6.2016年3月25日開催の取締役会決議により、2016年5月1日付で1株を2株に株式分割しております。役員の所有株式数は、事業年度末時点における当該株式分割後の内容を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27050] S1007YIO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。