有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AIX0
株式会社PEGASUS 役員の状況 (2017年3月期)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 会長 | ― | 清 水 盛 明 | 1944年7月14日生 | 1968年4月 | 株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)3 | 193 |
1996年1月 | 同行支店第一部部長 | ||||||
1996年10月 | 当社 財務部長 | ||||||
1997年6月 | 当社 取締役就任 | ||||||
1999年6月 | 当社 常務取締役就任 | ||||||
2001年6月 | 当社 専務取締役就任 | ||||||
2008年4月 | 当社 代表取締役社長就任 | ||||||
2012年6月 | 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長、 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD. 理事長(現) | ||||||
2012年6月 | 天津ペガサス エス イー 有限公司董事長 | ||||||
2013年4月 | PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.理事長(現) | ||||||
2014年6月 | 株式会社アテクト社外取締役(現) | ||||||
2015年4月 | 当社 代表取締役会長就任 | ||||||
2016年6月 | 当社 代表取締役会長執行役員就任 | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役会長執行役員就任(現) | ||||||
代表 取締役 社長 | ― | 美 馬 成 望 | 1968年5月4日生 | 1996年3月 | 当社入社 | (注)3 | 651 |
2001年4月 | PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長 | ||||||
2003年10月 | 当社 販売部長 | ||||||
2005年6月 | 当社 取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 当社 上席執行役員就任 | ||||||
2010年9月 | 美馬精機株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役執行役員就任 | ||||||
2012年8月 | 当社 製造本部副本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社 代表取締役社長就任 | ||||||
2016年6月 | 当社 代表取締役社長執行役員就任(現) | ||||||
取締役副会長 | 製造 本部長 | 末 永 高 二 | 1947年12月24日生 | 1970年4月 | サンスター歯磨株式会社入社 | (注)3 | 119 |
1972年10月 | 当社入社 | ||||||
1991年4月 | 当社 販売事務部長 | ||||||
2000年6月 | 当社 取締役就任 | ||||||
2008年5月 | 当社 常務取締役就任 | ||||||
2008年5月 | 当社 製造本部長(現) | ||||||
2008年6月 | 当社 常務執行役員就任 | ||||||
2011年7月 | ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長就任(現) | ||||||
2013年6月 | 当社 専務取締役執行役員就任 | ||||||
2015年4月 | 当社 取締役副会長就任 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役副会長執行役員就任(現) | ||||||
取締役副会長 | 顧客 本部長 | 勝 連 雅 生 | 1950年5月5日生 | 1973年3月 | 美馬ミシン株式会社入社 | (注)3 | 107 |
1975年8月 | (美馬ミシン株式会社と当社が合併) | ||||||
1999年10月 | 当社 海外販売部長 | ||||||
2000年6月 | PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD. 社長 | ||||||
2001年6月 | 当社 取締役就任 | ||||||
2002年10月 | PEGASUS EUROPA GmbH 社長 | ||||||
2008年5月 | 当社 常務取締役就任、顧客本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社 常務執行役員就任 | ||||||
2011年1月 | ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 兼 総経理 | ||||||
2015年4月 | 当社 専務取締役執行役員就任 | ||||||
2015年4月 | 当社 顧客本部長(現) | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役副会長執行役員就任(現) | ||||||
常務 取締役 | ダイカスト 事業本部長 | 高 孟 昊 | 1953年7月20日生 | 1972年4月 | アジア金属工業株式会社入社 | (注)3 | 54 |
1979年9月 | 新教育センター入社 | ||||||
1986年4月 | 当社入社 | ||||||
2005年4月 | 当社 製販管理部長 | ||||||
2006年3月 | 当社 経営企画部長 | ||||||
2007年2月 | 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理(現) | ||||||
2008年6月 | 当社 執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社 上席執行役員就任 | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役執行役員就任 | ||||||
2015年9月 | 当社 ダイカスト事業本部長(現) | ||||||
2017年6月 | 当社 常務取締役執行役員就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務 取締役 | ― | 中 村 淳 一 | 1954年4月20日生 | 1980年11月 | 株式会社ライオン社入社 | (注)3 | 51 |
1989年10月 | 当社入社 | ||||||
2003年10月 | PEGASUS SEWING MACHINE(HONG KONG) LTD.社長 | ||||||
2008年6月 | PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長 | ||||||
2009年6月 | 当社 執行役員就任 | ||||||
2010年4月 | 当社 経営企画室長 | ||||||
2011年11月 | 当社 上席執行役員就任、製造本部副本部長 | ||||||
2013年10月 | ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理就任(現) | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役執行役員就任 | ||||||
2017年6月 | 当社 常務取締役執行役員就任(現) | ||||||
取締役 | 管理 本部長 | 吉 田 泰 三 | 1959年10月7日生 | 1983年4月 | 株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)3 | 5 |
2009年10月 | 同行藤原台支店 支店長 | ||||||
2012年1月 | 当社 経営企画室長 | ||||||
