男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | | 黒瀬 晃 | 1947年4月21日生 |
|
| | 1971年4月 | ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | 1997年10月 | 同行日比谷支店長 | 2000年5月 | 同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長 | 2001年4月 | ㈱ジオトップ入社 | 2001年6月 | 同社取締役専務 | 2002年5月 | 同社代表取締役専務 | 2003年6月 | 同社代表取締役副社長 | 2005年4月 | 当社代表取締役副社長 | 2006年4月 | ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長 | 2007年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | 2011年12月 | Phan Vu Investment Corporation取締役(現任) | 2015年3月 | ジャパンパイル分割準備㈱(現ジャパンパイル㈱)代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 151 |
取締役 | 内部統制担当役員 | 新谷 岳史 | 1955年8月17日生 |
|
| | 1979年4月 | 三菱商事㈱入社 | 1984年5月 | ヨーコン㈱入社 | 1995年4月 | 同社代表取締役社長 | 2005年10月 | 当社取締役副社長 | 2008年4月 | ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長 | 2009年4月 | ジャパンパイル製造㈱代表取締役社長 | 2011年6月 | JPプロダクツ鹿児島㈱代表取締役社長(現任) | 2015年10月 | 当社取締役内部統制担当役員(現任) |
| (注)3 | 255 |
取締役 | 管理担当役員 管理部長 | 磯野 順幸 | 1950年7月26日生 |
|
| | 1973年4月 | ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | 1995年5月 | 同行東京中央支店長 | 2001年4月 | 同行新小岩法人営業部長 | 2001年6月 | SMBCラーニングサポート㈱取締役(出向) | 2004年1月 | 同社転籍常務取締役 | 2008年3月 | ニューソン㈱常務取締役 | 2011年2月 | 当社入社財務部長 | 2012年4月 | 当社執行役員管理担当役員兼経理部長 | 2012年6月 | 当社取締役執行役員管理担当役員兼経理部長 | 2013年6月 | 当社常務取締役執行役員管理担当役員兼経理部長 | 2014年6月 | 当社専務取締役執行役員管理担当役員 | 2015年10月 | 当社取締役管理担当役員兼管理部長(現任) | 2016年3月 | JPネクスト㈱代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 5 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 事業担当役員 事業部長 | 小寺 浩二 | 1953年9月12日生 |
|
| | 1976年4月 | ㈱ジオトップ入社 | 2007年4月 | 当社執行役員関西支社長 | 2010年2月 | ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長 | 2010年6月 | 当社取締役執行役員施工本部長 | 2014年2月 | ジャパンパイルロジスティクス㈱代表取締役社長(現任) | 2014年6月 | 当社常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長 | 2015年10月 | 当社取締役事業担当役員兼事業部長(現任) |
| (注)3 | 23 |
取締役 | 事業副担当役員 | 馬場 修身 | 1954年6月9日生 |
|
| | 1977年4月 | ㈱ジオトップ入社 | 2002年6月 | 同社取締役東京支社長兼建築営業部長 | 2007年4月 | 当社執行役員関東支社長 | 2010年6月 | 当社取締役執行役員九州支社長 | 2014年6月 | 当社常務取締役執行役員西日本営業担当 | 2015年10月 | 当社取締役事業副担当役員(現任) |
| (注)3 | 14 |
取締役 | 事業副担当役員 | 大越 正彦 | 1955年11月30日生 |
|
| | 1978年4月 | ヨーコン㈱入社 | 2006年4月 | 同社取締役営業本部長兼営業推進部長 | 2006年6月 | 同社常務取締役 | 2007年4月 | 当社執行役員場所打営業本部長 | 2010年6月 | 当社取締役執行役員営業本部副本部長 | 2014年6月 | 当社常務取締役執行役員東日本営業担当 | 2015年10月 | 当社取締役事業副担当役員(現任) |
| (注)3 | 26 |
取締役 | 管理副担当役員 | 重松 徹 | 1958年11月11日生 |
|
| | 1979年11月 | ㈱ジオトップ入社 | 2009年4月 | 当社執行役員人事部長 | 2011年4月 | 当社執行役員管理統括室長兼人事部長 | 2013年6月 | 当社取締役執行役員管理統括室長兼人事部長 | 2015年10月 | 当社取締役管理副担当役員(現任) |
| (注)3 | 5 |
取締役 | | Phan Khac Long | 1961年11月4日生 |
