有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CLMQ
株式会社robot home 役員の状況 (2017年12月期)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.秦武司、塩濱剛治及び應本健は、社外取締役であります。
2.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:應本健 委員:塩濱剛治、秦武司
3.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
5.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | CEO | 古木 大咲 | 1979年9月14日 | 2001年11月 | 三和エステート株式会社 入社 | (注)3 | 7,990,000 |
2006年1月 | 当社設立 代表取締役 | ||||||
2016年4月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役 | ||||||
2016年6月 | ㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)取締役(現任) | ||||||
2017年5月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)代表取締役(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社 代表取締役CEO(現任) | ||||||
専務取締役 | COO TATERU PM本部長 | 大城 崇聡 | 1980年12月12日 | 2003年4月 | 株式会社大塚家具 入社 | (注)3 | 5,000 |
2006年3月 | 当社 入社 | ||||||
2006年11月 | 当社 取締役 | ||||||
2015年3月 | 当社 プロパティマネジメント本部長 (現TATERU PM本部長)(現任) | ||||||
2016年6月 | ㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)代表取締役(現任) | ||||||
2017年5月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社 専務取締役COO(現任) | ||||||
常務取締役 | TATERUバイヤー本部管掌 | 野間 大亮 | 1974年5月9日 | 1998年3月 | 株式会社フタタ 入社 | (注)3 | 5,000 |
1999年4月 | トマト建設株式会社 入社 | ||||||
2007年5月 | 当社 入社 | ||||||
2009年2月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
2016年2月 | 当社 TATERUバイヤー本部長 | ||||||
2017年12月 | 当社 TATERUバイヤー本部管掌(現任) | ||||||
常務取締役 | TATERUエンジニア本部長 | 佐伯 幸祐 | 1976年7月28日 | 1995年4月 | 佐伯工務店 入社 | (注)3 | 5,000 |
2003年5月 | 有限会社ケイエス 取締役 | ||||||
2007年7月 | 当社 入社 | ||||||
2007年10月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
2016年2月 | 当社 TATERUエンジニア本部長(現任) | ||||||
2017年11月 | ㈱リアライズアセットマネジメント取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | TATERU 東日本本部長 | 古賀 聡 | 1978年10月24日 | 2007年5月 | 当社 入社 | (注)3 | 5,000 |
2011年11月 | 当社 執行役員 | ||||||
当社 営業第1本部長 | |||||||
2016年3月 | 当社 TATERU第1本部長 | ||||||
2017年3月 | 当社 取締役 | ||||||
2017年11月 | ㈱リアライズアセットマネジメント取締役(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社 常務取締役 TATERU東日本本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | CFO 経営管理 本部長 | 高杉 雄介 | 1974年11月1日 | 2004年12月 | 有限責任 あずさ監査法人 入所 | (注)3 | ― |
2009年12月 | 公認会計士登録 | ||||||
2014年2月 | 当社 入社 | ||||||
2015年3月 | 当社 執行役員経営管理本部長 | ||||||
2017年5月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)監査役(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社 常務取締役CFO 経営管理本部長 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | CTO IT技術開発 本部長 | 松園 勝喜 | 1980年3月26日 | 2010年9月 | ピーシーフェーズ株式会社 入社 | (注)3 | ― |
2016年6月 | 当社 入社 | ||||||
2017年3月 | 当社 執行役員IT技術開発本部長 | ||||||
2017年5月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社 常務取締役CTO IT技術開発本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | CMO FIRSTORDER 事業部長 | 岡田 喜則 | 1978年12月27日 | 2002年10月 | 株式会社エクスプロージョンワークス 入社 | (注)3 | ― |
2004年4月 | 株式会社エムディファクトリー 入社 | ||||||
2012年1月 | 株式会社せーの 入社 | ||||||
2016年6月 | 当社 入社 | ||||||
2017年3月 | 当社 執行役員FIRSTORDER事業部長 | ||||||
2018年3月 | 当社 常務取締役CMO FIRSTORDER事業部長(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 秦 武司 | 1948年4月3日 | 1971年4月 | 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 | (注)3 | 400 |
1998年6月 | 同社 取締役 | ||||||
2000年4月 | 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)常務執行役員法人企画部担当 | ||||||
2004年6月 | 同社 取締役専務執行役員商品本部長 | ||||||
2006年5月 | 株式会社新光総合研究所(現株式会社日本投資環境研究所)取締役社長 | ||||||
2007年5月 | 同社 取締役会長 | ||||||
2011年2月 | 株式会社アクトコール 監査役 | ||||||
2013年8月 | 当社 監査役 | ||||||
2016年4月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home) 監査役 | ||||||
2017年3月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 塩濱 剛治 | 1959年3月30日 | 1990年4月 | A.T.カーニーインターナショナル,Inc 入社 | (注)3 | ― |
1997年4月 | アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社) 入社 | ||||||
1999年10月 | アスクル株式会社 入社 | ||||||
2007年5月 | ロゼッタワールド株式会社(現ロゼッタストーン・ジャパン株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
2013年1月 | ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 会長 | ||||||
2013年7月 | Uber Japan株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2015年7月 | サーベイモンキージャパン株式会社 カントリーマネージャー | ||||||
2016年3月 | 当社 取締役 | ||||||
2016年6月 | 株式会社カウリス取締役(現任) | ||||||
2016年8月 | 株式会社アップル取締役(現任) | ||||||
2017年3月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 應本 健 | 1978年4月14日 | 2004年4月 | 最高裁判所司法研修所 入所 | (注)3 | ― |
2005年10月 | TMI総合法律事務所 入所 | ||||||
2012年7月 | アンビシャス東京法律事務所 代表(現任) | ||||||
2015年3月 | 当社 監査役 | ||||||
2016年4月 | 株式会社チャイルド・ピース取締役(現任) | ||||||
2017年3月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 8,010,400 |
(注) 1.秦武司、塩濱剛治及び應本健は、社外取締役であります。
2.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:應本健 委員:塩濱剛治、秦武司
3.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
出口 長治 | 1948年12月25日 | 1968年3月 大蔵事務官任官 2004年7月 福岡国税局大牟田税務署長 2007年7月 福岡国税局博多税務局長 2008年8月 出口長治税理士事務所 代表(現任) 2012年6月 当社 監査役 | ― |
5.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職 | 氏名 |
執行役員 TATERU西日本本部長 | 原 健一 |
執行役員 CF本部長 | 村上 哲也 |
執行役員 バイヤー本部長 | 森山 正隆 |
執行役員 内部監査室長 | 山本 千賀子 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31925] S100CLMQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。