有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007W3K
尾張精機株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役社長 代表取締役 | 兵 藤 光 司 | 1957年6月6日生 | 2006年1月 2008年7月 2009年1月 2013年1月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 | トヨタ自動車㈱ 豪亜中近東事業部 プロジェクト室長 パキスタン INDUS MOTOR COMPANY LIMITED 赴任 同社副会長 当社顧問 当社常務取締役 営業本部長 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長(現在) | 2016年6月から 2017年6月まで | 7 | |
取 締 役 執行役員 | 管理本部長 兼 総務部長 | 児 玉 啓 二 | 1956年9月10日生 | 2010年4月 2011年6月 2016年6月 | 当社総務部長 当社取締役 総務部長 当社取締役 執行役員 管理本部長(現在) | 18 | |
取 締 役 執行役員 | 製造本部長 | 平 松 繁 孝 | 1958年9月26日生 | 2014年4月 2014年6月 2015年6月 2016年5月 2016年6月 | 当社本社副工場長兼美濃工場長(部長待遇)兼技術部長(本社) 当社取締役 当社取締役 旭工場長兼技術部長(旭)兼技術部開発室長および旭工場の生産・技術・品質、工具、改善推進室担当 当社取締役 製造2部担当 当社取締役 執行役員 製造本部長(現在) | 2 | |
取 締 役 執行役員 | 営業本部長 | 小 林 俊 彦 | 1952年9月1日生 | 2005年3月 2007年1月 2009年2月 2014年10月 2015年6月 2016年6月 | 旭硝子㈱日本・アジア事業 本部長(上席参事) 同社中国自動車ガラス新会社董事長および総経理 同社豊田営業センター トヨタグローバルアカウントマネージャー(上席参事) 当社営業部理事 当社取締役 営業1部長 当社取締役 執行役員 営業本部長(現在) | 2 | |
取 締 役 (監査等委員) | 小 林 茂 | 1959年3月11日生 | 2004年6月 2006年4月 2008年6月 2011年3月 2011年6月 2012年6月 2015年6月 2016年6月 | ㈱UFJ銀行 高畑支店長兼高畑法人営業部長 ㈱三菱東京UFJ銀行 春日井支社長 同行 半田支社長 当社顧問 当社常勤監査役 当社取締役 営業部長 当社取締役 営業2部長 当社取締役(監査等委員)(現在) | 2016年6月から 2018年6月まで | 13 | |
取 締 役 (監査等委員) | 須 田 佳 孝 | 1960年1月25日生 | 2007年10月 | 三菱マテリアル㈱ 桶川製作所 製造部長 | ― | ||
2010年1月 | 同社 桶川製作所 副所長 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役 | ||||||
2010年7月 | MMCスーパーアロイ㈱取締役 | ||||||
2013年3月 2013年4月 2014年7月 2016年6月 | 同社常務取締役 同社常務取締役事務部長 日立金属MMCスーパーアロイ㈱常務取締役桶川事業所長(現在) 当社取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
取 締 役 (監査等委員) | 伊 藤 真 弘 | 1961年11月11日生 | 1994年8月 | 伊藤真弘税理士事務所所長 | ― | ||
1997年9月 | ㈲はたやコーポレーション代表取締役(現在) | ||||||
2008年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
2011年6月 2014年10月 2016年6月 | 当社監査役 丸の内中央総合事務所グループ代表(現在) 税理士法人丸の内中央総合事務所代表(現在) 当社取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
計 | 42 |
(注) 1.2016年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 須田佳孝及び伊藤真弘は、社外取締役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、6名で、取締役兼務者を除く執行役員は次の者で構成されております。
執行役員 | 営業2部長 | 尾 嵜 政 行 | |
執行役員 | 技術1部長 | 丹 羽 辰 也 | |
執行役員 | 技術2部長 | 佐 藤 輝 幸 |
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
林 伸 文 | 1955年4月12日生 | 1978年3月 | 昭和監査法人(現 新日本監査法人)大阪事務所入所 | (注) | ― |
1981年9月 | 監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||
2014年10月 | 公認会計士林伸文事務所所長(現在) | ||||
2014年10月 | 有限会社林製陶所代表取締役(現在) | ||||
2014年11月 2015年6月 2016年6月 | 林伸文税理士事務所所長(現在) ㈱フジミインコーポレーテッド補欠監査役(現在) 当社 補欠取締役(監査等委員)(現在) |
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01290] S1007W3K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。