2013年1月 | 当社 執行役員就任 | ||||||
2015年4月 | 当社 管理本部長(現) | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役執行役員就任(現) | ||||||
取締役 | ― | 朝 子 高 司 | 1952年12月3日生 | 1971年4月 | 大谷ミシン株式会社 入社 | (注)3 | 52 |
1982年3月 | 当社入社 | ||||||
1994年4月 | 美馬(香港)有限公司 総支配人 | ||||||
2001年3月 | 当社 海外販売部長 | ||||||
2001年11月 | PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 社長 | ||||||
2008年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2012年2月 | 当社 顧客本部副本部長 | ||||||
2013年3月 | PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD. 社長 | ||||||
2014年4月 | 当社 上席執行役員 | ||||||
2015年7月 | PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD. 代表取締役会長(現) | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役執行役員就任(現) | ||||||
2016年6月 | PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD. 会長(現) | ||||||
取締役 | ― | 白 井 文 | 1960年5月23日生 | 1993年6月 | 尼崎市議会議員(2期8年) | (注)3 | ― |
2002年12月 | 尼崎市長(2期8年) | ||||||
2011年6月 | グンゼ株式会社 社外取締役(現) | ||||||
2013年4月 | 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 業務執行理事(現) | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役就任(現) | ||||||
住友精密工業株式会社 社外取締役(現) | |||||||
取締役 | ― | 大 西 宏 尚 | 1945年5月10日生 | 1968年4月 | 株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)3 | ― |
1997年3月 | 株式会社日建設計 取締役 | ||||||
2000年1月 | 同社 常務取締役 | ||||||
2008年1月 | 同社 代表取締役副社長 | ||||||
2012年4月 | 同社 顧問 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役就任(現) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 瀬 戸 洋 二 | 1954年12月18日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)4 | 33 |
2003年7月 | 当社 品質管理部長 | ||||||
2008年5月 | 当社 管理本部総務部長 | ||||||
2008年11月 | 当社 顧客本部研究開発二部長 | ||||||
2010年10月 | 当社 執行役員 | ||||||
2012年10月 | 当社 製造本部副本部長 | ||||||
2013年1月 | 当社 製造本部副本部長 兼 品質保証部長 | ||||||
2015年9月 | 当社 製造本部副本部長、 品質保証部長 兼 滋賀工場長 | ||||||
2017年6月 | 当社 監査役就任(現) | ||||||
監査役 | ― | 古 寺 均 | 1952年6月12日生 | 1982年2月 | 税理士登録 | (注)5 | 159 |
1982年9月 | 古寺税理士事務所職員 | ||||||
1998年6月 | 当社 監査役就任(現) | ||||||
2006年6月 | 美馬精機株式会社 監査役(現) | ||||||
2008年4月 | 古寺税理士事務所代表(現) | ||||||
監査役 | ― | 杉 山 清 和 | 1962年1月9日生 | 1986年4月 | 林 達三税理士事務所入所 | (注)4 | ― |
1988年4月 | 税理士登録 | ||||||
1990年11月 | 杉山清和税理士事務所 開設 | ||||||
2004年6月 | 税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員(現) | ||||||
2017年6月 | 当社 監査役就任(現) | ||||||
計 | 1,424 |
(注) 1 取締役 白井文及び大西宏尚は、社外取締役であります。
2 監査役 古寺均及び杉山清和は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
武 本 夕香子 | 1963年5月1日生 | 1993年10月 | 司法試験合格 | ― | |
1994年4月 | 司法研修所入所 | ||||
1996年4月 | 弁護士登録兵庫県弁護士会入会 | ||||
2001年5月 | ウェリタス法律事務所 設立 |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 当社では、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位 | 氏名 | 担当 |
取締役会長 執行役員 | 清 水 盛 明(注) | 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長 |
代表取締役社長 執行役員 | 美 馬 成 望(注) | |
取締役副会長 執行役員 | 末 永 高 二(注) | 製造本部長 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 |
取締役副会長 執行役員 | 勝 連 雅 生(注) | 顧客本部長 |
常務取締役 執行役員 | 高 孟 昊(注) | ダイカスト事業本部長 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理 |
常務取締役 執行役員 | 中 村 淳 一(注) | ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理 |
取締役執行役員 | 吉 田 泰 三(注) | 管理本部長 |
取締役執行役員 | 朝 子 高 司(注) | PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.代表取締役会長 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.会長 |
上席執行役員 | 大 西 弘 | ペガサス(天津)ミシン有限公司製造総経理 |
執行役員 | 岡 田 義 秀 | 管理本部副本部長 兼 総務部長 |
執行役員 | 村 田 都 彦 | PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長 |
執行役員 | ブロアーメルヴィン | PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長 |
執行役員 | 美 馬 正 道 | ダイカスト事業本部副本部長 |
(注)清水盛明、美馬成望、末永高二、勝連雅生、高孟昊、中村淳一、吉田泰三、朝子高司の8氏は、取締役を兼務しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01731] S100AIX0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。