有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AO46
株式会社ジェイテクト 役員の状況 (2017年3月期)
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
(代表取締役) 取締役会長 | 須 藤 誠 一 | 1951年4月21日 | 2013年6月 | トヨタ自動車株式会社 取締役副社長に就任 | 注4 | 20 | |
2016年4月 | 当社顧問に就任 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役会長に就任(現任) | ||||||
(代表取締役) 取締役社長 | 安 形 哲 夫 | 1953年4月26日 | 2008年6月 2011年6月 2013年5月 2013年6月 | トヨタ自動車株式会社 専務取締役に就任 株式会社豊田自動織機 取締役副社長に就任 当社顧問に就任 当社取締役社長に就任(現任) | 注4 | 48 | |
取締役副社長 | TQM推進室、研究開発本部総括、ステアリング事業本部長 | 河 上 清 峯 | 1953年12月23日 | 2006年6月 | トヨタ自動車株式会社 常務役員に就任 | 注4 | 14 |
2010年6月 2013年6月 | 当社専務取締役に就任 当社取締役副社長に就任(現任) | ||||||
取締役副社長 | 安全衛生管理部総括、工作機械・メカトロ事業本部長 | 井 坂 雅 一 | 1952年11月1日 | 1975年4月 | 当社入社 | 注4 | 30 |
2001年1月 | 当社軸受事業本部生産技術部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2005年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2008年6月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
2011年6月 | 当社専務取締役に就任 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副社長に就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 環境管理部、輸出管理室、生産技術本部、生産管理本部総括、調達本部長 | 久 米 敦 | 1954年9月22日 | 2007年1月 | トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ株式会社出向、トヨタ自動車株式会社部長待遇 | 注4 | 16 |
2011年4月 | 当社顧問に就任 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
2014年6月 | 当社専務取締役に就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 品質保証本部総括、軸受事業本部長 | 宮 﨑 博 之 | 1956年5月23日 | 1980年4月 | 当社入社 | 注4 | 11 |
2009年1月 | 当社ステアリング事業本部システム開発部長(理事) | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2012年6月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
2014年10月 | 当社専務取締役に就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 貝 嶋 博 幸 | 1956年8月26日 | 2005年6月 | 豊田工機株式会社執行役員に就任 | 注4 | 10 |
2006年1月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2012年6月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役に就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営管理本部長 | 髙 橋 伴 和 | 1958年1月17日 | 1981年4月 | 当社入社 | 注4 | 7 |
2006年1月 | 当社営業本部自動車営業企画部長 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2013年4月 | 当社主監に就任 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
2016年6月 | 当社常務取締役に就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 駆動事業本部長 | 松 本 巧 | 1961年4月9日 | 2010年8月 | トヨタ自動車株式会社BR-EVシステム開発室長(部長級) | 注4 | 2 |
2015年4月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2015年10月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
2016年6月 | 当社常務取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | 宮 谷 孝 夫 | 1940年12月24日 | 1995年7月 | トヨタ自動車株式会社理事に就任 | 注4 | 2 | |
1999年6月 | 豊精密工業株式会社 取締役社長に就任 | ||||||
2005年5月 | 社団法人日本歯車工業会会長に就任 | ||||||
(現 一般社団法人日本歯車工業会) | |||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | 岡 本 巖 | 1946年6月25日 | 2002年7月 | 資源エネルギー庁長官に就任 | 注4 | ― | |
2003年10月 | 国際協力銀行理事に就任 (現 株式会社国際協力銀行) | ||||||
2007年6月 | 住友商事株式会社 代表取締役専務執行役員に就任 | ||||||
2009年7月 | 財団法人中東協力センター 理事長に就任(現 一般財団法人中東協力センター) | ||||||
2011年5月 | 一般財団法人日中経済協会理事長に就任(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 榎 本 真 丈 | 1953年12月21日 | 2005年7月 | トヨタ自動車株式会社 監査役室長 | 注5 | 17 | |
2008年1月 | 当社法務部長(理事) | ||||||
2009年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 竹 中 弘 | 1958年10月27日 | 2003年1月 | トヨタ自動車株式会社 知的財産部第1特許室長 | 注5 | 10 | |
2008年1月 | 当社研究開発センター知的財産部長 | ||||||
2014年4月 | 当社技術本部理事 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | 深 谷 紘 一 | 1943年12月3日 | 2003年6月 | 株式会社デンソー 取締役社長に就任 | 注5 | ― | |
2006年1月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
2008年6月 | 株式会社デンソー 取締役副会長に就任 | ||||||
2009年6月 | 株式会社デンソー 取締役会長に就任 | ||||||
監査役 | 小 林 正 明 | 1947年4月14日 | 2007年8月 | あずさ監査法人 代表社員に就任 | 注5 | ― | |
2009年7月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | 嵯 峨 宏 英 | 1951年2月1日 | 2013年6月 | トヨタ自動車株式会社 取締役・専務役員に就任 | 注5 | ― | |
2013年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
2015年6月 | トヨタ自動車株式会社 専務役員 | ||||||
計 | 191 |
(注) 1 取締役 宮谷孝夫及び取締役 岡本巖は社外取締役であります。
2 監査役 深谷紘一、監査役 小林正明及び監査役 嵯峨宏英は社外監査役であります。
3 取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び監査役 小林正明は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。
4 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営課題に対する意思決定及び業務執行を迅速に行うことを目的に執行役員制度を導入しております。また、執行役員は30名で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01602] S100AO46)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。