有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007WOT
那須電機鉄工株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 那須 幹生 | 1949年1月29日生 | 1971年4月 | 古河電気工業株式会社入社 | (注3) | 98 |
1979年4月 | 当社入社 | ||||||
1987年6月 | 当社取締役大阪工場副工場長 | ||||||
2000年6月 | 当社常務取締役大阪工場長 | ||||||
2002年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2003年4月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2007年6月 | (現)当社代表取締役社長 | ||||||
2009年5月 | (現)東北那須電機株式会社代表取締役社長 | ||||||
2010年5月 | (現)北海道那須電機株式会社代表取締役社長 | ||||||
取締役 副社長 | ― | 平岡 和博 | 1950年9月10日生 | 1969年4月 | 当社入社 | (注3) | 33 |
2002年4月 | 当社技術開発本部部長兼構造技術部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役技術開発本部長兼構造技術部長 | ||||||
2006年10月 | 当社取締役知的財産管理室長 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役知的財産管理室長 | ||||||
2008年4月 | 当社常務取締役知的財産管理室長兼研究開発部長 | ||||||
2010年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
2010年5月 | (現)那須エンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
2013年1月 | 当社専務取締役会津工場長 | ||||||
2013年4月 | 当社専務取締役大阪工場長兼会津工場長 | ||||||
2013年6月 | (現)当社取締役副社長 | ||||||
専務取締役 | ― | 本庄 隆 | 1949年10月31日生 | 1974年4月 | 日立造船株式会社入社 | (注3) | 28 |
1987年2月 | 当社入社 | ||||||
2001年6月 | 当社大阪工場長 | ||||||
2003年6月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役経営企画室長兼生産管理室長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
2009年4月 2011年5月 | 当社常務取締役経営企画室長 那須化成株式会社代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | (現)当社専務取締役 | ||||||
常務取締役 | 営業管理室長 | 西岡 雅之 | 1958年1月10日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注3) | 40 |
2002年4月 | 当社公共営業部長 | ||||||
2003年6月 | 当社執行役員公共営業部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役公共営業部長 | ||||||
2012年4月 2014年4月 | 当社常務取締役 (現)当社常務取締役営業管理室長 | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 髙橋 昌裕 | 1956年7月25日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注3) | 29 |
2003年6月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
2010年4月 | (現)当社取締役経営企画室長 | ||||||
取締役 | 電力・通信営業部長兼海外部長兼沖縄支店長 | 鈴木 智晴 | 1962年1月3日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注3) | 149 |
2003年6月 | 当社執行役員電力・通信営業部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役電力・通信営業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長 | ||||||
2013年4月 | (現)当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長兼沖縄支店長 | ||||||
取締役 | 経理部長 | 杉村 嘉穂 | 1954年12月6日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注3) | 21 |
2004年6月 | 当社経理部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2007年6月 | (現)当社取締役経理部長 | ||||||
取締役 | 技術開発部長 | 工藤 剛生 | 1954年12月16日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注3) | 23 |
2004年6月 | 当社技術開発部長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員技術開発部長 | ||||||
2010年6月 2016年5月 | (現)当社取締役技術開発部長 (現)那須化成株式会社代表取締役社長 |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) (常勤) | ― | 児平 幸三 | 1948年5月29日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注4) | 32 |
2003年6月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2004年6月 2015年6月 | 当社常勤監査役 (現)当社取締役(監査等委員) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 黒滝 一雄 | 1972年1月8日生 | 1998年4月 | 中央監査法人入所 | (注4) | ― |
2002年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2003年9月 | 株式会社中央綜合ビジネスコンサルティング入社 | ||||||
2007年9月 | (現)公認会計士黒滝一雄事務所開設 | ||||||
2007年11月 | 税理士登録 | ||||||
2014年6月 2015年6月 | 当社監査役 (現)当社取締役(監査等委員) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 木村 英知 | 1949年1月28日生 | 1971年4月 | 三菱自動車工業株式会社入社 | (注4) | ― |
2003年6月 | 当社監査役 | ||||||
2007年12月 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社退社 | ||||||
2008年5月 | 日本ロックセキュリティ協同組合専務理事 | ||||||
2010年8月 2015年6月 | 日本ロックセキュリティ協同組合退社 (現)当社取締役(監査等委員) | ||||||
計 | 453 |
(注)1. 監査等委員会は、議長 児平幸三、委員 黒滝一雄および委員 木村英知の3氏で構成されております。
2.監査等委員である取締役黒滝一雄、木村英知の両氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、2016年6月29日開催の第94回定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2015年6月26日開催の第93回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数(千株) | |
小竹 良夫 | 1948年11月24日生 | 1972年4月 1977年4月 1986年1月 | 東洋時計株式会社入社 同社取締役 (現)同社代表取締役社長 | ― |
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01365] S1007WOT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。