有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007TMW
東京特殊電線株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1. 取締役 石川 宏、米山 直人は社外取締役であります。
2. 監査役 神代 博之、松村 泰三、浅海 聖彦及び増戸 清隆は社外監査役であります。
3. 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4. 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5. 提出会社では、執行役員制を導入しております。執行役員は国安 哲史、小宮山秀俊、北澤登与吉の3名(いずれも取締役兼務)及び大谷 浩一で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
取締役会長 | 立川 直臣 | 1951年 1月27日生 | 1975年4月 2005年6月 2007年6月 2008年6月 2009年1月 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2016年6月 | 古河電気工業株式会社入社 同社執行役員人事総務部長 同社執行役員常務人事総務部長 同社取締役兼執行役員常務CSO 同社取締役兼執行役員常務CSO兼経営企画室長 同社取締役兼執行役員常務CSO 当社取締役社長 ソレキア株式会社社外取締役(現任) 当社取締役会長(現任) | (注)3 | 32 | |
取締役社長 (代表取締役) | 鈴木 義博 | 1955年 5月16日生 | 1980年4月 | 古河電気工業株式会社入社 | (注)3 | - | |
2002年8月 | 同社設備部生産技術開発センターFA開発部長 | ||||||
2003年1月 | 同社設計部計画第一部長 | ||||||
2004年7月 | 株式会社エフアイ・テクノ常務取締役 | ||||||
2006年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 古河電気工業株式会社生産技術部長 | ||||||
2011年4月 | 同社執行役員経営企画室長 | ||||||
2012年4月 | 同社執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO) | ||||||
2012年6月 | 同社取締役兼執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO) | ||||||
2013年4月 | 同社取締役兼執行役員生産技術本部長 | ||||||
2015年4月 | 古河ライフサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 石川 宏 | 1942年 4月20日生 | 1967年4月 | 日本電信電話公社入社 | (注)3 | - | |
1996年6月 | 日本電信電話株式会社取締役ネットワーク部長 | ||||||
1997年6月 | 同社常務取締役再編成室次長 | ||||||
1999年4月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長 | ||||||
2002年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2004年6月 | エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 同社相談役 | ||||||
2008年6月 2008年7月 2015年6月 | 当社取締役(現任) エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社特別顧問 株式会社西村商会社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | 米山 直人 | 1949年 9月24日生 | 1972年4月 1995年6月 2007年7月 2011年4月 2011年6月 2012年7月 2014年6月 | 富士電機製造株式会社(現、富士電機株式会社)入社 同社電力事業本部水力事業部技術部長 富士電機システムズ株式会社取締役兼発電プラント本部長 富士電機株式会社執行役員兼エネルギー事業本部長 同社取締役執行役員兼エネルギー事業本部長 同社取締役執行役員常務兼発電・社会インフラ事業本部長 同社特別顧問(現任) 当社取締役(現任) 古河電池株式会社社外取締役(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 柳 登志夫 | 1966年 1月26日生 | 1988年4月 | 古河電気工業株式会社入社 | (注)3 | - | |
2003年1月 | 同社ファイテル製品事業部企画管理ユニット主査 | ||||||
2004年4月 | 同社情報通信カンパニーファイテル企画管理部マネージャー | ||||||
2008年2月 | 同社経営企画室主査 | ||||||
2013年4月 | 同社銅箔事業部門企画ユニットシニアマネージャー兼銅箔事業部門企画ユニット企画グループマネージャー | ||||||
2016年4月 | 同社銅箔事業部門企画部長兼銅箔事業部門企画部企画課長 | ||||||
同社戦略本部経営企画室長(現任) | |||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 経営企画部、経理部担当 | 国安 哲史 | 1958年 7月23日生 | 1981年4月 | 古河電気工業株式会社入社 | (注)3 | 4 |
2008年6月 | 同社情報通信カンパニー企画管理部長 | ||||||
2010年4月 | 同社CSR推進本部監査部長 | ||||||
2013年4月 | 同社監査部長 | ||||||