|
| | 1983年9月 | 622 Mechanical transport company入社 | 1991年1月 | Dai Viet Phat private enterpriseディレクター | 1996年6月 | Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 渡邊 顯 | 1947年2月16日生 |
|
| | 1973年4月 | 第一東京弁護士会弁護士登録 | 1991年5月 | 法務省・法制審議会幹事 | 1998年1月 | 日弁連・外部監査人運営委員会委員長 | 2003年6月 | ㈱ジオトップ監査役 | 2003年6月 | 大同コンクリート工業㈱取締役会長 | 2004年6月 | 大同コンクリート工業㈱監査役 | 2005年4月 | 当社監査役 | 2006年6月 | 当社取締役(現任) | 2006年11月 | ㈱ファーストリテイリング社外監査役(現任) | 2007年6月 | 前田建設工業㈱社外取締役(現任) | 2007年6月 | ㈱角川グループホールディングス(現 ㈱KADOKAWA)社外監査役 | 2010年4月 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役(現任) | 2013年3月 | ダンロップスポーツ㈱社外取締役(現任) | 2014年10月 | ㈱KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ㈱)社外監査役(現任) |
| (注)3 | 15 |
取締役 | | 白賀 洋平 | 1941年7月21日生 |
|
| | 1964年4月 | ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | 1983年5月 | 同行天満橋支店長 | 1989年6月 | 同行取締役資金為替部長 | 1993年10月 | 同行常務取締役東京営業部長 | 1994年10月 | 同行常務取締役 | 1996年5月 | 同行専務取締役 | 1999年6月 | 同行副頭取兼副頭取執行役員 | 2001年4月 | ㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員 | 2002年6月 | 三井住友銀リース㈱(現 三井住友ファイナンス&リース㈱)代表取締役社長 | 2004年6月 | 同社取締役社長兼最高執行役員 | 2006年6月 | 当社社外取締役(現任) | 2006年6月 | 三井住友銀リース㈱(現 三井住友ファイナンス&リース㈱)特別顧問(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 上前 修 | 1953年10月27日生 |
|
| | 1976年4月 | 出光興産㈱入社 | 2003年7月 | 同社総合計画部長 | 2005年4月 | 同社経営企画室長 | 2005年7月 | 出光オイルアンドガス開発㈱社長 | 2007年4月 | 出光興産㈱執行役員兼資源部長 | 2009年6月 | 同社取締役兼基礎化学品部長 | 2010年7月 | 同社常務執行役員兼化学品部長 | 2011年6月 | 同社常務取締役 | 2015年6月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | 2 |
常任監査役 (常勤) | | 井原 茂満 | 1950年11月29日生 |
|
| | 1974年4月 | 大同コンクリート工業㈱入社 | 2003年6月 | 同社取締役 | 2007年4月 | 当社執行役員九州支社長 | 2010年6月 | 当社取締役執行役員関東支社長 | 2014年6月 | 当社常任監査役(常勤・現任) |
| (注)4 | 35 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 (常勤) | | 中下 善博 | 1952年1月17日生 |
|
| | 1974年4月 | ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入社 | 1999年7月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)出向 | 2001年9月 | 同法人入社 | 2002年4月 | 同法人法務室長 | 2014年1月 | 同法人経営企画室兼法務室 |
|
| | 2014年5月 | Phan Vu Investment Corporation監査役(現任) |
| (注)4 | 1 |
監査役 | | 前田 正宏 | 1957年7月15日生 |
|
| | 1981年3月 | 監査法人トーマツ入社 | 1991年1月 | 公認会計士・税理士古本正事務所(現 税理士法人トーマツ)移籍 | 2000年1月 | 公認会計士・税理士前田正宏事務所開設(現任) | 2000年2月 | ㈱マース・タックスコンサルティング設立代表取締役(現任) | 2005年2月 | ㈱リバイバルサポート代表取締役(現任) | 2015年6月 | 当社社外監査役(現任) |
| (注)5 | - |
| | | | 計 | | 535 |
(注)1.取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
2.監査役中下善博氏及び前田正宏氏は、社外監査役であります。
3.2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2014年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間