2014年4月 | 当社顧問 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役兼執行役員経営企画部、経理部担当 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(百株) | |
取締役 | 執行役員 電線・デバイス事業部長 | 小宮山秀俊 | 1959年 3月6日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
2009年6月 | 東特(浙江)有限公司総経理 | ||||||
2012年1月 | 当社電線事業部副事業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社電線事業部長 | ||||||
2012年6月 | 株式会社特電取締役社長 | ||||||
2012年11月 2013年3月 2013年6月 | 当社執行役員電線事業部長 当社執行役員電線・デバイス事業部長 当社取締役兼執行役員電線・デバイス事業部長 (現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 管理部長 | 北澤登与吉 | 1959年 4月1日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
2001年6月 | 当社人事グループ部長 | ||||||
2004年6月 | 当社経営企画・総務グループ部長 | ||||||
2008年4月 | 当社人事総務部長 | ||||||
2010年11月 | 当社執行役員人事総務部長、情報システム部担当 | ||||||
2011年5月 2013年3月 2013年6月 | アットライフ株式会社取締役社長(現任) 当社執行役員管理部長 当社取締役兼執行役員管理部長(現任) | ||||||
常勤監査役 | 神代 博之 | 1953年 12月3日生 | 1978年4月 | 古河電気工業株式会社入社 | (注)4 | 5 | |
1994年9月 | 同社千葉事業所総務課長 | ||||||
1998年6月 | 同社人事部労政課長 | ||||||
2002年6月 | 古河インフォメーションテクノロジー株式会社総務部長 | ||||||
2003年6月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
2006年1月 | 古河電気工業株式会社日光事業所長 | ||||||
2010年6月 | 同社CSR推進本部安全環境推進室長 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 松村 泰三 | 1964年 8月27日生 | 1987年4月 | 古河電気工業株式会社入社 | (注)4 | - | |
2000年3月 | 同社経理部財務課主査 | ||||||
2004年7月 | 同社経営管理部主査 | ||||||
2006年2月 | 同社人事総務部関連会社・海外グループマネージャー | ||||||
2007年6月 | 同社人事総務部人事課長 | ||||||
2012年4月 | 同社人事総務部長 | ||||||
2013年4月 | 同社総務・CSR本部人事総務部長 | ||||||
2016年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 浅海 聖彦 | 1952年 11月6日生 | 1971年4月 | 株式会社第一銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行 | (注)4 | - | |
1998年12月 | 同行芦屋支店長 | ||||||
2002年4月 | 同行船橋本町支店長 | ||||||
2005年11月 | みずほビジネスサービス株式会社執行役員管理本部副本部長 | ||||||
2006年3月 | 同社上席執行役員管理本部副本部長 | ||||||
2010年5月 | 同社上席執行役員管理本部長 | ||||||
2010年6月 | 同社常務取締役兼管理本部長 | ||||||
2013年6月 | 株式会社ユウシュウ建物常務執行役員(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
監査役 | 増戸 清隆 | 1952年 1月27日生 | 1974年4月 | 株式会社埼玉銀行(現、株式会社りそな銀行)入行 | (注)4 | - | |
1997年7月 | 同行南越谷支店長 | ||||||
2002年2月 | あさひ銀リテールファイナンス株式会社営業管理部長 | ||||||
2003年11月 | りそな債権回収株式会社業務監査部長 | ||||||
2009年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
りそなカード株式会社社外監査役 | |||||||
りそな債権回収株式会社常勤監査役 | |||||||
2010年6月 | りそなビジネスサービス株式会社社外監査役 | ||||||
2011年6月 | 大和ギャランティ株式会社社外監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
計 | 53 |
2. 監査役 神代 博之、松村 泰三、浅海 聖彦及び増戸 清隆は社外監査役であります。
3. 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4. 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5. 提出会社では、執行役員制を導入しております。執行役員は国安 哲史、小宮山秀俊、北澤登与吉の3名(いずれも取締役兼務)及び大谷 浩一で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01337] S1007TMW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。